EP3014428 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR AKTUALISIERUNG EINER ANWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 04.02.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 26.04.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 04.02.2022 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 09.03.2022 [2022/10] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 / KR | [2016/18] | Erfinder | 01 /
PARK, Sunmin No.110-901 83 Munjeong-ro Songpa-gu Seoul 138-764 / KR | 02 /
KIM, Sangho No.201-1902 51 Gwonseon-ro 908beon-gil Yeongtong-gu Suwon-si Gyeonggi-do 443-390 / KR | 03 /
MOON, Boseok No.644-1103 34 Sanboncheon-ro Gunpo-si Gyeonggi-do 435-705 / KR | 04 /
PARK, Jaehyun No.B-1005 447 Toegye-ro Jung-gu Seoul 100-871 / KR | [2016/18] | Vertreter | Lorenz, Sönke Gulde & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB Wallstraße 58/59 10179 Berlin / DE | [2016/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14816837.0 | 30.06.2014 | [2016/18] | WO2014KR05787 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20130075239 | 28.06.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20130075239 | [2016/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014209078 | Datum: | 31.12.2014 | Sprache: | EN | [2014/53] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3014428 | Datum: | 04.05.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.12.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/18] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 31.12.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.02.2017 | Klassifikation | IPC: | G06F9/44, G06F3/01, G06F15/16, G06F9/445, H04M1/725 | [2017/12] | CPC: |
G06F8/65 (EP,US);
G06F9/44 (KR);
G06F15/16 (KR);
G06F3/01 (KR);
H04M1/72406 (EP,US)
|
Frühere IPC [2016/18] | G06F9/44, G06F3/01, G06F15/16 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/18] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR AKTUALISIERUNG EINER ANWENDUNG | [2016/18] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR UPDATING APPLICATION | [2016/18] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE MISE À JOUR D'UNE APPLICATION | [2016/18] | Eintritt in die regionale Phase | 27.01.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.01.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 27.01.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.01.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.01.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/18] | 19.06.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.05.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 26.08.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.09.2021 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2022/10] | 14.09.2021 | Termin der mündlichen Verhandlung | 08.10.2021 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 22.10.2021 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2022/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.06.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2007192763 (HELVICK RICHARD E [US]) [A] 1-15 * paragraph [0026] *; | [A]US2008052698 (OLSON KIPLEY J [US], et al) [A] 1-15* paragraph [0021] - paragraph [0030] *; | [Y]US2010107150 (KAMADA TOMIHISA [JP], et al) [Y] 1-15 * paragraph [0059] - paragraph [0099] *; | [Y] - "Android 2.3.4 User's Guide", Android 2.3.4 User's Guide, (20110320), XP055178792 [Y] 1-15 * page 352 - page 353 * | Internationale Recherche | [A]US2004010786 (COOL JAMIE L [US], et al); | [A]KR101083189B (LG UPLUS CORP [KR]); | [A]KR20130022488 (PANTECH CO LTD [KR]); | [A]KR20130066421 (KT CORP [KR]) | vom Anmelder | US2010107150 |