EP3073932 - MECHANISMUS ZUM SPANNEN EINER BIOPSIEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2016/40] | MECHANISMUS ZUR AUSSTATTUNG EINER BIOPSIEVORRICHTUNG | ||
[2018/10] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.06.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.07.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, HU, MK | veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hologic Inc. 250 Campus Drive Marlborough, MA 01752 / US | [2017/08] |
Frühere [2016/40] | Für alle benannten Staaten Hologic, Inc. 250 Campus Drive Marlborough, MA 01752 / US | Erfinder | 01 /
SWICK, Zachary, Stephen 250 Campus Drive Marlborough, Massachusetts 01752 / US | 02 /
FRIEDMAN, Rosario 250 Campus Drive Marlborough, Massachusetts 01752 / US | 03 /
HAARALA, Brett 250 Campus Drive Marlborough, Massachusetts 01752 / US | 04 /
SAUVAGEAU, David 250 Campus Drive Marlborough, Massachusetts 01752 / US | 05 /
TORRES, Donna, Schulz 250 Campus Drive Marlborough, Massachusetts 01752 / US | [2016/40] | Vertreter | Lecomte & Partners 76-78, rue de Merl 2146 Luxembourg / LU | [N/P] |
Frühere [2016/40] | Lecomte & Partners P.O. Box 1623 1016 Luxembourg / LU | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14816520.2 | 26.11.2014 | [2016/40] | WO2014US67786 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361909234P | 26.11.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361909234 P | US201461953570P | 14.03.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201461953570 P | [2016/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015081309 | Datum: | 04.06.2015 | Sprache: | EN | [2015/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3073932 | Datum: | 05.10.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 04.06.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3073932 | Datum: | 22.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 04.06.2015 | Klassifikation | IPC: | A61B10/02 | [2016/40] | CPC: |
A61B10/02 (EP,US);
A61B10/0275 (EP,US);
A61B2010/0208 (EP,US);
A61B2010/0225 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/40] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MECHANISMUS ZUM SPANNEN EINER BIOPSIEVORRICHTUNG | [2018/10] | Englisch: | BIOPSY DEVICE ARMING MECHANISM | [2016/40] | Französisch: | MÉCANISME POUR ARMER UN DISPOSITIF DE BIOPSIE | [2016/40] |
Frühere [2016/40] | MECHANISMUS ZUR AUSSTATTUNG EINER BIOPSIEVORRICHTUNG | Eintritt in die regionale Phase | 23.05.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.05.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.05.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.05.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/40] | 16.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.03.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.07.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.07.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.07.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 23.05.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.11.2014 | AL | 22.08.2018 | AT | 22.08.2018 | CY | 22.08.2018 | CZ | 22.08.2018 | DK | 22.08.2018 | EE | 22.08.2018 | ES | 22.08.2018 | FI | 22.08.2018 | HR | 22.08.2018 | IT | 22.08.2018 | LT | 22.08.2018 | LV | 22.08.2018 | MC | 22.08.2018 | MK | 22.08.2018 | NL | 22.08.2018 | PL | 22.08.2018 | PT | 22.08.2018 | RO | 22.08.2018 | RS | 22.08.2018 | SE | 22.08.2018 | SI | 22.08.2018 | SK | 22.08.2018 | SM | 22.08.2018 | TR | 22.08.2018 | BG | 22.11.2018 | NO | 22.11.2018 | GR | 23.11.2018 | IE | 26.11.2018 | LU | 26.11.2018 | MT | 26.11.2018 | BE | 30.11.2018 | CH | 30.11.2018 | LI | 30.11.2018 | IS | 22.12.2018 | [2020/31] |
Frühere [2020/28] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
PT | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
TR | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IE | 26.11.2018 | ||
LU | 26.11.2018 | ||
MT | 26.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
TR | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IE | 26.11.2018 | ||
LU | 26.11.2018 | ||
MT | 26.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IE | 26.11.2018 | ||
LU | 26.11.2018 | ||
MT | 26.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IE | 26.11.2018 | ||
LU | 26.11.2018 | ||
BE | 30.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/48] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IE | 26.11.2018 | ||
LU | 26.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
LU | 26.11.2018 | ||
CH | 30.11.2018 | ||
LI | 30.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SI | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
LU | 26.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
LU | 26.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/33] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
MC | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
DK | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
SM | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/23] | AL | 22.08.2018 | |
AT | 22.08.2018 | ||
CZ | 22.08.2018 | ||
EE | 22.08.2018 | ||
ES | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
SK | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/22] | AL | 22.08.2018 | |
CZ | 22.08.2018 | ||
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
PL | 22.08.2018 | ||
RO | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AL | 22.08.2018 | |
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
IT | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 22.08.2018 | |
FI | 22.08.2018 | ||
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
LV | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | FI | 22.08.2018 | |
HR | 22.08.2018 | ||
LT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/10] | FI | 22.08.2018 | |
LT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
RS | 22.08.2018 | ||
SE | 22.08.2018 | ||
BG | 22.11.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
GR | 23.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/09] | FI | 22.08.2018 | |
LT | 22.08.2018 | ||
NL | 22.08.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 22.08.2018 | |
LT | 22.08.2018 | ||
NO | 22.11.2018 | ||
IS | 22.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 22.08.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US5392790 (KANNER ROWLAND W [US], et al) [X] 1,7,10,11 * column 2, line 37 - column 5, line 62; figures 1-8 *; | [X]WO0189389 (HS HOSPITAL SERVICE SPA [IT], et al) [X] 1,7,10,11 * page 4, line 23 - page 8, line 20; figures 1-2 *; | [A]US2009299221 (BACON CHAD J [US], et al) [A] 1-11 * the whole document *; | [XI]DE102008038414 (BIP BIOMED INSTR & PRODUKTE GM [DE]) [X] 1-7,10,11 * paragraph [0020] * * paragraph [0030] - paragraph [0033]; figures 1-10 * [I] 8,9; | [A]WO2013158072 (HATHAWAY JEFF M [US]) [A] 1-11* the whole document * |