EP3084421 - CHROMATOGRAPHIE-VORRICHTUNG MIT DREHVENTILEN UND EINER RÜCKFÜHRLEITUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2016/43] | DREHVENTIL | ||
[2018/31] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.01.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 25.01.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 25.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GE Healthcare Bio-Sciences AB Björkgatan 30 751 84 Uppsala / SE | [2016/43] | Erfinder | 01 /
OLOVSSON, Bjorn GE Healthcare Bjorkgatan 30 S-751 84 Uppsala / SE | 02 /
ARCTAEDIUS, Thomas GE Healthcare Bjorkgatan 30 S-751 84 Uppsala / SE | [2016/43] | Vertreter | Cavill, Ross David GE Healthcare UK Limited Pollards Wood Nightingales Lane Chalfont St Giles, Buckinghamshire HP8 4SP / GB | [2016/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14871499.1 | 15.12.2014 | [2016/43] | WO2014SE51499 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | SE20130051525 | 19.12.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: SE 1351525 | [2016/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015094095 | Datum: | 25.06.2015 | Sprache: | EN | [2015/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3084421 | Datum: | 26.10.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.06.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3084421 | Datum: | 27.02.2019 | Sprache: | EN | [2019/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 25.06.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.05.2017 | Klassifikation | IPC: | G01N30/20, F16K11/02, F16K11/074, G01N30/46, // B01D15/18 | [2017/25] | CPC: |
G01N30/20 (EP,US);
F16K11/0743 (EP,US);
F16K11/076 (US);
F16K11/078 (US);
G01N30/467 (EP,US);
G01N30/468 (EP,US);
B01D15/1821 (EP,US);
G01N2030/201 (US);
G01N2030/202 (EP,US);
G01N30/466 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2016/43] | G01N30/20, F16K11/02, F16K11/074 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/43] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | CHROMATOGRAPHIE-VORRICHTUNG MIT DREHVENTILEN UND EINER RÜCKFÜHRLEITUNG | [2018/31] | Englisch: | CHROMATOGRAPHY SYSTEM COMPRISING ROTARY VALVES AND A FEED RECIRCULATION FLOW PATH | [2018/31] | Französisch: | SYSTÈME DE CHROMATOGRAPHIE COMPRENANT DES SOUPAPES ROTATIVES ET UN CONDUIT DE RECYCLAGE DE FLUX | [2018/31] |
Frühere [2016/43] | DREHVENTIL | ||
Frühere [2016/43] | ROTARY VALVE | ||
Frühere [2016/43] | SOUPAPE ROTATIVE | Eintritt in die regionale Phase | 01.06.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 01.06.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 01.06.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 01.06.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 01.06.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/43] | 19.12.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.07.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.11.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.11.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.11.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 28.11.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 15.12.2014 | AL | 27.02.2019 | AT | 27.02.2019 | CY | 27.02.2019 | CZ | 27.02.2019 | DK | 27.02.2019 | EE | 27.02.2019 | ES | 27.02.2019 | FI | 27.02.2019 | HR | 27.02.2019 | IT | 27.02.2019 | LT | 27.02.2019 | LV | 27.02.2019 | MC | 27.02.2019 | MK | 27.02.2019 | MT | 27.02.2019 | NL | 27.02.2019 | PL | 27.02.2019 | RO | 27.02.2019 | RS | 27.02.2019 | SE | 27.02.2019 | SI | 27.02.2019 | SK | 27.02.2019 | SM | 27.02.2019 | TR | 27.02.2019 | BG | 27.05.2019 | NO | 27.05.2019 | GR | 28.05.2019 | IS | 27.06.2019 | PT | 27.06.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 15.12.2014 | |
AL | 27.02.2019 | ||
AT | 27.02.2019 | ||
CY | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
MT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
TR | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 15.12.2014 | |
AL | 27.02.2019 | ||
AT | 27.02.2019 | ||
CY | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
TR | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CY | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
TR | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2020/39] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
MC | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
TR | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
TR | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SI | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2020/03] | AL | 27.02.2019 | |
AT | 27.02.2019 | ||
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/52] | AL | 27.02.2019 | |
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
PL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 27.02.2019 | |
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
SM | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 27.02.2019 | |
CZ | 27.02.2019 | ||
DK | 27.02.2019 | ||
EE | 27.02.2019 | ||
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RO | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
SK | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/48] | DK | 27.02.2019 | |
ES | 27.02.2019 | ||
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 27.02.2019 | |
FI | 27.02.2019 | ||
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/46] | FI | 27.02.2019 | |
HR | 27.02.2019 | ||
IT | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/39] | FI | 27.02.2019 | |
HR | 27.02.2019 | ||
LT | 27.02.2019 | ||
LV | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
RS | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
IS | 27.06.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/38] | FI | 27.02.2019 | |
LT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
BG | 27.05.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/37] | FI | 27.02.2019 | |
LT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
GR | 28.05.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/34] | FI | 27.02.2019 | |
LT | 27.02.2019 | ||
NL | 27.02.2019 | ||
SE | 27.02.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | ||
Frühere [2019/33] | FI | 27.02.2019 | |
LT | 27.02.2019 | ||
NO | 27.05.2019 | ||
PT | 27.06.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAYI]US4614204 (DOLEJS CHARLES A [US]) [X] 1,3 * figures 1,3,5 * * claim 1 * * column 2, lines 44-46 * * column 3, line 45 - column 4, line 2 * * column 10, lines 1-11 * [A] 8-10 [Y] 5-7 [I] 2,4; | [A]WO0140688 (CALGON CARBON CORP [US], et al) [A] 1,8 * figures 1,6,10; claim 1 *; | [A]WO03026772 (PURDUE RESEARCH FOUNDATION [US], et al) [A] 1,8* figures 1,2,3; claim 1 *; | [YA]WO2008103097 (GE HEALTHCARE BIO SCIENCES AB [SE], et al) [Y] 5-7 * figures 1,2,8 * * claim 1 * * page 8, lines 16-20 * [A] 1,8 | Internationale Recherche | [X]US4632149 (OROSKAR ANIL R [US], et al); | [A]WO2008140374 (GE HEALTHCARE BIO SCIENCES AB [SE], et al); | [A]WO2010056189 (GE HEALTHCARE BIO SCIENCES AB [SE], et al); | [A]WO2011146861 (BIO RAD LABORATORIES [US], et al); | [A]US8349175 (OROSKAR ANIL R [US]); | [A]US2013068977 (PICHA NEIL ROBERT [US], et al); | [AP]WO2014031069 (GE HEALTHCARE BIO SCIENCES AB [SE]) |