EP3003485 - ZUSAMMENSETZUNG MIT BETA-CASEIN A2 ZUR PRÄVENTION VON ENTZÜNDUNGEN DES DARMS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2016/15] | BETA-CASEIN A2 UND PRÄVENTION VON ENTZÜNDUNGEN DES DARMS | ||
[2018/50] | Status | Patent widerrufen Status aktualisiert am 17.10.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 26.04.2025 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.11.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.10.2023 | Widerruf des Patents | veröffentlicht am 22.11.2023 [2023/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The A2 Milk Company Limited Level 10 51 Shortland Street Auckland 1010 / NZ | [2019/16] |
Frühere [2018/52] | Für alle benannten Staaten The A2 Milk Company Limited C/- Simpson Grierson, Level 27 88 Shortland Street Auckland / NZ | ||
Frühere [2016/15] | Für alle benannten Staaten The A2 Milk Company Limited Level 27 88 Shortland Street Auckland / NZ | Erfinder | 01 /
CLARKE, Andrew John 14 Cleveland Road Parnell Auckland 1052 / NZ | 02 /
TRIVEDI, Malav Suchin 2401 Madison Street Hollywood, Florida 33020 / US | [2019/21] |
Frühere [2016/15] | 01 /
CLARKE, Andrew John 14 Cleveland Road Parnell Auckland 1052 / NZ | Vertreter | EIP Fairfax House 15 Fulwood Place London WC1V 6HU / GB | [N/P] |
Frühere [2019/20] | EIP EIP Europe LLP Fairfax House 15 Fulwood Place London WC1V 6HU / GB | ||
Frühere [2016/15] | EIP Fairfax House 15 Fulwood Place London WC1V 6HU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14804528.9 | 30.05.2014 | [2016/15] | WO2014NZ00102 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361829764P | 31.05.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361829764 P | [2016/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014193248 | Datum: | 04.12.2014 | Sprache: | EN | [2014/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3003485 | Datum: | 13.04.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.12.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3003485 | Datum: | 15.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 04.12.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 03.11.2016 | Klassifikation | IPC: | A61K38/17, A61K35/20, A61P1/00 | [2016/48] | CPC: |
A61K38/1709 (EP,IL,KR,US);
A61K35/20 (EP,IL,KR,RU,US);
A23K20/147 (EP,IL,US);
A23L33/19 (KR);
A61K38/17 (IL,RU);
A61P1/00 (EP,IL,RU);
|
Frühere IPC [2016/15] | A61P1/00, A61K38/17, A61K35/20 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/15] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZUSAMMENSETZUNG MIT BETA-CASEIN A2 ZUR PRÄVENTION VON ENTZÜNDUNGEN DES DARMS | [2018/50] | Englisch: | COMPOSITION COMPRISING BETA-CASEIN A2 FOR USE IN THE PREVENTION OF INFLAMMATION OF THE BOWEL | [2018/50] | Französisch: | COMPOSITION COMPRENANT DE LA BÊTA-CASÉINE A2 POUR SON UTILISATION DANS LA PRÉVENTION D'UNE INFLAMMATION DE L'INTESTIN | [2018/50] |
Frühere [2016/15] | BETA-CASEIN A2 UND PRÄVENTION VON ENTZÜNDUNGEN DES DARMS | ||
Frühere [2016/15] | BETA-CASEIN A2 AND PREVENTION OF INFLAMMATION OF THE BOWEL | ||
Frühere [2016/15] | BÊTA-CASÉINE A2 ET PRÉVENTION D'UNE INFLAMMATION DE L'INTESTIN | Eintritt in die regionale Phase | 04.01.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.01.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 04.01.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.01.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.01.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/15] | 01.06.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.04.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.04.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.04.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP19169044.5 / EP3542813 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
13.02.2020
17.02.2020
ADMISSIBLE Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Krömer-Strasse 1 61352 Bad Homburg / DE Vertreter des Einsprechenden Fresenius Kabi Deutschland GmbH, et al, et al Patent Department Pharmaceuticals Division Borkenberg 14 61440 Oberursel / DE | 02
17.02.2020
19.02.2020
ADMISSIBLE Arla Foods amba Sønderhøj 14 8260 Viby J / DK Vertreter des Einsprechenden Guardian IP Consulting I/S Diplomvej, Building 381 2800 Kgs. Lyngby / DK | [2020/13] | 03.03.2020 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 11.09.2020 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 08.12.2021 | Termin der mündlichen Verhandlung | 25.01.2022 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 25.01.2022 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 05.10.2023 | Absendung der Mitteilung über den Widerruf des Patents | 15.10.2023 | Rechtswirksamkeit des Widerrufs des Patents [2023/47] | Beschwerde im Anschluss an den Einspruch | 04.04.2022 | Beschwerde eingegangen No. T0665/22 | 04.04.2022 | Beschwerdegebühr entrichtet | 07.06.2022 | Begründung eingereicht | 19.09.2023 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Widerruf des Patents | 05.10.2023 | Absendung der Entscheidung der Beschwerdekammer | 01.04.2022 | Beschwerde eingegangen No. T0665/22 | 01.04.2022 | Beschwerdegebühr entrichtet | 01.06.2022 | Begründung eingereicht | 19.09.2023 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Widerruf des Patents | 05.10.2023 | Absendung der Entscheidung der Beschwerdekammer | 10.03.2022 | Beschwerde eingegangen No. T0665/22 | 10.03.2022 | Beschwerdegebühr entrichtet | 23.05.2022 | Begründung eingereicht | 19.09.2023 | Ergebnis des Beschwerdeverfahrens: Widerruf des Patents | 05.10.2023 | Absendung der Entscheidung der Beschwerdekammer | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.05.2014 | AL | 15.05.2019 | CY | 15.05.2019 | EE | 15.05.2019 | HR | 15.05.2019 | LT | 15.05.2019 | LV | 15.05.2019 | MC | 15.05.2019 | MK | 15.05.2019 | MT | 15.05.2019 | PL | 15.05.2019 | RO | 15.05.2019 | RS | 15.05.2019 | SI | 15.05.2019 | SK | 15.05.2019 | SM | 15.05.2019 | TR | 15.05.2019 | LU | 30.05.2019 | BG | 15.08.2019 | IS | 15.09.2019 | PT | 15.09.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 30.05.2014 | |
AL | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
MT | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 30.05.2014 | |
AL | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 15.05.2019 | |
CY | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 15.05.2019 | |
CY | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 15.05.2019 | |
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 15.05.2019 | |
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 15.05.2019 | |
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 15.05.2019 | |
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 15.05.2019 | |
EE | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
LU | 30.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 15.05.2019 | |
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/52] | AL | 15.05.2019 | |
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 15.05.2019 | |
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | LT | 15.05.2019 | |
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | LT | 15.05.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]NZ306584 (CORRAN NORMAN STUART MCLACHLAN); | [XYI]NZ516712 (NEW ZEALAND MILK INST LTD); | [XYI]AU2004206984 (CORRAN MCLACHLAN); | Internationale Recherche | [X]WO0100047 (NEW ZEALAND MILK INST LTD [NZ], et al); | [X]WO2004030690 (A2 CORP LTD [NZ], et al); | [A]WO2008041219 (KERRY GROUP SERVICES INT LTD [IE], et al); | Einspruch | WO0219832 | WO2004030690 | WO9636239 | US2003221202 | US2006280802 |