EP3076072 - LED-LEUCHTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.10.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.10.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.11.2019 [2019/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Gigatera Inc. 3, Dongtansandan 6-gil Dongtan-myeon, Hwaseong-si Gyeonggi-do 18487 / KR | [2018/20] |
Frühere [2016/40] | Für alle benannten Staaten KMW Inc. 65, Yeongcheon-ri Dongtan-myeon Hwaseong-si Gyronggi-do 445-813 / KR | Erfinder | 01 /
KIM, Duk Yong 183-6 Yeongcheon-ro Dongtan-myeon Hwaseong-si Gyeonggi-do 445-813 / KR | 02 /
KANG, Byung Ju 20 Jangja-ro Namdong-gu Incheon 405-250 / KR | 03 /
KIM, Hyun Ki (Sangdo-dong Hyndai Apt.) 106-1501 421 Sangdo-ro, Dongjak-gu Seoul 156-781 / KR | [2016/40] | Vertreter | Scheele Jaeger Wetzel Patentanwälte Goethestraße 21 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2016/40] | RatnerPrestia Altheimer Eck 2 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14864495.8 | 21.11.2014 | [2016/40] | WO2014KR11290 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20130142968 | 22.11.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20130142968 | KR20140015569 | 11.02.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20140015569 | [2016/40] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015076625 | Datum: | 28.05.2015 | Sprache: | KO | [2015/21] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3076072 | Datum: | 05.10.2016 | Sprache: | EN | [2016/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 28.05.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.06.2017 | Klassifikation | IPC: | F21V29/00, F21V21/30, // F21Y115/10 | [2017/29] | CPC: |
F21V7/0008 (EP);
F21V29/00 (RU);
F21S2/00 (RU);
F21S8/08 (EP);
F21V7/0016 (EP);
F21V21/30 (EP);
F21V23/023 (EP);
F21V23/026 (EP);
F21V29/76 (EP);
|
Frühere IPC [2016/40] | F21V29/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/40] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LED-LEUCHTE | [2016/40] | Englisch: | LED LIGHTING FIXTURE | [2016/40] | Französisch: | APPAREIL D'ÉCLAIRAGE À DEL | [2016/40] | Eintritt in die regionale Phase | 22.06.2016 | Übersetzung eingereicht | 22.06.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.06.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 22.06.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.06.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.06.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/40] | 05.01.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.04.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.08.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 24.01.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.06.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/46] | 02.07.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2019/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 13.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]EP2233831 (NICHIA CORP [JP]); | [I]JP2011044348 (ASAGI CREATE KK, et al); | [XI]WO2012166347 (MUSCO CORP [US], et al); | [XI]US2013141906 (WANG YINGHUA [CN], et al); | [XI]WO2013085244 (SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD [KR]); | [XAI]US2013223069 (KIM KYUNG HWAN [KR]) | Internationale Recherche | [X]JP2011044348 (ASAGI CREATE KK, et al); | [A]KR101045022B (CHARMING FLAME [KR]); | [Y]KR20120129737 ; | [A]US2013141906 (WANG YINGHUA [CN], et al); | [Y]US2013223069 (KIM KYUNG HWAN [KR]) | vom Anmelder | KR200451090Y |