EP3230064 - MEHRSCHICHTIGE STRUKTUR, LAMINAT DAMIT UND ARTIKEL MIT DEM LAMINAT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 02.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 24.07.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.03.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.12.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 15.09.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 07.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 24.08.2022 [2022/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dow Global Technologies LLC 2040 Dow Center Midland, MI 48674 / US | [2017/42] | Erfinder | 01 /
YUN, Xiao B. Room 101 Unit 2 Bldg. 3 Lecheng Apartment South Road 2 Baiziwang Chaoyang District Beijing 100022 / CN | 02 /
PAN, Jianping Room 501 No. 3 Lane 418 Mudan Rd. Pudong Shanghai 201204 / CN | [2017/42] | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [2020/35] |
Frühere [2017/42] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14907628.3 | 12.12.2014 | [2017/42] | WO2014CN93708 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2016090633 | Datum: | 16.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3230064 | Datum: | 18.10.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 16.06.2016 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3230064 | Datum: | 26.08.2020 | Sprache: | EN | [2020/35] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 16.06.2016 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.05.2018 | Klassifikation | IPC: | B32B27/32 | [2017/42] | CPC: |
B32B7/02 (EP,US);
B32B27/08 (EP,US);
B32B27/306 (EP,US);
B32B27/308 (EP,US);
B32B27/32 (EP,US);
B32B27/34 (EP,US);
B32B27/36 (EP,US);
B32B7/12 (EP,US);
B65D65/40 (US);
B65D85/72 (US);
B32B2250/24 (EP,US);
B32B2307/31 (EP,US);
B32B2307/406 (EP,US);
B32B2307/412 (EP,US);
B32B2307/514 (EP,US);
B32B2307/518 (EP,US);
B32B2307/546 (EP,US);
B32B2307/558 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/42] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MEHRSCHICHTIGE STRUKTUR, LAMINAT DAMIT UND ARTIKEL MIT DEM LAMINAT | [2017/42] | Englisch: | A MULTILAYER STRUCTURE, A LAMINATE COMPRISING THE SAME AND ARTICLES COMPRISING THE LAMINATE | [2017/42] | Französisch: | STRUCTURE MULTICOUCHE, STRATIFIÉ LA COMPRENANT ET ARTICLES COMPRENANT LE STRATIFIÉ | [2017/42] | Eintritt in die regionale Phase | 06.07.2017 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.07.2017 | Recherchengebühr entrichtet | 06.07.2017 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.07.2017 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.07.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/42] | 06.07.2017 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 18.12.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.12.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 27.01.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.03.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.07.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.07.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.07.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 27.05.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 12.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.12.2014 | AL | 26.08.2020 | AT | 26.08.2020 | CY | 26.08.2020 | CZ | 26.08.2020 | DK | 26.08.2020 | EE | 26.08.2020 | FI | 26.08.2020 | HR | 26.08.2020 | LT | 26.08.2020 | LV | 26.08.2020 | MC | 26.08.2020 | MK | 26.08.2020 | MT | 26.08.2020 | NL | 26.08.2020 | RO | 26.08.2020 | RS | 26.08.2020 | SE | 26.08.2020 | SI | 26.08.2020 | SK | 26.08.2020 | SM | 26.08.2020 | TR | 26.08.2020 | BG | 26.11.2020 | NO | 26.11.2020 | GR | 27.11.2020 | IE | 12.12.2020 | LU | 12.12.2020 | IS | 26.12.2020 | PT | 28.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2020 | LI | 31.12.2020 | [2022/34] |
Frühere [2022/32] | HU | 12.12.2014 | |
AL | 26.08.2020 | ||
AT | 26.08.2020 | ||
CY | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
MK | 26.08.2020 | ||
MT | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
TR | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IE | 12.12.2020 | ||
LU | 12.12.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 12.12.2014 | |
AL | 26.08.2020 | ||
AT | 26.08.2020 | ||
CY | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
MT | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
TR | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IE | 12.12.2020 | ||
LU | 12.12.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Frühere [2021/52] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IE | 12.12.2020 | ||
LU | 12.12.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Frühere [2021/47] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IE | 12.12.2020 | ||
LU | 12.12.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IE | 12.12.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/40] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
MC | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SI | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SK | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 26.08.2020 | |
AT | 26.08.2020 | ||
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/23] | AT | 26.08.2020 | |
CZ | 26.08.2020 | ||
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
SM | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/22] | CZ | 26.08.2020 | |
DK | 26.08.2020 | ||
EE | 26.08.2020 | ||
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
RO | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/21] | DK | 26.08.2020 | |
FI | 26.08.2020 | ||
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/12] | FI | 26.08.2020 | |
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
NL | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/10] | FI | 26.08.2020 | |
HR | 26.08.2020 | ||
LT | 26.08.2020 | ||
LV | 26.08.2020 | ||
RS | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
IS | 26.12.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/09] | FI | 26.08.2020 | |
LT | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
GR | 27.11.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 26.08.2020 | |
LT | 26.08.2020 | ||
SE | 26.08.2020 | ||
BG | 26.11.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | ||
PT | 28.12.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 26.08.2020 | |
LT | 26.08.2020 | ||
NO | 26.11.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5279872 (RALPH DONALD J [US]) [X] 1* abstract *; | [X]US7498282 (PATEL RAJEN M [US], et al) [X] 1-15 * abstract * * columns 47-52 *; | [XI]WO2010009202 (DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC [US], et al) [X] 1 * abstract * * pages 21-27 * [I] 2-15 | Internationale Recherche | [A]US5279872 (RALPH DONALD J [US]) [A] 1-16 * example 1 *; | [A]US2006216471 (GRAH MICHAEL D [US], et al) [A] 1-16 * examples *; | [A]WO2007085380 (CRYOVAC INC [US], et al) [A] 1-16 * claim 1 *; | [A]WO2010008696 (EXXONMOBIL OIL CORP [US], et al) [A] 1-16 * claims *; | [A]CN102190824 (JIANGSU CAIHUA PACKAGING GROUP COMPANY, et al) [A] 1-16 * paragraphs [0068]-[0078] *; | [A]CN104385748 (HAINAN SHINER IND CO LTD) [A] 1-16* paragraphs [0033]-[0037] * | vom Anmelder | US5279872 | US7498282 | WO2010009202 | US2011015346 |