EP3048597 - Simulationsanordnung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.06.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 13.07.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.03.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.12.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 03.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BEC GmbH Marktstr. 191 72793 Pfullingen / DE | [2018/12] |
Frühere [2016/30] | Für alle benannten Staaten Buck Engineering & Consulting GmbH Gartenstr. 11 72764 Reutlingen / DE | Erfinder | 01 /
Buck, Matthias Gartenstrasse 11 72764 Reutlingen / DE | 02 /
Farah, Oussama Ben Rüderner Strasse 10 70329 Stuttgart / DE | 03 /
Gerlich, Martin Urbanstrasse 48 70182 Stuttgart / DE | [2016/30] | Vertreter | Reinhardt, Annette, et al Patentanwälte Dipl.Ing. W. Jackisch & Partner mbB Menzelstraße 40 70192 Stuttgart / DE | [2016/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15000165.9 | 21.01.2015 | [2016/30] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3048597 | Datum: | 27.07.2016 | Sprache: | DE | [2016/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3048597 | Datum: | 15.08.2018 | Sprache: | DE | [2018/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 10.07.2015 | Klassifikation | IPC: | G09B9/12, B25J19/00 | [2016/30] | CPC: |
B25J11/00 (EP,US);
B25J19/0041 (EP,US);
G09B9/02 (EP,US);
G09B9/12 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/10] |
Frühere [2016/30] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Simulationsanordnung | [2016/30] | Englisch: | Simulation assembly | [2016/30] | Französisch: | Agencement de simulation | [2016/30] | Prüfungsverfahren | 21.01.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 25.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.01.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/10] | 06.12.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 12.02.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.03.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.07.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.07.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.07.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 16.05.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.01.2015 | AL | 15.08.2018 | CY | 15.08.2018 | CZ | 15.08.2018 | DK | 15.08.2018 | EE | 15.08.2018 | ES | 15.08.2018 | FI | 15.08.2018 | HR | 15.08.2018 | IT | 15.08.2018 | LT | 15.08.2018 | LV | 15.08.2018 | MC | 15.08.2018 | MK | 15.08.2018 | MT | 15.08.2018 | NL | 15.08.2018 | PL | 15.08.2018 | RO | 15.08.2018 | RS | 15.08.2018 | SE | 15.08.2018 | SI | 15.08.2018 | SK | 15.08.2018 | SM | 15.08.2018 | TR | 15.08.2018 | BG | 15.11.2018 | NO | 15.11.2018 | GR | 16.11.2018 | IS | 15.12.2018 | PT | 15.12.2018 | GB | 21.01.2019 | IE | 21.01.2019 | LU | 21.01.2019 | BE | 31.01.2019 | CH | 31.01.2019 | FR | 31.01.2019 | LI | 31.01.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/32] | HU | 21.01.2015 | |
AL | 15.08.2018 | ||
CY | 15.08.2018 | ||
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
MT | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
TR | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
PT | 15.12.2018 | ||
GB | 21.01.2019 | ||
IE | 21.01.2019 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 15.08.2018 | |
CY | 15.08.2018 | ||
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
MT | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
TR | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
PT | 15.12.2018 | ||
GB | 21.01.2019 | ||
IE | 21.01.2019 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
MT | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
TR | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
PT | 15.12.2018 | ||
GB | 21.01.2019 | ||
IE | 21.01.2019 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
TR | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
GB | 21.01.2019 | ||
IE | 21.01.2019 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
GB | 21.01.2019 | ||
IE | 21.01.2019 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
GB | 21.01.2019 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
CH | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
LI | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/03] | AL | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
GB | 21.01.2019 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
Frühere [2019/44] | AL | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
MC | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SI | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
DK | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
SM | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/23] | AL | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
EE | 15.08.2018 | ||
ES | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
SK | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/22] | AL | 15.08.2018 | |
CZ | 15.08.2018 | ||
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
PL | 15.08.2018 | ||
RO | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AL | 15.08.2018 | |
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
IT | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 15.08.2018 | |
FI | 15.08.2018 | ||
HR | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
LV | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | FI | 15.08.2018 | |
HR | 15.08.2018 | ||
LT | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/10] | FI | 15.08.2018 | |
LT | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
RS | 15.08.2018 | ||
SE | 15.08.2018 | ||
BG | 15.11.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
GR | 16.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/09] | FI | 15.08.2018 | |
LT | 15.08.2018 | ||
NL | 15.08.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 15.08.2018 | |
LT | 15.08.2018 | ||
NO | 15.11.2018 | ||
IS | 15.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 15.08.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YA]US2003085681 (SAKAMOTO MASAFUMI [JP], et al) [Y] 2-5 * paragraphs [0024] - [0026]; figure 2 * [A] 1,6-15; | [A]WO2010105638 (MAX PLANCK GESELLSCHAFT [DE], et al) [A] 1-15 * page 9, lines 18-21; figures 1,3 *; | [XY]WO2011144228 (MAX PLANCK GESELLSCHAFT [DE], et al) [X] 1,6-15 * the whole document * [Y] 2-5; | [I] - Max Planck Institute, "Cybermotion Simulator", (20150120), URL: http://www.kyb.tuebingen.mpg.de/research/equipment/vrf/vr/motionlab-old/motion-simulators-old.html, (20150625), XP055198492 [I] 1,6-15 * the whole document * | [A] - Kuka Roboter Gmbh, "Robots KR 360-3; KR 500-3 Spezifikation Version: Spez KR 360-3 KR 500-3 V5 de (PDF)", (20130716), pages 1,9 - 18, URL: http://www.kuka-robotics.com/res/sps/e6c77545-9030-49b1-93f5-4d17c92173aa_Spez_KR_360-3_KR_500-3_de.pdf, (20150625), XP002741409 [A] 1-15 * the whole document * | vom Anmelder | EP2363849 |