EP3044948 - DIGITALKAMERA MIT EINER OBERFLÄCHE ZUR VORÜBERGEHENDEN MONTAGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 25.08.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 25.08.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.09.2017 [2017/39] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Podo Labs, Inc. 5684 Bay Street 532 Emeryville, CA 94608 / US | [2016/29] | Erfinder | 01 /
LEE, Edmond Jaehyun 1710 North Moorpark Road Thousand Oaks, CA 91360 / US | 02 /
PULLMAN, Samuel 4942 Pine Street La Mesa, CA 91942 / US | 03 /
CHOI, Jae Hoon 5684 Bay Street, 532 Emeryville, CA 94608 / US | [2016/29] | Vertreter | Lawrence, John Barker Brettell LLP 100 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 8QQ / GB | [2016/29] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14844652.9 | 10.09.2014 | [2016/29] | WO2014US54990 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361876709P | 11.09.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361876709 P | [2016/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015038646 | Datum: | 19.03.2015 | Sprache: | EN | [2015/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3044948 | Datum: | 20.07.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.03.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 19.03.2015 | Klassifikation | IPC: | H04N5/232 | [2016/29] | CPC: |
G03B17/04 (EP,KR,US);
G03B17/14 (EP,KR,US);
G03B17/561 (EP,KR,US);
G03B17/565 (EP,KR,US);
H04N23/50 (EP,US);
H04N23/51 (EP,KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DIGITALKAMERA MIT EINER OBERFLÄCHE ZUR VORÜBERGEHENDEN MONTAGE | [2016/29] | Englisch: | DIGITAL CAMERA UTILIZING SURFACE FOR TEMPORARY MOUNTING | [2016/29] | Französisch: | APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE FAISANT APPEL À UNE SURFACE DE MONTAGE TEMPORAIRE | [2016/29] | Eintritt in die regionale Phase | 15.01.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.01.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 15.01.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.01.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.01.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.01.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/29] | 01.04.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/39] | 03.05.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2017/39] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2016 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]US6070749 (JOULIA GERARD [FR]); | [Y]US7133280 (LOVE JOHN S [US]); | [Y]US7750778 (FULLERTON LARRY W [US], et al); | [Y]US8206047 (ISAAC STEVEN ALFRED [US], et al); | [Y]US2013048817 (WANG STONE [TW], et al); | [A]US2013057708 (GOVIC RICK-WILLIAM [AU]); | [A]US2013107062 (OKAZAKI YOSHINORI [JP]); | [A]US2013188047 (SLEVIN RICHARD S [US], et al); | [Y] - "Imaging Resource Camera Reviews.", NIKON D5100 REVIEW., (2011), URL: http://www.imaging-resource.com/PRODS/D5100/D5100A.HTM, (20141116), XP008183038 | [Y] - "Nordic Semiconductor . Application: Remote Control.", NEW RELEASE, (20140724), URL: http://www.nordicsemi.com/News/News-releases/Product-Related-News/Bluetooth-Smart-DSLR -camera-remote-can-be-controlled-from-any-Bluetooth-v4.0-smartphone-and-uses-Nordic-Semi conductor-nRF8002-to-offer-10-year-battery-life, (20141116), XP008183044 |