EP2925107 - KÜHLVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2015/40] | Kühlvorrichtung | ||
[2016/35] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.05.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.05.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.06.2017 [2017/25] | Anmelder | Für alle benannten Staaten EATON-WILLIAMS GROUP LIMITED Station Road Edenbridge Kent TN8 6EG / GB | [2015/40] | Erfinder | 01 /
Muir, Jeff 39 Baldslow Road Hastings, TN34 2EZ / GB | 02 /
Didymiotis, Dion 54 Hogarth Crescent London, SW19 2DW / GB | [2015/40] | Vertreter | Crouch, David John, et al Bromhead Johnson LLP 57-59 High Street Twyford, Berkshire RG10 9AJ / GB | [N/P] |
Frühere [2015/40] | Crouch, David John, et al Bromhead Johnson Sovereign House 212-224 Shaftesbury Avenue London WC2H 8HQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15020059.0 | 01.04.2010 | [2015/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20090005870 | 03.04.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 0905870 | [2015/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2925107 | Datum: | 30.09.2015 | Sprache: | EN | [2015/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.06.2015 | Klassifikation | IPC: | H05K7/20, F28D15/02 | [2015/40] | CPC: |
H05K7/20827 (EP,US);
F28D15/02 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2016/19] |
Frühere [2015/40] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KÜHLVORRICHTUNG | [2016/35] | Englisch: | A COOLING UNIT | [2016/35] | Französisch: | APPAREIL DE REFROIDISSEMENT | [2016/35] |
Frühere [2015/40] | Kühlvorrichtung | ||
Frühere [2015/40] | A cooling unit | ||
Frühere [2015/40] | Appareil de refroidissement | Prüfungsverfahren | 30.03.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/19] | 19.08.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.01.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/25] | 02.02.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2017/25] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP10719760.0 / EP2415334 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 21.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5725049 (SWANSON THEODORE D [US], et al) [A] 1-12* column 5, line 43 - column 9, line 34; figures 1-4 *; | [A]WO03006910 (THERMAL CORP [US]) [A] 1-12 * the whole document *; | [A]EP1298975 (MODINE MFG CO [US]) [A] 1-12 * column 5, line 35 - column 12, line 46; figures 1-8 *; | [A]US2006232945 (CHU RICHARD C [US], et al) [A] 1-12 * page 3, paragraph 24 - page 5, paragraph 39; figures 2-9 * |