EP2921092 - TEIGKNETHAKENSTRUKTUR UND TEIGKNETMASCHINE DAMIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.01.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.02.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 30.10.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: GR | veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SHENZHEN MUREN APPLIANCE CO., LTD. N°. 17, Zhenxing Road Liyuhe Industrial Zone Loucun, Gongming Guanming New District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2015/39] | Erfinder | 01 /
WANG, Wenxiong NO. 17, Zhenxing Road Liyuhe Industrial Zone, Loucun Gongming, Guangming New District Shenzhen, Guangdong 518000 / CN | [2015/39] | Vertreter | Becker Kurig & Partner Patentanwälte mbB Bavariastraße 7 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2020/11] | Becker & Kurig Partnerschaft Patentanwälte PartmbB Patentanwälte Bavariastrasse 7 80336 München / DE | ||
Frühere [2015/39] | Becker Kurig Straus Patentanwälte Bavariastrasse 7 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14863073.4 | 13.03.2014 | [2015/39] | WO2014CN73397 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN20142035814U | 20.01.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN 201420035814 U | [2015/39] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015106485 | Datum: | 23.07.2015 | Sprache: | ZH | [2015/29] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2921092 | Datum: | 23.09.2015 | Sprache: | EN | [2015/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2921092 | Datum: | 11.03.2020 | Sprache: | EN | [2020/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 23.07.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.06.2016 | Klassifikation | IPC: | A47J43/08, B01F7/30, B01F7/00, B01F15/00, A47J43/07, A21C1/14, A21C1/02 | [2019/31] | CPC: |
A47J43/0711 (EP,US);
A21C1/1405 (US);
A21C1/02 (EP,US);
A21C1/147 (US);
A47J43/082 (EP,US);
B01F27/1123 (EP,US);
|
Frühere IPC [2016/29] | A47J43/07, A21C1/14, B01F7/00, B01F15/00, A21C1/02, B01F7/30 | ||
Frühere IPC [2015/39] | A47J43/07, A21C1/14 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/39] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TEIGKNETHAKENSTRUKTUR UND TEIGKNETMASCHINE DAMIT | [2015/39] | Englisch: | DOUGH KNEADING HOOK STRUCTURE AND DOUGH KNEADING MACHINE APPLYING IT | [2015/39] | Französisch: | STRUCTURE DE CROCHET PÉTRISSEUR DE PÂTE ET ROBOT PÉTRISSEUR DE PÂTE L'APPLIQUANT | [2015/39] | Eintritt in die regionale Phase | 28.05.2015 | Übersetzung eingereicht | 28.05.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.05.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 28.05.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.05.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.05.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/39] | 20.12.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.04.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.07.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.01.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.05.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.08.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 30.10.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.01.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.04.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 31.10.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.01.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.01.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.01.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.04.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 14.12.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.03.2014 | AL | 11.03.2020 | AT | 11.03.2020 | CY | 11.03.2020 | CZ | 11.03.2020 | DK | 11.03.2020 | EE | 11.03.2020 | ES | 11.03.2020 | FI | 11.03.2020 | GR | 11.03.2020 | HR | 11.03.2020 | LT | 11.03.2020 | LV | 11.03.2020 | MC | 11.03.2020 | MK | 11.03.2020 | MT | 11.03.2020 | NL | 11.03.2020 | PL | 11.03.2020 | RO | 11.03.2020 | RS | 11.03.2020 | SE | 11.03.2020 | SI | 11.03.2020 | SK | 11.03.2020 | SM | 11.03.2020 | TR | 11.03.2020 | IE | 13.03.2020 | LU | 13.03.2020 | BE | 31.03.2020 | CH | 31.03.2020 | LI | 31.03.2020 | BG | 11.06.2020 | NO | 11.06.2020 | IS | 11.07.2020 | PT | 05.08.2020 | [2022/33] |
Frühere [2022/31] | HU | 13.03.2014 | |
AL | 11.03.2020 | ||
AT | 11.03.2020 | ||
CY | 11.03.2020 | ||
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
MK | 11.03.2020 | ||
MT | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
TR | 11.03.2020 | ||
IE | 13.03.2020 | ||
LU | 13.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2022/30] | HU | 13.03.2014 | |
AL | 11.03.2020 | ||
AT | 11.03.2020 | ||
CY | 11.03.2020 | ||
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
MT | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
TR | 11.03.2020 | ||
IE | 13.03.2020 | ||
LU | 13.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 13.03.2014 | |
AT | 11.03.2020 | ||
CY | 11.03.2020 | ||
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
MT | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
TR | 11.03.2020 | ||
IE | 13.03.2020 | ||
LU | 13.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2021/11] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
IE | 13.03.2020 | ||
LU | 13.03.2020 | ||
BE | 31.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
IE | 13.03.2020 | ||
LU | 13.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2021/08] | CZ | 11.03.2020 | |
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
ES | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
IE | 13.03.2020 | ||
LU | 13.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2021/07] | CZ | 11.03.2020 | |
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
IE | 13.03.2020 | ||
LU | 13.03.2020 | ||
CH | 31.03.2020 | ||
LI | 31.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2021/04] | CZ | 11.03.2020 | |
EE | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
LU | 13.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2020/50] | CZ | 11.03.2020 | |
EE | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2020/49] | CZ | 11.03.2020 | |
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2020/47] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
Frühere [2020/46] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
Frühere [2020/45] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
Frühere [2020/39] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
Frühere [2020/37] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
Frühere [2020/35] | FI | 11.03.2020 | |
NO | 11.06.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US1467820 (JOSEPHINE TRUST, et al) [A] 1-12 * page 1, lines 39-46 ** figures 1,2 *; | [XI]DE2500444 (POPEIL BROTHERS) [X] 1-3,5,12 * pages 7-8 * * page 10, paragraph 2 * * figures 1,3 * [I] 6-10; | [XI]US4337000 (LEHMANN HERBERT G) [X] 1,5-8,12 * column 2, lines 34-45 * * column 4, lines 22-26 * * figure 8 * [I] 2-4,9-11 | Internationale Recherche | [A]FR2710551 (LOISELET MICHEL [FR]); | [A]CN1208325 (PREMARK FEG LLC [US]); | [A]WO2009153250 (BSH BOSCH SIEMENS HAUSGERAETE [DE], et al); | [X]CN202269922U (SHENZHEN MUREN APPLIANCE CO LTD); | [X]CN102973171 (SHENZHEN MUREN APPLIANCE CO LTD); | [A]CN103478184 (DENG YAOTIAN) | Prüfung | CN102973171 |