EP3078078 - SEGMENTIERTE STRUKTUR, INSBESONDERE FÜR EINEN SATELLITENANTENNENREFLEKTOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 03.08.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.10.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.08.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 05.09.2018 [2018/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Airbus Safran Launchers SAS 60-62 rue Camille Desmoulins 92130 Issy-les-Moulineaux / FR | [2017/13] |
Frühere [2016/41] | Für alle benannten Staaten Airbus Defence and Space SAS 51-61 Route de Verneuil 78130 Les Mureaux / FR | Erfinder | 01 /
LEBORGNE, Florian 3 rue des Néréides F-78180 Montigny le Bretonneux / FR | 02 /
BRINDEAU, Aymeric 63 rue du Tir 92000 Nanterre / FR | [N/P] |
Frühere [2016/41] | 01 /
LEBORGNE, Florian 20 bis rue Victor Hugo F-78180 Montigny le Bretonneux / FR | ||
02 /
BRINDEAU, Aymeric 63 rue du Tir F-92000 Nanterre / FR | Vertreter | Gevers & Orès Immeuble le Palatin 2 3 Cours du Triangle CS 80165 92939 Paris La Défense Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2016/41] | Gevers & Orès 41 avenue de Friedland 75008 Paris / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14809916.1 | 26.11.2014 | [2016/41] | WO2014FR00254 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20130002853 | 06.12.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1302853 | [2016/41] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015082778 | Datum: | 11.06.2015 | Sprache: | FR | [2015/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3078078 | Datum: | 12.10.2016 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 11.06.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.06.2015 | Klassifikation | IPC: | H01Q15/16, H01Q1/08, H01Q1/28 | [2017/42] | CPC: |
H01Q1/288 (EP,US);
H01Q1/08 (EP,US);
H01Q15/162 (EP,US)
|
Frühere IPC [2016/41] | H01Q15/16 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/41] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SEGMENTIERTE STRUKTUR, INSBESONDERE FÜR EINEN SATELLITENANTENNENREFLEKTOR | [2016/41] | Englisch: | SEGMENTED STRUCTURE, IN PARTICULAR, FOR A SATELLITE ANTENNA REFLECTOR | [2016/41] | Französisch: | STRUCTURE SEGMENTÉE, EN PARTICULIER POUR RÉFLECTEUR D'ANTENNE DE SATELLITE | [2016/41] | Eintritt in die regionale Phase | 16.06.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.06.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.06.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.06.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/41] | 17.10.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.02.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/36] | 12.04.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/36] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP1043802 (HUGHES ELECTRONICS CORP [US]) [A] 1-15 * figures 9A-9D * * paragraph [0001] * * paragraph [0007] *; | [A]US6505381 (THOMSON MARK [US], et al) [A] 1-15 * figures 7, 8 * * column 1, line 12 - line 14 * * column 1, line 49 - line 52 ** column 1, line 56 - line 59 * |