EP3055946 - SIGNALVERARBEITUNGSVORRICHTUNG, VERSTÄRKER UND VERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.01.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 11.02.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.10.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.01.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Cornell University Center for Technology Licensing at Cornell University 395 Pine Tree Road Suite 310 Ithaca, NY 14850 / US | [2018/52] |
Frühere [2016/33] | Für alle benannten Staaten Cornell University Cornell Center for Technology Enterprise & Commercialization (CCTEC) 395 Pine Tree Road Suite 310 Ithaca, NY 14850 / US | Erfinder | 01 /
APSEL, Alyssa 1822 Rt. 96 Trumansburg, NY 14886 / US | 02 /
MOLNAR, Alyosha 106 Irving Pl. Ithaca, NY 14850 / US | [2016/33] | Vertreter | Kramer, Dani, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [2022/11] |
Frühere [2016/33] | Garratt, Peter Douglas, et al Mathys & Squire LLP The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14852491.1 | 14.10.2014 | [2016/33] | WO2014US60531 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361890022P | 11.10.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361890022 P | [2016/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015054699 | Datum: | 16.04.2015 | Sprache: | EN | [2015/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3055946 | Datum: | 17.08.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.04.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3055946 | Datum: | 16.03.2022 | Sprache: | EN | [2022/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 16.04.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.04.2017 | Klassifikation | IPC: | H04B1/52 | [2017/21] | CPC: |
H04B1/52 (EP,US);
H03F3/193 (US);
H03F3/245 (US);
H04B1/0475 (US);
H04L5/14 (US);
H03F2200/451 (US);
H03F2200/75 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2016/33] | H04L5/06 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/33] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SIGNALVERARBEITUNGSVORRICHTUNG, VERSTÄRKER UND VERFAHREN | [2016/33] | Englisch: | SIGNAL PROCESSING DEVICE, AMPLIFIER, AND METHOD | [2016/33] | Französisch: | DISPOSITIF, AMPLIFICATEUR ET PROCÉDÉ DE TRAITEMENT DES SIGNAUX | [2016/33] | Eintritt in die regionale Phase | 10.05.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.05.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 10.05.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.05.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.05.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/33] | 13.03.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.10.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.08.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 01.11.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.10.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.02.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.02.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.02.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 19.12.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/08] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 01.11.2019 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 01.11.2019 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 08.11.2019 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 13.03.2018 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 13.03.2018 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 27.03.2018 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.10.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.10.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.10.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.10.2014 | AL | 16.03.2022 | AT | 16.03.2022 | CY | 16.03.2022 | CZ | 16.03.2022 | DK | 16.03.2022 | EE | 16.03.2022 | ES | 16.03.2022 | FI | 16.03.2022 | HR | 16.03.2022 | IT | 16.03.2022 | LT | 16.03.2022 | LV | 16.03.2022 | MC | 16.03.2022 | MK | 16.03.2022 | MT | 16.03.2022 | NL | 16.03.2022 | PL | 16.03.2022 | RO | 16.03.2022 | RS | 16.03.2022 | SE | 16.03.2022 | SI | 16.03.2022 | SK | 16.03.2022 | SM | 16.03.2022 | BG | 16.06.2022 | NO | 16.06.2022 | GR | 17.06.2022 | IS | 16.07.2022 | PT | 18.07.2022 | IE | 14.10.2022 | LU | 14.10.2022 | BE | 31.10.2022 | CH | 31.10.2022 | LI | 31.10.2022 | [2024/41] |
Frühere [2024/27] | HU | 14.10.2014 | |
AL | 16.03.2022 | ||
AT | 16.03.2022 | ||
CY | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
MK | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
IE | 14.10.2022 | ||
LU | 14.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
Frühere [2024/21] | HU | 14.10.2014 | |
AL | 16.03.2022 | ||
AT | 16.03.2022 | ||
CY | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
IE | 14.10.2022 | ||
LU | 14.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 14.10.2014 | |
AL | 16.03.2022 | ||
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
IE | 14.10.2022 | ||
LU | 14.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
Frühere [2023/48] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
IE | 14.10.2022 | ||
LU | 14.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
Frühere [2023/42] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
LU | 14.10.2022 | ||
BE | 31.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
Frühere [2023/35] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
IT | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
LU | 14.10.2022 | ||
CH | 31.10.2022 | ||
LI | 31.10.2022 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
LU | 14.10.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
MC | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SI | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2023/07] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
DK | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 16.03.2022 | |
AT | 16.03.2022 | ||
CZ | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/51] | AT | 16.03.2022 | |
CZ | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
IS | 16.07.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/50] | AT | 16.03.2022 | |
CZ | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
PL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/49] | AT | 16.03.2022 | |
CZ | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SK | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/48] | AT | 16.03.2022 | |
CZ | 16.03.2022 | ||
EE | 16.03.2022 | ||
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/47] | AT | 16.03.2022 | |
ES | 16.03.2022 | ||
FI | 16.03.2022 | ||
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RO | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
SM | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
PT | 18.07.2022 | ||
Frühere [2022/44] | FI | 16.03.2022 | |
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
NL | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
Frühere [2022/39] | FI | 16.03.2022 | |
HR | 16.03.2022 | ||
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
Frühere [2022/36] | HR | 16.03.2022 | |
LT | 16.03.2022 | ||
LV | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
GR | 17.06.2022 | ||
Frühere [2022/35] | HR | 16.03.2022 | |
LT | 16.03.2022 | ||
RS | 16.03.2022 | ||
SE | 16.03.2022 | ||
BG | 16.06.2022 | ||
NO | 16.06.2022 | ||
Frühere [2022/33] | LT | 16.03.2022 | |
NO | 16.06.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IA]FR2895150 (THALES SA [FR]) [I] 1,2,4-9,13-15 * abstract * * page 4, line 20 - page 11, line 32 * * figures 1-5 * [A] 3,10-12; | [A] - J. SEWTER ET AL, "A CMOS Finite Impulse Response Filter With a Crossover Traveling Wave Topology for Equalization up to 30 Gb/s", IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS., PISCATAWAY, NJ, USA, (20060401), vol. 41, no. 4, doi:10.1109/JSSC.2006.870915, ISSN 0018-9200, pages 909 - 917, XP055364410 [A] 1-15 * abstract * * paragraphs [II.A] , [ II.B] , [ III.A] , [ III.B] , [ III.C] * * figures 1-8 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/JSSC.2006.870915 | [A] - LEISTEN O P ET AL, "Distributed amplifiers as duplexer/circulator components at S-band", 19880101, (19880101), pages 5/1 - 5/4, XP006526922 [A] 1-15 * the whole document * | Internationale Recherche | [Y]US2007182481 (WU HUI [US], et al); | [Y]US2007247257 (SHASTRY PRASAD N [US], et al); | [Y]US2008079648 (FORSTNER HANS-PETER [DE], et al); | [Y]US2008284487 (PULLELA RAJASEKHAR [US], et al) | vom Anmelder | FR2895150 | - J SEWTER et al., "A CMOS Finite Inpulse Response Filter with a Crossover Traveling Wave Topology for Equalization up to 30 Gb/S", IEEE JOURNAL OF SOLID-STATE CIRCUITS, (20060401), vol. 41, no. 4, doi:doi:10.1109/JSSC.2006.870915, pages 909 - 917, XP055364410 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/JSSC.2006.870915 | - O P LEISTEN et al., Distributed Amplifiers as Duplexer/Circulator Components at S-Band, (19880101), pages 5,1 - 5,4 |