EP3023167 - VERFAHREN ZUM VORBEREITEN VON WARMGEWALZTEM HALBFERTIGEM STAHLWALZGUT ZUM KALTWALZEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2016/21] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON WARMGEWALZTEM HALBFERTIGE STAHLWALZGUT ZUM KALTWALZEN | ||
[2017/17] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.08.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.09.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Totsky, Ivan Timofeevich Vostochnaya 84 v 131 Ekaterinburg 620026 / RU | [2016/21] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2016/21] | Vertreter | Sloboshanin, Sergej, et al V. Füner, Ebbinghaus, Finck, Hano Mariahilfplatz 3 81541 München / DE | [2016/21] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14883721.4 | 27.02.2014 | [2016/21] | WO2014RU00127 | Anmeldesprache | RU | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015130187 | Datum: | 03.09.2015 | Sprache: | RU | [2015/35] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3023167 | Datum: | 25.05.2016 | Sprache: | EN | [2016/21] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3023167 | Datum: | 04.10.2017 | Sprache: | EN | [2017/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | RU | 03.09.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.02.2017 | Klassifikation | IPC: | B21B1/22, B21B45/04 | [2016/21] | CPC: |
B21B1/22 (EP,KR,US);
B21B27/10 (KR);
B21B45/04 (KR);
B21B2001/221 (EP,US);
B21B2265/14 (EP,US);
B21B2265/18 (EP,US);
B21B45/06 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/21] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM VORBEREITEN VON WARMGEWALZTEM HALBFERTIGEM STAHLWALZGUT ZUM KALTWALZEN | [2017/40] | Englisch: | METHOD FOR PREPARING HOT-ROLLED SEMIFINISHED STEEL ROLLED STOCK FOR COLD ROLLING | [2016/21] | Französisch: | PRÉCÉDÉ DE PRÉPARATION DE PRODUIT SEMI-FINI EN ACIER LAMINÉ À CHAUD EN VUE DU LAMINAGE À FROID | [2016/21] |
Frühere [2016/21] | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON WARMGEWALZTEM HALBFERTIGE STAHLWALZGUT ZUM KALTWALZEN | Eintritt in die regionale Phase | 15.02.2016 | Übersetzung eingereicht | 15.02.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.02.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 15.02.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.02.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.02.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/21] | 27.03.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.06.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.08.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 21.08.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 21.08.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.06.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 05.07.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 15.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.02.2014 | AL | 04.10.2017 | CY | 04.10.2017 | CZ | 04.10.2017 | DK | 04.10.2017 | EE | 04.10.2017 | ES | 04.10.2017 | FI | 04.10.2017 | HR | 04.10.2017 | LT | 04.10.2017 | LV | 04.10.2017 | MC | 04.10.2017 | MK | 04.10.2017 | NL | 04.10.2017 | PL | 04.10.2017 | PT | 04.10.2017 | RO | 04.10.2017 | RS | 04.10.2017 | SE | 04.10.2017 | SI | 04.10.2017 | SK | 04.10.2017 | SM | 04.10.2017 | TR | 04.10.2017 | BG | 04.01.2018 | NO | 04.01.2018 | GR | 05.01.2018 | IS | 04.02.2018 | IE | 27.02.2018 | LU | 27.02.2018 | MT | 27.02.2018 | BE | 28.02.2018 | CH | 28.02.2018 | LI | 28.02.2018 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 27.02.2014 | |
CY | 04.10.2017 | ||
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
MK | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
PT | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
TR | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
IE | 27.02.2018 | ||
LU | 27.02.2018 | ||
MT | 27.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/30] | HU | 27.02.2014 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
PT | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
TR | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
IE | 27.02.2018 | ||
LU | 27.02.2018 | ||
MT | 27.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/28] | CZ | 04.10.2017 | |
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
PT | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
TR | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
IE | 27.02.2018 | ||
LU | 27.02.2018 | ||
MT | 27.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/16] | CZ | 04.10.2017 | |
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
TR | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
IE | 27.02.2018 | ||
LU | 27.02.2018 | ||
MT | 27.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/08] | CZ | 04.10.2017 | |
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
IE | 27.02.2018 | ||
LU | 27.02.2018 | ||
MT | 27.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2019/12] | CZ | 04.10.2017 | |
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
IE | 27.02.2018 | ||
LU | 27.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2019/09] | CZ | 04.10.2017 | |
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
IE | 27.02.2018 | ||
LU | 27.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2018/52] | CZ | 04.10.2017 | |
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
LU | 27.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2018/44] | CZ | 04.10.2017 | |
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/40] | CZ | 04.10.2017 | |
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CZ | 04.10.2017 | |
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/35] | CZ | 04.10.2017 | |
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/24] | ES | 04.10.2017 | |
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/23] | ES | 04.10.2017 | |
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/22] | ES | 04.10.2017 | |
FI | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
Frühere [2018/17] | NL | 04.10.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JPS61103617 (SUMITOMO METAL IND, et al) [A] 1-3 * abstract *; | [A]EP0796675 (NISSHIN STEEL CO LTD [JP]) [A] 1-3 * figures 1-14; claims 1-12 *; | [A]WO2013156316 (BWG BERGWERK WALZWERK [DE]) [A] 1,4 * abstract * | Internationale Recherche | [A]RU2492006 (TRAJNO ALEKSANDR IVANOVICH [RU]) [A] 1-4 * , abstract *; | [A]RU2060069 (PALMER TUBE MILLS PTY LTD [AU]) [A] 1-4 * ,abstract *; | [A]RU2183516 (PLATOV SERGEJ IOSIFOVICH, et al) [A] 1-4 |