EP3058770 - DRAHTLOSES SYSTEM MIT KONFIGURIERBAREN FUNK- UND ANTENNENRESSOURCEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.11.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.12.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.11.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.12.2019 [2019/50] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pabla, Arbinder Singh 305 Lytton Avenue Palo Alto, California 94301 / US | [2016/34] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2016/34] | Vertreter | Conroy, John Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München / DE | [2016/34] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14853652.7 | 20.10.2014 | [2016/34] | WO2014US61422 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361893266P | 20.10.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361893266 P | [2016/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015058210 | Datum: | 23.04.2015 | Sprache: | EN | [2015/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3058770 | Datum: | 24.08.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.04.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 23.04.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.05.2017 | Klassifikation | IPC: | H04W24/00 | [2016/34] | CPC: |
H04B7/0617 (EP,KR,US);
H04B7/0697 (KR,US);
H04W72/046 (US);
H01Q1/2291 (US);
H01Q1/246 (US);
H01Q1/38 (US);
H01Q1/48 (US);
H01Q21/068 (US);
H04B7/0413 (EP,KR,US);
H04B7/0691 (EP,KR,US);
H04L67/10 (US);
H04W16/14 (US);
H04W72/541 (US);
H04W88/085 (KR,US);
H04W84/12 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DRAHTLOSES SYSTEM MIT KONFIGURIERBAREN FUNK- UND ANTENNENRESSOURCEN | [2016/34] | Englisch: | WIRELESS SYSTEM WITH CONFIGURABLE RADIO AND ANTENNA RESOURCES | [2016/34] | Französisch: | SYSTÈME SANS FIL À RESSOURCES RADIO ET D'ANTENNE CONFIGURABLES | [2016/34] | Eintritt in die regionale Phase | 20.05.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.05.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 20.05.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.05.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.05.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/34] | 07.12.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.01.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.07.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/50] | 08.08.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2019/50] | Teilanmeldung(en) | EP19184866.2 / EP3573363 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2005003865 (LASTINGER ROC [US], et al); | [I]US2006038738 (SHTROM VICTOR [US]); | [I]US2007178839 (REZVANI BEHROOZ [US], et al); | [A]EP2369893 (ALCATEL LUCENT [FR]); | [I]US2011249576 (CHRISIKOS GEORGE [US], et al); | [A]US2012274524 (PIAZZA DANIELE [IT], et al) | Internationale Recherche | [A]US2006192720 (SHTROM VICTOR [US]); | [A]US2009028098 (GATES DIRK ION [US], et al); | [A]US2010137024 (MAGUIRE YAEL G [US]); | [A]US2011130092 (YUN LOUIS C [US], et al); | [Y]US2011249576 (CHRISIKOS GEORGE [US], et al); | [Y]US2011276963 (WU DAVID TZE-SI [US], et al); | [Y]US2012274524 (PIAZZA DANIELE [IT], et al); | [Y]US2013039355 (DE LA GARRIGUE MICHAEL J [US]) |