EP3075463 - SPINN- UND FORMUNGSVORRICHTUNG SOWIE SPINN- UND FORMUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.08.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 31.03.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 24.08.2022 [2022/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome Chuo-ku Kobe-shi, Hyogo 650-8670 / JP | [2016/40] | Erfinder | 01 /
IMAMURA, Yoshihide c/o Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha 1-1, Kawasaki-cho Akashi-shi, Hyogo 673-8666 / JP | 02 /
SAKANE, Yuto c/o Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha 1-1, Kawasaki-cho Akashi-shi, Hyogo 673-8666 / JP | 03 /
MIKAMI, Kohei c/o Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha 1-1, Kawasaki-cho Akashi-shi, Hyogo 673-8666 / JP | 04 /
IWASAKI, Hayato c/o Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha 1-1, Kawasaki-cho Akashi-shi, Hyogo 673-8666 / JP | 05 /
KITANO, Hiroshi c/o Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha 1-1, Kawasaki-cho Akashi-shi, Hyogo 673-8666 / JP | [2016/40] | Vertreter | Dehns 10 Old Bailey London EC4M 7NG / GB | [N/P] |
Frühere [2020/37] | Dehns St. Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | ||
Frühere [2016/40] | Piésold, Alexander James Dehns St Bride's House 10 Salisbury Square London EC4Y 8JD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14865183.9 | 06.11.2014 | [2016/40] | WO2014JP05586 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20130247194 | 29.11.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2013247194 | [2016/40] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015079628 | Datum: | 04.06.2015 | Sprache: | JA | [2015/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3075463 | Datum: | 05.10.2016 | Sprache: | EN | [2016/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3075463 | Datum: | 09.09.2020 | Sprache: | EN | [2020/37] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 04.06.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.05.2017 | Klassifikation | IPC: | B21D22/14, B21D43/00 | [2016/40] | CPC: |
B21D22/14 (EP,KR,US);
B21D22/18 (KR);
B21D37/16 (KR,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/40] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SPINN- UND FORMUNGSVORRICHTUNG SOWIE SPINN- UND FORMUNGSVERFAHREN | [2016/40] | Englisch: | SPINNING AND SHAPING DEVICE AND SPINNING AND SHAPING METHOD | [2016/40] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE REPOUSSAGE ET DE FORMAGE | [2016/40] | Eintritt in die regionale Phase | 10.05.2016 | Übersetzung eingereicht | 10.05.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.05.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 10.05.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.05.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.05.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/40] | 16.08.2017 | Einwendungen Dritter | 19.12.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.04.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.08.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.08.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.08.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 10.06.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 17.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.11.2014 | AL | 09.09.2020 | AT | 09.09.2020 | CY | 09.09.2020 | CZ | 09.09.2020 | DK | 09.09.2020 | EE | 09.09.2020 | ES | 09.09.2020 | FI | 09.09.2020 | HR | 09.09.2020 | IT | 09.09.2020 | LT | 09.09.2020 | LV | 09.09.2020 | MC | 09.09.2020 | MK | 09.09.2020 | MT | 09.09.2020 | NL | 09.09.2020 | PL | 09.09.2020 | RO | 09.09.2020 | RS | 09.09.2020 | SE | 09.09.2020 | SI | 09.09.2020 | SK | 09.09.2020 | SM | 09.09.2020 | TR | 09.09.2020 | IE | 06.11.2020 | LU | 06.11.2020 | BE | 30.11.2020 | CH | 30.11.2020 | LI | 30.11.2020 | BG | 09.12.2020 | NO | 09.12.2020 | GR | 10.12.2020 | IS | 09.01.2021 | PT | 11.01.2021 | [2022/34] |
Frühere [2022/32] | HU | 06.11.2014 | |
AL | 09.09.2020 | ||
AT | 09.09.2020 | ||
CY | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
MK | 09.09.2020 | ||
MT | 09.09.2020 | ||
NL | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
TR | 09.09.2020 | ||
IE | 06.11.2020 | ||
LU | 06.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 06.11.2014 | |
AL | 09.09.2020 | ||
AT | 09.09.2020 | ||
CY | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
MT | 09.09.2020 | ||
NL | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
TR | 09.09.2020 | ||
IE | 06.11.2020 | ||
LU | 06.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
IT | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
NL | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
IE | 06.11.2020 | ||
LU | 06.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
NL | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
IE | 06.11.2020 | ||
LU | 06.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
DK | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
NL | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
LU | 06.11.2020 | ||
CH | 30.11.2020 | ||
LI | 30.11.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
NL | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SI | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
LU | 06.11.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/33] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
NL | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
LU | 06.11.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
MC | 09.09.2020 | ||
NL | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
NL | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SK | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 09.09.2020 | |
AT | 09.09.2020 | ||
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
ES | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
NL | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
IS | 09.01.2021 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/23] | AT | 09.09.2020 | |
CZ | 09.09.2020 | ||
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
NL | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
SM | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/22] | CZ | 09.09.2020 | |
EE | 09.09.2020 | ||
FI | 09.09.2020 | ||
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
NL | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RO | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
NL | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
PT | 11.01.2021 | ||
Frühere [2021/18] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
NL | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Frühere [2021/10] | FI | 09.09.2020 | |
HR | 09.09.2020 | ||
LT | 09.09.2020 | ||
LV | 09.09.2020 | ||
PL | 09.09.2020 | ||
RS | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Frühere [2021/09] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
GR | 10.12.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
SE | 09.09.2020 | ||
BG | 09.12.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 09.09.2020 | |
LT | 09.09.2020 | ||
NO | 09.12.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE202004002115U (FELDBINDER & BECKMANN FAHRZEUG [DE]) [A] 1,5* paragraph [0040] - paragraph [0045]; figure - * | Internationale Recherche | [A]US2069198 (CUSHWA CHARLES B); | [Y]JPS4841965 (OTTENSENER EISENWERK GMBH); | [Y]JPS4995859 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP.); | [A]JPS542262 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD); | [A]JP2011218427 (SOC OF JAPANESE AEROSPACE CO INC, et al); | [AE]WO2014024384 (KAWASAKI HEAVY IND LTD [JP]) | vom Anmelder | JP2011218427 | JP2012178269 | sonstige | DE3429465 | WO9804504 | DE102006018429 |