EP3022596 - STECKVERBINDER FÜR DIE TELEKOMMUNIKATIONSGEHÄUSE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 13.11.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.05.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.11.2020 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 16.12.2020 [2020/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Corning Research & Development Corporation One Riverfront Plaza Corning, New York 14831 / US | [2018/32] |
Frühere [2016/21] | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | Erfinder | 01 /
PIMENTEL, Nelson Goncalves Carl-Schurz-Strasse 1 D-41453 Neuss / DE | 02 /
BUND, Christine B. Carl-Schurz-Strasse 1 D-41453 Neuss / DE | 03 /
HAJOK, Johann G. Carl-Schurz-Strasse 1 D-41453 Neuss / DE | [2016/21] | Vertreter | Epping - Hermann - Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH Schloßschmidstraße 5 80639 München / DE | [N/P] |
Frühere [2016/21] | Isarpatent Patent- und Rechtsanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB Friedrichstrasse 31 80801 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14827885.6 | 30.06.2014 | [2016/21] | WO2014US44844 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361846816P | 16.07.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361846816 P | [2016/21] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015047508 | Datum: | 02.04.2015 | Sprache: | EN | [2015/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3022596 | Datum: | 25.05.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.04.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/21] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 02.04.2015 | Klassifikation | IPC: | G02B6/38, G02B6/44, H01R13/627 | [2016/21] | CPC: |
G02B6/3893 (EP,US);
G02B6/3825 (EP,US);
G02B6/38875 (EP,US);
G02B6/3888 (EP,US);
G02B6/3897 (EP,US);
G02B6/4471 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/21] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STECKVERBINDER FÜR DIE TELEKOMMUNIKATIONSGEHÄUSE | [2016/21] | Englisch: | CONNECTOR FOR TELECOMMUNICATION ENCLOSURES | [2016/21] | Französisch: | CONNECTEUR POUR COFFRETS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS | [2016/21] | Eintritt in die regionale Phase | 19.01.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.01.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.01.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.01.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/21] | 01.09.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.05.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 09.11.2020 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2020/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2008175541 (LU YU [US], et al); | [XI]WO2009076536 (ADC TELECOMMUNICATIONS INC [US], et al); | [XI]WO2012041840 (HUBER+SUHNER AG [CH], et al); | [XI]US2012257859 (NHEP PONHARITH [US]) | vom Anmelder | US6487344 | US6579014 | US6648520 | US7090406 | US2011044588 | US8313250 | WO2013106183 |