EP3014971 - MASCHINE ZUM ERNTEN VON HACKFRÜCHTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 18.10.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.11.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.06.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG Hunteburger Str. 32 49401 Damme / DE | [2016/18] | Erfinder | 01 /
Dettmer, Franz-Josef Wiesenweg 17 D-49577 Ankum / DE | 02 /
Feldkämper, Stefan Bakenfeld-Bakenfelder Weg 104 D-59387 Ascheberg / DE | [2016/18] | Vertreter | Wischmeyer, André, et al Busse & Busse Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft Großhandelsring 6 49084 Osnabrück / DE | [2016/18] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15002960.1 | 16.10.2015 | [2016/18] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20141015834 | 28.10.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102014015834 | [2016/18] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3014971 | Datum: | 04.05.2016 | Sprache: | DE | [2016/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3014971 | Datum: | 12.12.2018 | Sprache: | DE | [2018/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.03.2016 | Klassifikation | IPC: | A01D33/00, A01D67/00, A01D17/10 | [2018/25] | CPC: |
A01D33/00 (EP,US);
A01D17/22 (CN);
A01D17/10 (EP,EA,US);
A01D17/00 (US);
A01D67/00 (EP,US)
|
Frühere IPC [2016/18] | A01D33/00, A01D67/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/40] |
Frühere [2016/18] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MASCHINE ZUM ERNTEN VON HACKFRÜCHTEN | [2016/18] | Englisch: | MACHINE FOR HARVESTING ROOT CROPS | [2016/18] | Französisch: | MACHINE DE RECOLTE DE PLANTES SARCLEES | [2018/30] |
Frühere [2016/18] | MACHINE DE RECOLTE DE PLANTES SARCLEES | Prüfungsverfahren | 25.08.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/40] | 31.10.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.06.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.07.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.07.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.09.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 13.09.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 12.12.2018 | CY | 12.12.2018 | EE | 12.12.2018 | FI | 12.12.2018 | HR | 12.12.2018 | IT | 12.12.2018 | LT | 12.12.2018 | LV | 12.12.2018 | MC | 12.12.2018 | MK | 12.12.2018 | MT | 12.12.2018 | RO | 12.12.2018 | RS | 12.12.2018 | SE | 12.12.2018 | SI | 12.12.2018 | SK | 12.12.2018 | SM | 12.12.2018 | BG | 12.03.2019 | NO | 12.03.2019 | GR | 13.03.2019 | IS | 12.04.2019 | PT | 12.04.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | AL | 12.12.2018 | |
CY | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
MT | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 12.12.2018 | |
CY | 12.12.2018 | ||
EE | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 12.12.2018 | |
EE | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
MC | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 12.12.2018 | |
EE | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SI | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/39] | AL | 12.12.2018 | |
EE | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SK | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
IS | 12.04.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 12.12.2018 | |
EE | 12.12.2018 | ||
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
RO | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
SM | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 12.12.2018 | |
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
IT | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/33] | AL | 12.12.2018 | |
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
PT | 12.04.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 12.12.2018 | |
FI | 12.12.2018 | ||
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
Frühere [2019/25] | FI | 12.12.2018 | |
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
RS | 12.12.2018 | ||
SE | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
GR | 13.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | FI | 12.12.2018 | |
HR | 12.12.2018 | ||
LT | 12.12.2018 | ||
LV | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 12.12.2018 | |
LT | 12.12.2018 | ||
BG | 12.03.2019 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 12.12.2018 | |
LT | 12.12.2018 | ||
NO | 12.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 12.12.2018 | |
NO | 12.03.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]GB574777 (HUBERT MCCAFFREY) [X] 1 * the whole document * [Y] 1-7,10-31; | [AD]DE3631969 (BLEINROTH HEINRICH [DE]) [AD] 1-31 * the whole document *; | [Y]DE29613018U (RAINER STEPHAN [DE], et al) [Y] 1-7,10-31 * the whole document *; | [A]DE29619474U (HOLMER ALFONS [DE]) [A] 1-31* the whole document *; | [A]EP1405554 (GRIMME LANDMASCHF FRANZ [DE]) [A] 1-31 * the whole document * | vom Anmelder | DE3631969 | DE9320575U | DE3235087 | DE29613018U | DE102007034446 |