EP3050149 - ELEKTROLYTAUSGLEICHSSTRATEGIEN FÜR FLUSSBATTERIEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.03.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.04.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.12.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.02.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.08.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 04.09.2024 [2024/36] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Lockheed Martin Energy, LLC 6801 Rockledge Drive Bethesda MD 20817 / US | [2023/19] |
Frühere [2018/16] | Für alle benannten Staaten Lockheed Martin Energy, LLC 6801 Rockledge Drive Berthesda MD 20817 / US | ||
Frühere [2016/31] | Für alle benannten Staaten Lockheed Martin Advanced Energy Storage, LLC 6801 Rockledge Drive Bethesda, Maryland 20817 / US | Erfinder | 01 /
REECE, Steven Y. 105 Henry Street Cambridge, MA 02139 / US | 02 /
BADRINARAYANAN, Paravastu 13411 Belle Helene Circle Cypress, TX 77429 / US | 03 /
TYAGI, Nitin 16 Elmer Street Apt. 101 Cambridge, MA 02138 / US | 04 /
GREJTAK, Timothy B. 475 Commonwealth Avenue Apt. 202 Boston, MA 02215 / US | [2016/36] |
Frühere [2016/31] | 01 /
REECE, Steven Y. 105 Henry Street Cambridge, MA 02139 / US | ||
02 /
BADRINARAYANAN, Paravastu 2302 Stearns Hill Road Waltham, MA 02451 / US | |||
03 /
TYAGI, Nitin 16 Elmer Street Apt. 101 Cambridge, MA 02138 / US | |||
04 /
GREJTAK, Timothy B. 475 Commonwealth Avenue Apt. 202 Boston, MA 02215 / US | Vertreter | Epping - Hermann - Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH Schloßschmidstraße 5 80639 München / DE | [2016/31] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14847451.3 | 24.09.2014 | [2016/31] | WO2014US57129 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361882324P | 25.09.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361882324 P | [2016/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015048074 | Datum: | 02.04.2015 | Sprache: | EN | [2015/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3050149 | Datum: | 03.08.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 02.04.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/31] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3050149 | Datum: | 10.05.2023 | Sprache: | EN | [2023/19] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 02.04.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.05.2017 | Klassifikation | IPC: | H01M8/06, H01M8/18, H01M8/20, H01M8/1023, H01M8/1039, H01M8/1051, H01M8/1053, H01M8/04223, H01M4/90 | [2017/11] | CPC: |
H01M4/9016 (EP,KR,US);
H01M8/188 (EP,KR,US);
H01M8/0693 (US);
H01M8/04238 (EP,KR,US);
H01M8/10 (KR);
H01M8/1023 (EP,KR,US);
H01M8/1039 (EP,KR,US);
H01M8/1051 (EP,KR,US);
H01M8/1053 (EP,KR,US);
|
Frühere IPC [2016/31] | H01M8/06, H01M8/18, H01M8/20 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/31] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ELEKTROLYTAUSGLEICHSSTRATEGIEN FÜR FLUSSBATTERIEN | [2016/31] | Englisch: | ELECTROLYTE BALANCING STRATEGIES FOR FLOW BATTERIES | [2016/31] | Französisch: | STRATÉGIES D'ÉQUILIBRAGE D'ÉLECTROLYTE POUR PILES À OXYDORÉDUCTION | [2016/31] | Eintritt in die regionale Phase | 21.03.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.03.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 21.03.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.03.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.03.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/31] | 30.11.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.02.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.06.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.12.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.03.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.03.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.03.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP23167007.6 / EP4235883 | Einspruch (Einsprüche) | 13.02.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.09.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 10.05.2023 | CZ | 10.05.2023 | EE | 10.05.2023 | HR | 10.05.2023 | LT | 10.05.2023 | LV | 10.05.2023 | MC | 10.05.2023 | NL | 10.05.2023 | RO | 10.05.2023 | RS | 10.05.2023 | SE | 10.05.2023 | SI | 10.05.2023 | SK | 10.05.2023 | SM | 10.05.2023 | NO | 10.08.2023 | GR | 11.08.2023 | IS | 10.09.2023 | PT | 11.09.2023 | IE | 24.09.2023 | LU | 24.09.2023 | BE | 30.09.2023 | CH | 30.09.2023 | [2024/36] |
Frühere [2024/34] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
MC | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SI | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
IE | 24.09.2023 | ||
LU | 24.09.2023 | ||
CH | 30.09.2023 | ||
Frühere [2024/33] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
MC | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SI | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
IE | 24.09.2023 | ||
LU | 24.09.2023 | ||
Frühere [2024/28] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
MC | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SI | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
LU | 24.09.2023 | ||
Frühere [2024/25] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SI | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
LU | 24.09.2023 | ||
Frühere [2024/24] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SI | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 10.05.2023 | |
CZ | 10.05.2023 | ||
EE | 10.05.2023 | ||
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
RO | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AT | 10.05.2023 | |
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
SK | 10.05.2023 | ||
SM | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Frühere [2024/01] | AT | 10.05.2023 | |
HR | 10.05.2023 | ||
LT | 10.05.2023 | ||
LV | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AT | 10.05.2023 | |
HR | 10.05.2023 | ||
NL | 10.05.2023 | ||
RS | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Frühere [2023/50] | AT | 10.05.2023 | |
NL | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
GR | 11.08.2023 | ||
IS | 10.09.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AT | 10.05.2023 | |
NL | 10.05.2023 | ||
SE | 10.05.2023 | ||
NO | 10.08.2023 | ||
PT | 11.09.2023 | ||
Frühere [2023/46] | PT | 11.09.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO2010138942 (DEEYA ENERGY INC [US], et al) [Y] 1,4,6-11,13-18 * page 14, line 13 - page 15, line 26; figure 4 ** page 22, line 18 - page 23, line 34 *; | [X]US2013084482 (CHANG ON KOK [US], et al) [X] 1,4,6,8-11,13-18 * paragraph [0044] - paragraph [0075] *; | [Y]WO2013090680 (EOS ENERGY STORAGE LLC [US]) [Y] 1,4,6-11,13-18 * paragraph [0218] - paragraph [0240]; figure 4a * | Internationale Recherche | [Y]US5766787 (WATANABE MASAHIRO [JP], et al); | [X]US6497973 (AMENDOLA STEVEN [US]); | [Y]US6509119 (KOBAYASHI MASARU [JP], et al); | [X] - HOSSEINY, S. ET AL., "A polyelectrolyte membrane-based vanadium/air redox flow battery'.", ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS, (20101126), vol. 13, pages 751 - 754, XP055010619 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.elecom.2010.11.025 | [Y] - STASSI, A ET AL., "Performance comparison of long and short-side chain perfluorosulfonic membranes for high temperature polymer electrolyte membrane fuel cell operation '.", JOURNAL OF POWER SOURCES, (20110108), vol. 196;, pages 8925 - 8930, XP028270187 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpowsour.2010.12.084 |