EP3006524 - URETHANZUSAMMENSETZUNG FÜR EIN WASSERDICHTES MATERIAL EINER BESCHICHTUNGSFOLIE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 30.08.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 02.10.2019 [2019/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dyflex Corporation 2-4-1 Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku, Tokyo 163-0825 / JP | [2016/15] | Erfinder | 01 /
YOSHINO Kenji c/o DYFLEX CORPORATION 2-4-1 Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo 163-0825 / JP | 02 /
KAI Yoichi c/o DYFLEX CORPORATION 2-4-1 Nishi-Shinjuku Shinjuku-ku Tokyo 163-0825 / JP | [2016/15] | Vertreter | Sika Patent Attorneys C/o Sika Technology AG Corp. IP Dept. Tüffenwies 16 8048 Zürich / CH | [N/P] |
Frühere [2016/15] | Sika Patent Attorneys c/o Sika Technology AG Corp. IP Dept. Tüffenwies 16 Postfach 8048 Zürich / CH | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14801396.4 | 23.05.2014 | [2016/15] | WO2014JP63741 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20130110108 | 24.05.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2013110108 | [2016/15] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014189140 | Datum: | 27.11.2014 | Sprache: | JA | [2014/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3006524 | Datum: | 13.04.2016 | Sprache: | EN | [2016/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 27.11.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.01.2017 | Klassifikation | IPC: | C09D175/04, C08G18/10, C09D175/08, C08K5/00, C08G18/32, C08G18/48, C08G18/66, C08G18/75 | [2018/46] | CPC: |
C09D175/08 (EP,US);
C09D175/04 (US);
B05D7/26 (US);
C08G18/3206 (EP,US);
C08G18/324 (EP,US);
C08G18/4812 (EP,US);
C08G18/4825 (EP,US);
C08G18/4829 (EP,US);
C08G18/6674 (EP,US);
C08G18/755 (EP,US);
C08K5/0016 (US);
C09D7/40 (EP,US);
E04D7/00 (US);
B05D2203/30 (US);
B05D2503/00 (US);
Y10T428/31551 (EP,US)
(-)
| C-Set: |
C08G18/12, C08G18/6685, C08G18/302 (EP,US)
|
Frühere IPC [2017/09] | C09D175/04, C08G18/10, C09D7/12, C09D175/08, C08K5/00, C08G18/32, C08G18/48, C08G18/66, C08G18/75 | ||
Frühere IPC [2016/15] | C09D175/04, C08G18/10, C09D7/12, C09D175/08 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/15] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | URETHANZUSAMMENSETZUNG FÜR EIN WASSERDICHTES MATERIAL EINER BESCHICHTUNGSFOLIE | [2016/15] | Englisch: | URETHANE COMPOSITION FOR COATING FILM WATERPROOF MATERIAL | [2016/15] | Französisch: | COMPOSITION D'URÉTHANE POUR MATÉRIAU IMPERMÉABLE DE FILM DE REVÊTEMENT | [2016/15] | Eintritt in die regionale Phase | 18.12.2015 | Übersetzung eingereicht | 04.01.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.01.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 04.01.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.01.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.01.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/15] | 02.08.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 28.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.04.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/40] | 15.05.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2019/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2019 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [A]JPH06298896 (ASAHI GLASS CO LTD); | [A]JP2001329042 (NIPPON POLYURETHANE KOGYO KK); | [A]JP2003313538 (I C K KK); | [A]JP2011080018 (DYFLEX CORP) | vom Anmelder | JP3592479B | - Building Construction Standard Specification and explanation JASS8, waterproof construction |