EP2921431 - Sortierförderer mit auf Fahrwagen abgestützten Tragwagen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.03.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten BEUMER GmbH & Co. KG Oelder Strasse 40 59269 Beckum / DE | [2015/39] | Erfinder | 01 /
Heitplatz, Heino Metzger-Weg 13 48317 Drensteinfurt / DE | 02 /
Jesper, Jan Josef Erlenbach 25 34431 Marsberg / DE | [2015/39] | Vertreter | Philipp, Matthias Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2015/39] | Philipp, Matthias Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15000171.7 | 21.01.2015 | [2015/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20141004089 | 21.03.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102014004089 | [2015/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2921431 | Datum: | 23.09.2015 | Sprache: | DE | [2015/39] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2921431 | Datum: | 04.05.2016 | Sprache: | DE | [2016/18] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.07.2015 | Klassifikation | IPC: | B65G17/18, B65G47/96, B07C3/08 | [2015/39] | CPC: |
B65G17/18 (EP);
B65G47/962 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/45] |
Frühere [2015/39] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sortierförderer mit auf Fahrwagen abgestützten Tragwagen | [2015/39] | Englisch: | Sorting conveyor with transport carts supported on vehicles | [2016/07] | Französisch: | Convoyeur de tri avec wagons porteurs montés sur chariots | [2016/07] |
Frühere [2015/39] | Sorting conveyor with transport cart supported on vehicles | ||
Frühere [2015/39] | Convoyeur de tri avec wagon porteur monté sur chariots | Prüfungsverfahren | 21.09.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/45] | 29.01.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.03.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.03.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.03.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 07.02.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/15] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.01.2015 | AL | 04.05.2016 | BG | 04.05.2016 | CY | 04.05.2016 | CZ | 04.05.2016 | DK | 04.05.2016 | EE | 04.05.2016 | ES | 04.05.2016 | FI | 04.05.2016 | HR | 04.05.2016 | LT | 04.05.2016 | LV | 04.05.2016 | MC | 04.05.2016 | MK | 04.05.2016 | MT | 04.05.2016 | PL | 04.05.2016 | RO | 04.05.2016 | RS | 04.05.2016 | SE | 04.05.2016 | SI | 04.05.2016 | SK | 04.05.2016 | SM | 04.05.2016 | TR | 04.05.2016 | NO | 04.08.2016 | GR | 05.08.2016 | IS | 04.09.2016 | PT | 05.09.2016 | IE | 21.01.2017 | LU | 21.01.2017 | BE | 31.01.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/15] | HU | 21.01.2015 | |
AL | 04.05.2016 | ||
BG | 04.05.2016 | ||
CY | 04.05.2016 | ||
CZ | 04.05.2016 | ||
DK | 04.05.2016 | ||
EE | 04.05.2016 | ||
ES | 04.05.2016 | ||
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
MC | 04.05.2016 | ||
MK | 04.05.2016 | ||
MT | 04.05.2016 | ||
PL | 04.05.2016 | ||
RO | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
SE | 04.05.2016 | ||
SI | 04.05.2016 | ||
SK | 04.05.2016 | ||
SM | 04.05.2016 | ||
TR | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
IE | 21.01.2017 | ||
LU | 21.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
Frühere [2019/52] | HU | 21.01.2015 | |
AL | 04.05.2016 | ||
BG | 04.05.2016 | ||
CY | 04.05.2016 | ||
CZ | 04.05.2016 | ||
DK | 04.05.2016 | ||
EE | 04.05.2016 | ||
ES | 04.05.2016 | ||
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
MC | 04.05.2016 | ||
MK | 04.05.2016 | ||
MT | 04.05.2016 | ||
PL | 04.05.2016 | ||
RO | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
SE | 04.05.2016 | ||
SI | 04.05.2016 | ||
SK | 04.05.2016 | ||
SM | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
IE | 21.01.2017 | ||
LU | 21.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
Frühere [2019/47] | HU | 21.01.2015 | |
AL | 04.05.2016 | ||
BG | 04.05.2016 | ||
CY | 04.05.2016 | ||
CZ | 04.05.2016 | ||
DK | 04.05.2016 | ||
EE | 04.05.2016 | ||
ES | 04.05.2016 | ||
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
MC | 04.05.2016 | ||
MT | 04.05.2016 | ||
PL | 04.05.2016 | ||
RO | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
SE | 04.05.2016 | ||
SI | 04.05.2016 | ||
SK | 04.05.2016 | ||
SM | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
IE | 21.01.2017 | ||
LU | 21.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
Frühere [2019/39] | HU | 21.01.2015 | |
AL | 04.05.2016 | ||
BG | 04.05.2016 | ||
CZ | 04.05.2016 | ||
DK | 04.05.2016 | ||
EE | 04.05.2016 | ||
ES | 04.05.2016 | ||
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
MC | 04.05.2016 | ||
MT | 04.05.2016 | ||
PL | 04.05.2016 | ||
RO | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
SE | 04.05.2016 | ||
SI | 04.05.2016 | ||
SK | 04.05.2016 | ||
SM | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
IE | 21.01.2017 | ||
LU | 21.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 21.01.2015 | |
AL | 04.05.2016 | ||
CZ | 04.05.2016 | ||
DK | 04.05.2016 | ||
EE | 04.05.2016 | ||
ES | 04.05.2016 | ||
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
MC | 04.05.2016 | ||
MT | 04.05.2016 | ||
PL | 04.05.2016 | ||
RO | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
SE | 04.05.2016 | ||
SI | 04.05.2016 | ||
SK | 04.05.2016 | ||
SM | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
IE | 21.01.2017 | ||
LU | 21.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 04.05.2016 | |
CZ | 04.05.2016 | ||
DK | 04.05.2016 | ||
EE | 04.05.2016 | ||
ES | 04.05.2016 | ||
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
MC | 04.05.2016 | ||
MT | 04.05.2016 | ||
PL | 04.05.2016 | ||
RO | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
SE | 04.05.2016 | ||
SI | 04.05.2016 | ||
SK | 04.05.2016 | ||
SM | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
IE | 21.01.2017 | ||
LU | 21.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 04.05.2016 | |
DK | 04.05.2016 | ||
EE | 04.05.2016 | ||
ES | 04.05.2016 | ||
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
MC | 04.05.2016 | ||
MT | 04.05.2016 | ||
PL | 04.05.2016 | ||
RO | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
SE | 04.05.2016 | ||
SI | 04.05.2016 | ||
SK | 04.05.2016 | ||
SM | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
IE | 21.01.2017 | ||
LU | 21.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
Frühere [2018/13] | CZ | 04.05.2016 | |
DK | 04.05.2016 | ||
EE | 04.05.2016 | ||
ES | 04.05.2016 | ||
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
MC | 04.05.2016 | ||
PL | 04.05.2016 | ||
RO | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
SE | 04.05.2016 | ||
SI | 04.05.2016 | ||
SK | 04.05.2016 | ||
SM | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
IE | 21.01.2017 | ||
LU | 21.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
Frühere [2018/02] | CZ | 04.05.2016 | |
DK | 04.05.2016 | ||
EE | 04.05.2016 | ||
ES | 04.05.2016 | ||
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
MC | 04.05.2016 | ||
PL | 04.05.2016 | ||
RO | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
SE | 04.05.2016 | ||
SI | 04.05.2016 | ||
SK | 04.05.2016 | ||
SM | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
LU | 21.01.2017 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
Frühere [2017/47] | CZ | 04.05.2016 | |
DK | 04.05.2016 | ||
EE | 04.05.2016 | ||
ES | 04.05.2016 | ||
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
MC | 04.05.2016 | ||
PL | 04.05.2016 | ||
RO | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
SE | 04.05.2016 | ||
SI | 04.05.2016 | ||
SK | 04.05.2016 | ||
SM | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
Frühere [2017/37] | CZ | 04.05.2016 | |
DK | 04.05.2016 | ||
EE | 04.05.2016 | ||
ES | 04.05.2016 | ||
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
PL | 04.05.2016 | ||
RO | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
SE | 04.05.2016 | ||
SI | 04.05.2016 | ||
SK | 04.05.2016 | ||
SM | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
BE | 31.01.2017 | ||
Frühere [2017/11] | CZ | 04.05.2016 | |
DK | 04.05.2016 | ||
EE | 04.05.2016 | ||
ES | 04.05.2016 | ||
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
PL | 04.05.2016 | ||
RO | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
SE | 04.05.2016 | ||
SK | 04.05.2016 | ||
SM | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
Frühere [2017/10] | CZ | 04.05.2016 | |
DK | 04.05.2016 | ||
EE | 04.05.2016 | ||
ES | 04.05.2016 | ||
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
PL | 04.05.2016 | ||
RO | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
SE | 04.05.2016 | ||
SK | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
Frühere [2017/09] | CZ | 04.05.2016 | |
DK | 04.05.2016 | ||
EE | 04.05.2016 | ||
ES | 04.05.2016 | ||
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
RO | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
SE | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
Frühere [2017/07] | DK | 04.05.2016 | |
ES | 04.05.2016 | ||
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
SE | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
Frühere [2016/52] | ES | 04.05.2016 | |
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
SE | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
Frühere [2016/51] | ES | 04.05.2016 | |
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
GR | 05.08.2016 | ||
PT | 05.09.2016 | ||
Frühere [2016/50] | ES | 04.05.2016 | |
FI | 04.05.2016 | ||
HR | 04.05.2016 | ||
LT | 04.05.2016 | ||
LV | 04.05.2016 | ||
RS | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
Frühere [2016/49] | FI | 04.05.2016 | |
LT | 04.05.2016 | ||
NO | 04.08.2016 | ||
Frühere [2016/46] | LT | 04.05.2016 | |
NO | 04.08.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0718220 (MANNESMANN AG [DE]) [A] 1 * column 4, line 35 - column 5, line 5; figure 1 *; | [A]US2013248323 (SOTELO GONZALO [US], et al) [A] 3 * figure 2 *; | [AD]DE2510522 (VER FLUGTECHNISCHE WERKE) [AD] 1 * the whole document * | vom Anmelder | DE2510522 |