EP3111789 - KLEBEELEMENT FÜR KÜNSTLICHE AUGENWIMPERN UND KÜNSTLICHES AUGENWIMPERNSET [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 26.07.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.08.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.04.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.12.2016 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 30.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, HU, MK | veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Lee, Yo Han Beverly Hills Apartment Hongeun-dong 201 104 Myongji-gil Seodaemun-gu Seoul 120-848 / KR | [2017/01] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2017/01] | Vertreter | Gulde & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB Wallstraße 58/59 10179 Berlin / DE | [2017/01] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14899080.7 | 20.10.2014 | [2017/01] | WO2014KR09835 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20140102373 | 08.08.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20140102373 | KR20140130876 | 30.09.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20140130876 | [2017/01] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016021770 | Datum: | 11.02.2016 | Sprache: | KO | [2016/06] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3111789 | Datum: | 04.01.2017 | Sprache: | EN | [2017/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3111789 | Datum: | 19.09.2018 | Sprache: | EN | [2018/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 11.02.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.06.2017 | Klassifikation | IPC: | A41G5/02 | [2017/01] | CPC: |
A41G5/02 (EP,KR,US);
A45D44/00 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/01] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KLEBEELEMENT FÜR KÜNSTLICHE AUGENWIMPERN UND KÜNSTLICHES AUGENWIMPERNSET | [2017/01] | Englisch: | ARTIFICIAL EYELASH BONDING MEMBER AND ARTIFICIAL EYELASH KIT | [2017/01] | Französisch: | ÉLÉMENT DE COLLAGE DE CILS ARTIFICIELS ET KIT DE CILS ARTIFICIELS | [2017/01] | Eintritt in die regionale Phase | 28.09.2016 | Übersetzung eingereicht | 28.09.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.09.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 28.09.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.09.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.09.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/01] | 28.09.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 08.01.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.04.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.08.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.08.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.08.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 20.06.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 05.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2016 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   05.12.2016 | 31.10.2017 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   25.04.2018 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 20.10.2014 | AL | 19.09.2018 | AT | 19.09.2018 | CY | 19.09.2018 | CZ | 19.09.2018 | DK | 19.09.2018 | EE | 19.09.2018 | FI | 19.09.2018 | HR | 19.09.2018 | LT | 19.09.2018 | LV | 19.09.2018 | MC | 19.09.2018 | MK | 19.09.2018 | PL | 19.09.2018 | RO | 19.09.2018 | RS | 19.09.2018 | SE | 19.09.2018 | SI | 19.09.2018 | SK | 19.09.2018 | SM | 19.09.2018 | TR | 19.09.2018 | LU | 20.10.2018 | MT | 20.10.2018 | BE | 31.10.2018 | CH | 31.10.2018 | LI | 31.10.2018 | BG | 19.12.2018 | NO | 19.12.2018 | GR | 20.12.2018 | IS | 19.01.2019 | PT | 19.01.2019 | [2020/31] |
Frühere [2020/17] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
TR | 19.09.2018 | ||
LU | 20.10.2018 | ||
MT | 20.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
LU | 20.10.2018 | ||
MT | 20.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SI | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
LU | 20.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
LU | 20.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/38] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
LU | 20.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
DK | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
LU | 20.10.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/33] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
MC | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
LU | 20.10.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/30] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
LU | 20.10.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
SM | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
PT | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AL | 19.09.2018 | |
AT | 19.09.2018 | ||
CZ | 19.09.2018 | ||
EE | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
SK | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/22] | AL | 19.09.2018 | |
CZ | 19.09.2018 | ||
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
PL | 19.09.2018 | ||
RO | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/21] | AL | 19.09.2018 | |
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
IS | 19.01.2019 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 19.09.2018 | |
FI | 19.09.2018 | ||
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
LV | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | FI | 19.09.2018 | |
HR | 19.09.2018 | ||
LT | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
Frühere [2019/10] | FI | 19.09.2018 | |
LT | 19.09.2018 | ||
RS | 19.09.2018 | ||
SE | 19.09.2018 | ||
BG | 19.12.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
GR | 20.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 19.09.2018 | |
LT | 19.09.2018 | ||
NO | 19.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 19.09.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]EP2368453 (LIAO CHU-WEI [TW]) [X] 1 * figure 5 *[I] 2-16 | Internationale Recherche | [A]KR19990078554 (JUNG, Sung Boo et al.) [A] 1-25 * See abstract; pages 5-2, 5-3, 5-4; and claims 1-3, 5. *; | [A]KR200216650Y (EUM, Kyu Yoon) [A] 1-25* See abstract; page 6-3; claim 1; and figure 1. *; | [A]KR200352491Y (JOUNG, Ki Ja) [A] 1-25 * See abstract; pages 2, 3; claim 1; and figures 1-3. *; | [A]JP3170886U (SHOFU INC.) [A] 1-25 * See paragraphs [0009], [0014], [0022]-[0024], [0027]-[0033]; claim 1; and figures 1-5. *; | [A]JP2011236514 (HIRATA SHINICHI, et al) [A] 1-25 * See abstract; paragraphs [0011], [0034], [0047], [0048]; claim 1; and figures 1, 3. *; | [A]JP2012219428 (MATSUKAZE CO LTD) [A] 1-25 * See paragraphs [0019], [0029], [0045], [0046]; claim 1; and figure 1. * |