EP3048256 - Rotor umfassend eine Turbinenschaufel mit einer Sicherungseinrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.07.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 09.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.07.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 30.08.2017 [2017/35] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Siemens Aktiengesellschaft Wittelsbacherplatz 2 80333 München / DE | [2016/30] | Erfinder | 01 /
Rehnsch, Andreas Humboldtstr. 249 45149 Essen / DE | [2016/30] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15151806.5 | 20.01.2015 | [2016/30] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3048256 | Datum: | 27.07.2016 | Sprache: | DE | [2016/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.07.2015 | Klassifikation | IPC: | F01D5/32 | [2016/30] | CPC: |
F01D5/323 (EP,CN,KR,US);
F01D5/32 (RU);
F01D11/005 (EP);
F01D5/30 (RU);
F01D5/3015 (US);
F01D5/326 (EP);
F04D29/34 (RU);
F05D2220/32 (US);
F05D2240/40 (EP);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/30] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rotor umfassend eine Turbinenschaufel mit einer Sicherungseinrichtung | [2016/30] | Englisch: | Rotor comprising a turbine blade with a locking device | [2016/30] | Französisch: | Rotor comportant une aube de turbine avec un dispositif de verrouillage | [2016/30] | Prüfungsverfahren | 28.01.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/35] | 10.03.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2017/35] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2017 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2847187 (MURPHY GEORGE B); | [Y]US4668167 (LE MAOUT THEOPHILE F [FR], et al); | [X]US5431543 (BROWN WILMOTT G [US], et al); | [XY]EP2299060 (SIEMENS AG [DE]) |