EP3088437 - POLYOXALAT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.12.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.01.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Toyo Seikan Group Holdings, Ltd. 18-1 Higashi-Gotanda 2-chome Shinagawa-ku Tokyo 141-8627 / JP | [2016/44] | Erfinder | 01 /
YOSHIKAWA, Seishi c/o Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Corporate Research&Development 22-4 Okazawa-cho Hodogaya-ku Yokohama-shi Kanagawa 240-0062 / JP | 02 /
YAMADA, Toshiki c/o Toyo Seikan Group Holdings Ltd. Corporate Research&Development 22-4 Okazawa-cho Hodogaya-ku Yokohama-shi Kanagawa 240-0062 / JP | [2016/44] | Vertreter | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [N/P] |
Frühere [2019/06] | J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Frühere [2016/44] | Raynor, Stuart Andrew J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14874361.0 | 24.12.2014 | [2016/44] | WO2014JP84071 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20130265883 | 24.12.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2013265883 | [2016/44] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015098926 | Datum: | 02.07.2015 | Sprache: | JA | [2015/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3088437 | Datum: | 02.11.2016 | Sprache: | EN | [2016/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3088437 | Datum: | 06.02.2019 | Sprache: | EN | [2019/06] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 02.07.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.07.2017 | Klassifikation | IPC: | C08G63/16, C08G63/78 | [2016/44] | CPC: |
C08G63/16 (EP,RU,US);
C08G63/78 (EP,RU,US);
C09K8/035 (US);
C09K8/12 (US);
C09K8/68 (US);
C09K8/885 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/44] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POLYOXALAT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DAVON | [2016/44] | Englisch: | POLYOXALATE AND METHOD FOR PRODUCING SAME | [2016/44] | Französisch: | POLYOXALATE ET PROCÉDÉ DE PRODUCTION ASSOCIÉ | [2016/44] | Eintritt in die regionale Phase | 27.06.2016 | Übersetzung eingereicht | 27.06.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.06.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 27.06.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.06.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.06.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/44] | 01.02.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.07.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.11.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.11.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.11.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 07.11.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/03] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 13.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.12.2014 | AL | 06.02.2019 | AT | 06.02.2019 | CY | 06.02.2019 | CZ | 06.02.2019 | DK | 06.02.2019 | EE | 06.02.2019 | ES | 06.02.2019 | FI | 06.02.2019 | HR | 06.02.2019 | LT | 06.02.2019 | LV | 06.02.2019 | MC | 06.02.2019 | MK | 06.02.2019 | MT | 06.02.2019 | NL | 06.02.2019 | PL | 06.02.2019 | RO | 06.02.2019 | RS | 06.02.2019 | SE | 06.02.2019 | SI | 06.02.2019 | SK | 06.02.2019 | SM | 06.02.2019 | TR | 06.02.2019 | BG | 06.05.2019 | NO | 06.05.2019 | GR | 07.05.2019 | IS | 06.06.2019 | PT | 06.06.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 24.12.2014 | |
AL | 06.02.2019 | ||
AT | 06.02.2019 | ||
CY | 06.02.2019 | ||
CZ | 06.02.2019 | ||
DK | 06.02.2019 | ||
EE | 06.02.2019 | ||
ES | 06.02.2019 | ||
FI | 06.02.2019 | ||
HR | 06.02.2019 | ||
LT | 06.02.2019 | ||
LV | 06.02.2019 | ||
MC | 06.02.2019 | ||
MT | 06.02.2019 | ||
NL | 06.02.2019 | ||
PL | 06.02.2019 | ||
RO | 06.02.2019 | ||
RS | 06.02.2019 | ||
SE | 06.02.2019 | ||
SI | 06.02.2019 | ||
SK | 06.02.2019 | ||
SM | 06.02.2019 | ||
TR | 06.02.2019 | ||
BG | 06.05.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
GR | 07.05.2019 | ||
IS | 06.06.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 24.12.2014 | |
AL | 06.02.2019 | ||
AT | 06.02.2019 | ||
CY | 06.02.2019 | ||
CZ | 06.02.2019 | ||
DK | 06.02.2019 | ||
EE | 06.02.2019 | ||
ES | 06.02.2019 | ||
FI | 06.02.2019 | ||
HR | 06.02.2019 | ||
LT | 06.02.2019 | ||
LV | 06.02.2019 | ||
MC | 06.02.2019 | ||
NL | 06.02.2019 | ||
PL | 06.02.2019 | ||
RO | 06.02.2019 | ||
RS | 06.02.2019 | ||
SE | 06.02.2019 | ||
SI | 06.02.2019 | ||
SK | 06.02.2019 | ||
SM | 06.02.2019 | ||
TR | 06.02.2019 | ||
BG | 06.05.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
GR | 07.05.2019 | ||
IS | 06.06.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 06.02.2019 | |
AT | 06.02.2019 | ||
CY | 06.02.2019 | ||
CZ | 06.02.2019 | ||
DK | 06.02.2019 | ||
EE | 06.02.2019 | ||
ES | 06.02.2019 | ||
FI | 06.02.2019 | ||
HR | 06.02.2019 | ||
LT | 06.02.2019 | ||
LV | 06.02.2019 | ||
MC | 06.02.2019 | ||
NL | 06.02.2019 | ||
PL | 06.02.2019 | ||
RO | 06.02.2019 | ||
RS | 06.02.2019 | ||
SE | 06.02.2019 | ||
SI | 06.02.2019 | ||
SK | 06.02.2019 | ||
SM | 06.02.2019 | ||
TR | 06.02.2019 | ||
BG | 06.05.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
GR | 07.05.2019 | ||
IS | 06.06.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | ||
Frühere [2020/39] | AL | 06.02.2019 | |
AT | 06.02.2019 | ||
CZ | 06.02.2019 | ||
DK | 06.02.2019 | ||
EE | 06.02.2019 | ||
ES | 06.02.2019 | ||
FI | 06.02.2019 | ||
HR | 06.02.2019 | ||
LT | 06.02.2019 | ||
LV | 06.02.2019 | ||
MC | 06.02.2019 | ||
NL | 06.02.2019 | ||
PL | 06.02.2019 | ||
RO | 06.02.2019 | ||
RS | 06.02.2019 | ||
SE | 06.02.2019 | ||
SI | 06.02.2019 | ||
SK | 06.02.2019 | ||
SM | 06.02.2019 | ||
TR | 06.02.2019 | ||
BG | 06.05.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
GR | 07.05.2019 | ||
IS | 06.06.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 06.02.2019 | |
AT | 06.02.2019 | ||
CZ | 06.02.2019 | ||
DK | 06.02.2019 | ||
EE | 06.02.2019 | ||
ES | 06.02.2019 | ||
FI | 06.02.2019 | ||
HR | 06.02.2019 | ||
LT | 06.02.2019 | ||
LV | 06.02.2019 | ||
NL | 06.02.2019 | ||
PL | 06.02.2019 | ||
RO | 06.02.2019 | ||
RS | 06.02.2019 | ||
SE | 06.02.2019 | ||
SI | 06.02.2019 | ||
SK | 06.02.2019 | ||
SM | 06.02.2019 | ||
TR | 06.02.2019 | ||
BG | 06.05.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
GR | 07.05.2019 | ||
IS | 06.06.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 06.02.2019 | |
AT | 06.02.2019 | ||
CZ | 06.02.2019 | ||
DK | 06.02.2019 | ||
EE | 06.02.2019 | ||
ES | 06.02.2019 | ||
FI | 06.02.2019 | ||
HR | 06.02.2019 | ||
LT | 06.02.2019 | ||
LV | 06.02.2019 | ||
NL | 06.02.2019 | ||
PL | 06.02.2019 | ||
RO | 06.02.2019 | ||
RS | 06.02.2019 | ||
SE | 06.02.2019 | ||
SI | 06.02.2019 | ||
SK | 06.02.2019 | ||
SM | 06.02.2019 | ||
BG | 06.05.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
GR | 07.05.2019 | ||
IS | 06.06.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | ||
Frühere [2020/03] | AL | 06.02.2019 | |
AT | 06.02.2019 | ||
CZ | 06.02.2019 | ||
DK | 06.02.2019 | ||
EE | 06.02.2019 | ||
ES | 06.02.2019 | ||
FI | 06.02.2019 | ||
HR | 06.02.2019 | ||
LT | 06.02.2019 | ||
LV | 06.02.2019 | ||
NL | 06.02.2019 | ||
PL | 06.02.2019 | ||
RO | 06.02.2019 | ||
RS | 06.02.2019 | ||
SE | 06.02.2019 | ||
SK | 06.02.2019 | ||
SM | 06.02.2019 | ||
BG | 06.05.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
GR | 07.05.2019 | ||
IS | 06.06.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | ||
Frühere [2019/52] | AL | 06.02.2019 | |
CZ | 06.02.2019 | ||
DK | 06.02.2019 | ||
EE | 06.02.2019 | ||
ES | 06.02.2019 | ||
FI | 06.02.2019 | ||
HR | 06.02.2019 | ||
LT | 06.02.2019 | ||
LV | 06.02.2019 | ||
NL | 06.02.2019 | ||
PL | 06.02.2019 | ||
RO | 06.02.2019 | ||
RS | 06.02.2019 | ||
SE | 06.02.2019 | ||
SK | 06.02.2019 | ||
SM | 06.02.2019 | ||
BG | 06.05.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
GR | 07.05.2019 | ||
IS | 06.06.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 06.02.2019 | |
CZ | 06.02.2019 | ||
DK | 06.02.2019 | ||
EE | 06.02.2019 | ||
ES | 06.02.2019 | ||
FI | 06.02.2019 | ||
HR | 06.02.2019 | ||
LT | 06.02.2019 | ||
LV | 06.02.2019 | ||
NL | 06.02.2019 | ||
RO | 06.02.2019 | ||
RS | 06.02.2019 | ||
SE | 06.02.2019 | ||
SK | 06.02.2019 | ||
SM | 06.02.2019 | ||
BG | 06.05.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
GR | 07.05.2019 | ||
IS | 06.06.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 06.02.2019 | |
CZ | 06.02.2019 | ||
DK | 06.02.2019 | ||
EE | 06.02.2019 | ||
ES | 06.02.2019 | ||
FI | 06.02.2019 | ||
HR | 06.02.2019 | ||
LT | 06.02.2019 | ||
LV | 06.02.2019 | ||
NL | 06.02.2019 | ||
RO | 06.02.2019 | ||
RS | 06.02.2019 | ||
SE | 06.02.2019 | ||
SK | 06.02.2019 | ||
BG | 06.05.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
GR | 07.05.2019 | ||
IS | 06.06.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | ||
Frühere [2019/48] | DK | 06.02.2019 | |
ES | 06.02.2019 | ||
FI | 06.02.2019 | ||
HR | 06.02.2019 | ||
LT | 06.02.2019 | ||
LV | 06.02.2019 | ||
NL | 06.02.2019 | ||
RS | 06.02.2019 | ||
SE | 06.02.2019 | ||
BG | 06.05.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
GR | 07.05.2019 | ||
IS | 06.06.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 06.02.2019 | |
FI | 06.02.2019 | ||
HR | 06.02.2019 | ||
LT | 06.02.2019 | ||
LV | 06.02.2019 | ||
NL | 06.02.2019 | ||
RS | 06.02.2019 | ||
SE | 06.02.2019 | ||
BG | 06.05.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
GR | 07.05.2019 | ||
IS | 06.06.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | ||
Frühere [2019/39] | FI | 06.02.2019 | |
HR | 06.02.2019 | ||
LT | 06.02.2019 | ||
LV | 06.02.2019 | ||
NL | 06.02.2019 | ||
RS | 06.02.2019 | ||
SE | 06.02.2019 | ||
BG | 06.05.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
GR | 07.05.2019 | ||
IS | 06.06.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | ||
Frühere [2019/38] | FI | 06.02.2019 | |
LT | 06.02.2019 | ||
NL | 06.02.2019 | ||
SE | 06.02.2019 | ||
BG | 06.05.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
GR | 07.05.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | ||
Frühere [2019/37] | FI | 06.02.2019 | |
LT | 06.02.2019 | ||
NL | 06.02.2019 | ||
SE | 06.02.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
GR | 07.05.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | ||
Frühere [2019/34] | FI | 06.02.2019 | |
LT | 06.02.2019 | ||
NL | 06.02.2019 | ||
SE | 06.02.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | ||
Frühere [2019/33] | FI | 06.02.2019 | |
LT | 06.02.2019 | ||
NO | 06.05.2019 | ||
PT | 06.06.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JPH09316181 (KUREHA CHEMICAL IND CO LTD); | [A]CN102718948 (UNIV CHANGZHOU) | vom Anmelder | US833950 | JPH06145283 | JPH0959359 | JP3518954B | JP2014134091 |