EP2887436 - Brennstoffzellensystem und Verfahren zur Steuerung davon [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.07.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 07.11.2018 [2018/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NISSAN MOTOR CO., LTD. 2, Takara-cho, Kanagawa-ku Yokohama-shi Kanagawa 221-0023 / JP | [N/P] |
Frühere [2015/26] | Für alle benannten Staaten NISSAN MOTOR CO., LTD. 2 Takara-cho, Kanagawa-ku Yokohama-shi Kanagawa 221-0023 / JP | Erfinder | 01 /
Goto, Kenichi c/o Nissan Motor Co., Ltd. Intellectual Property Department 1-1 Morinosatoaoyama Atsugi-shi Kanagawa, 243-0123 / JP | 02 /
Nakayama, Ken c/o Nissan Motor Co., Ltd. Intellectual Property Department 1-1 Morinosatoaoyama Atsugi-shi Kanagawa, 243-0123 / JP | 03 /
Kumada, Mitsunori c/o Nissan Motor Co., Ltd. Intellectual Property Department 1-1 Morinosatoaoyama Atsugi-shi Kanagawa, 243-0123 / JP | 04 /
Ichikawa, Yasushi c/o Nissan Motor Co., Ltd. Intellectual Property Department 1-1 Morinosatoaoyama Atsugi-shi Kanagawa, 243-0123 / JP | 05 /
Ikezoe, Keigo c/o Nissan Motor Co., Ltd. Intellectual Property Department 1-1 Morinosatoaoyama Atsugi-shi Kanagawa, 243-0123 / JP | 06 /
Tomita, Yousuke c/o Nissan Motor Co., Ltd. Intellectual Property Department 1-1 Morinosatoaoyama Atsugi-shi Kanagawa, 243-0123 / JP | [2015/26] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2015/26] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15000080.0 | 16.11.2009 | [2015/26] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20080298191 | 21.11.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2008298191 | JP20080302465 | 27.11.2008 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2008302465 | [2015/26] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2887436 | Datum: | 24.06.2015 | Sprache: | EN | [2015/26] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2887436 | Datum: | 14.09.2016 | Sprache: | EN | [2016/37] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.04.2015 | Klassifikation | IPC: | H01M8/04, H01M8/10 | [2015/26] | CPC: |
H01M8/04388 (EP,US);
H01M8/04104 (US);
H01M8/04753 (EP,US);
H01M2008/1095 (EP,US);
H01M8/04179 (EP,US);
H01M8/04365 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2015/26] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Brennstoffzellensystem und Verfahren zur Steuerung davon | [2015/26] | Englisch: | Fuel cell system and method for controlling same | [2015/26] | Französisch: | Système de pile à combustible et son procédé de commande | [2015/26] | Prüfungsverfahren | 14.01.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/26] | 18.12.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.05.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.07.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.07.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.07.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP09827528.2 / EP2357699 | Einspruch (Einsprüche) | 15.06.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 14.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 14.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 16.11.2009 | AT | 14.09.2016 | BE | 14.09.2016 | CY | 14.09.2016 | CZ | 14.09.2016 | DK | 14.09.2016 | EE | 14.09.2016 | ES | 14.09.2016 | FI | 14.09.2016 | HR | 14.09.2016 | IT | 14.09.2016 | LT | 14.09.2016 | LV | 14.09.2016 | MC | 14.09.2016 | MK | 14.09.2016 | NL | 14.09.2016 | PL | 14.09.2016 | RO | 14.09.2016 | SE | 14.09.2016 | SI | 14.09.2016 | SK | 14.09.2016 | SM | 14.09.2016 | TR | 14.09.2016 | IE | 16.11.2016 | MT | 16.11.2016 | CH | 30.11.2016 | LI | 30.11.2016 | LU | 30.11.2016 | BG | 14.12.2016 | NO | 14.12.2016 | GR | 15.12.2016 | IS | 14.01.2017 | PT | 16.01.2017 | [2018/45] |
Frühere [2018/43] | HU | 16.11.2009 | |
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CY | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
MK | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
IE | 16.11.2016 | ||
MT | 16.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Frühere [2018/30] | HU | 16.11.2009 | |
AT | 14.09.2016 | ||
BE | 14.09.2016 | ||
CY | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
MC | 14.09.2016 | ||
MK | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
IE | 16.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SI | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
IE | 16.11.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Frühere [2017/43] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
LU | 30.11.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Frühere [2017/35] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
CH | 30.11.2016 | ||
LI | 30.11.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Frühere [2017/34] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
DK | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Frühere [2017/23] | AT | 14.09.2016 | |
BE | 14.09.2016 | ||
CZ | 14.09.2016 | ||
EE | 14.09.2016 | ||
ES | 14.09.2016 | ||
FI | 14.09.2016 | ||
HR | 14.09.2016 | ||
IT | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
PL | 14.09.2016 | ||
RO | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
SK | 14.09.2016 | ||
SM | 14.09.2016 | ||
BG | 14.12.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
IS | 14.01.2017 | ||
PT | 16.01.2017 | ||
Frühere [2017/13] | FI | 14.09.2016 | |
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
LV | 14.09.2016 | ||
NL | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
Frühere [2017/11] | FI | 14.09.2016 | |
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
GR | 15.12.2016 | ||
Frühere [2017/10] | FI | 14.09.2016 | |
HR | 14.09.2016 | ||
LT | 14.09.2016 | ||
SE | 14.09.2016 | ||
BE | 30.11.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
Frühere [2017/09] | FI | 14.09.2016 | |
LT | 14.09.2016 | ||
NO | 14.12.2016 | ||
Frühere [2017/07] | LT | 14.09.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2004241504 (SUMMERS DAVID A [CA], et al) [I] 1-7 * claims 1, 5, 6, 7, 16-22 *; | [A]CA2634927 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) [A] 1-7* paragraphs [0044] - [0054]; figures 6a, 7 * | vom Anmelder | JP2007517369 |