EP3084228 - LAUFRAD MIT SCHUTZELEMENTEN UND KREISELVERDICHTER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.12.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.01.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.09.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 05.07.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nuovo Pignone S.r.l. Via Felice Matteucci 2 50127 Florence / IT | [2021/08] |
Frühere [2016/43] | Für alle benannten Staaten Nuovo Pignone S.r.l. Via Felice Matteucci 2 50127 Florence / IT | Erfinder | 01 /
BELLACCI, Michelangelo Via Felice Matteucci 2 I-50127 Florence / IT | 02 /
MASSINI, Andrea Via Felice Matteucci 2 I-50127 Florence / IT | 03 /
GIANNOZZI, Massimo Via Felice Matteucci 2 I-50127 Florence / IT | 04 /
GIOVANNETTI, Iacopo Via Felice Matteucci 2 I-50127 Florence / IT | [2016/43] | Vertreter | BRP Renaud & Partner mbB Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater Königstraße 28 70173 Stuttgart / DE | [2021/08] |
Frühere [2016/43] | Illingworth-Law, William Illingworth GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14821106.3 | 15.12.2014 | [2016/43] | WO2014EP77707 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2013CO00067 | 17.12.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT CO20130067 | [2016/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015091330 | Datum: | 25.06.2015 | Sprache: | EN | [2015/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3084228 | Datum: | 26.10.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.06.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3084228 | Datum: | 24.02.2021 | Sprache: | EN | [2021/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.06.2015 | Klassifikation | IPC: | F04D29/02, F04D29/28, B22F3/10, B22F5/10 | [2020/43] | CPC: |
F04D29/023 (EP,US);
F04D29/02 (RU);
F04D29/284 (EP,US);
F04D29/289 (US);
B22F10/20 (EP,RU,US);
B22F3/15 (EP,US);
B22F5/10 (EP,US);
B23P15/006 (EP,US);
F04D29/30 (US);
F05D2230/22 (EP,US);
F05D2230/23 (EP,US);
F05D2230/31 (EP,US);
F05D2230/42 (EP,US);
F05D2240/303 (EP,US);
F05D2300/10 (EP,US);
Y02P10/25 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2016/43] | F04D29/02, F04D29/28 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/43] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LAUFRAD MIT SCHUTZELEMENTEN UND KREISELVERDICHTER | [2016/43] | Englisch: | IMPELLER WITH PROTECTION ELEMENTS AND CENTRIFUGAL COMPRESSOR | [2016/43] | Französisch: | ROUET AVEC ÉLÉMENT DE PROTECTION ET COMPRESSEUR CENTRIFUGE | [2016/43] | Eintritt in die regionale Phase | 18.07.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.07.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.07.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 08.07.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.07.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/43] | 09.07.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 17.01.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.09.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.01.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.01.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.01.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 25.11.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 19.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 17.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.12.2014 | AL | 24.02.2021 | AT | 24.02.2021 | CY | 24.02.2021 | CZ | 24.02.2021 | DK | 24.02.2021 | EE | 24.02.2021 | ES | 24.02.2021 | FI | 24.02.2021 | HR | 24.02.2021 | IT | 24.02.2021 | LT | 24.02.2021 | LV | 24.02.2021 | MC | 24.02.2021 | MK | 24.02.2021 | MT | 24.02.2021 | NL | 24.02.2021 | PL | 24.02.2021 | RO | 24.02.2021 | RS | 24.02.2021 | SE | 24.02.2021 | SI | 24.02.2021 | SK | 24.02.2021 | SM | 24.02.2021 | BG | 24.05.2021 | NO | 24.05.2021 | GR | 25.05.2021 | IS | 24.06.2021 | PT | 24.06.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 15.12.2014 | |
AL | 24.02.2021 | ||
AT | 24.02.2021 | ||
CY | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
IT | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
MK | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 15.12.2014 | |
AL | 24.02.2021 | ||
AT | 24.02.2021 | ||
CY | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
IT | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 15.12.2014 | |
AL | 24.02.2021 | ||
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
IT | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
IT | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
MC | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
IT | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SI | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 24.02.2021 | |
AT | 24.02.2021 | ||
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 24.02.2021 | |
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
ES | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 24.02.2021 | |
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RO | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SK | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/49] | AT | 24.02.2021 | |
CZ | 24.02.2021 | ||
DK | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AT | 24.02.2021 | |
CZ | 24.02.2021 | ||
EE | 24.02.2021 | ||
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 24.02.2021 | |
FI | 24.02.2021 | ||
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
SM | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/42] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
IS | 24.06.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/39] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
PL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/38] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
NL | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
SE | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/37] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
LV | 24.02.2021 | ||
RS | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
BG | 24.05.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
GR | 25.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 24.02.2021 | |
HR | 24.02.2021 | ||
LT | 24.02.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 24.02.2021 | |
LT | 24.02.2021 | ||
NO | 24.05.2021 | ||
PT | 24.06.2021 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XI]US2009110556 (JAHNZ DAVID BRIAN [US], et al); | [XI]US2013004316 (MATWEY MARK [US], et al); | [A]US2013017067 (CANTELLI UGO [IT], et al) | Prüfung | DE462853 |