|
26.06.2019 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
03.09.2018 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
26.07.2018 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
16.07.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.07.2018 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.07.2018 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
16.07.2018 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
16.07.2018 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.03.2018 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
06.03.2018 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
06.03.2018 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.03.2018 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
58 |
|
06.03.2018 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
58 |
|
31.01.2018 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
24.01.2017 |
Mitteilung der Eintragung eines Rechtsübergangs oder Namens- und/oder Adressenänderung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.01.2017 |
Einreichung betreffend Adressänderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.01.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
16.01.2017 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
16.01.2017 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
16.01.2017 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
16.01.2017 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
16.01.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
07.09.2016 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung der bibliographischen Daten |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
06.07.2016 |
Mitteilung bezüglich Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
01.07.2016 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.07.2016 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.07.2016 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.07.2016 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
01.07.2016 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
13.06.2016 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
23.05.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
23.05.2016 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
08.04.2016 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
23.06.2015 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
59 |
|
23.06.2015 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
85 |
|
04.06.2015 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
04.06.2015 |
Veröffentlichte internationale Anmeldung - A1 |
Recherche / Prüfung |
60 |
|
29.04.2015 |
Mitteilung in Fällen, in denen kein anderes Formular anwendbar ist |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
13.04.2015 |
Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
03.03.2015 |
Mitteilung über die Eintragung einer Änderung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
24.02.2015 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Feld Nr. I bis VIII |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
24.02.2015 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Deckblatt |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
24.02.2015 |
Schriftlicher Bescheid der ISA, Zusatzfeld |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
29.01.2015 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
29.01.2015 |
Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler |
Internationale Recherchenbehörde |
5 |
|
29.01.2015 |
Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler |
Internationale Recherchenbehörde |
4 |
|
29.01.2015 |
Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler |
Internationale Recherchenbehörde |
10 |
|
29.01.2015 |
Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler |
Internationale Recherchenbehörde |
5 |
|
29.01.2015 |
Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler |
Internationale Recherchenbehörde |
29 |
|
29.01.2015 |
Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler |
Internationale Recherchenbehörde |
11 |
|
29.01.2015 |
Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler |
Internationale Recherchenbehörde |
2 |
|
15.12.2014 |
Zusammenfassung |
Internationale Recherchenbehörde |
1 |
|
15.12.2014 |
Anlage |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
15.12.2014 |
Patentansprüche |
Internationale Recherchenbehörde |
3 |
|
15.12.2014 |
Beschreibung |
Internationale Recherchenbehörde |
24 |
|
15.12.2014 |
Zeichnungen |
Internationale Recherchenbehörde |
31 |