EP2918727 - Baukörper, insbesondere aus Fertigteilen, für ein Kleinkraftwerk [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.05.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.12.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 10.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Franz Seidl & Sohn GesmbH Altweitra 70 3970 Altweitra / AT | [2015/38] | Erfinder | 01 /
Preiss, Reinhard Altweitra 70 3970 Altweitra / AT | 02 /
Seidl, David Altweitra 70 3970 Altweitra / AT | [2015/38] | Vertreter | Müllner, Martin, et al Weihburggasse 9 1010 Wien / AT | [2018/23] |
Frühere [2015/38] | Müllner, Martin, et al Weihburggasse 9 1014 Wien / AT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15151952.7 | 21.01.2015 | [2015/38] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT20140050037U | 11.03.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 5003714 U | [2015/38] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2918727 | Datum: | 16.09.2015 | Sprache: | DE | [2015/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2918727 | Datum: | 06.06.2018 | Sprache: | DE | [2018/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.07.2015 | Klassifikation | IPC: | E02B8/08, E02B9/00 | [2015/38] | CPC: |
E02B8/085 (EP);
E02B8/08 (AT);
E02B9/00 (EP,AT);
Y02A40/60 (EP);
Y02E10/20 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/16] |
Frühere [2015/38] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Baukörper, insbesondere aus Fertigteilen, für ein Kleinkraftwerk | [2015/38] | Englisch: | Component, in particular one made of prefabricated parts, for a small-scale power station | [2015/38] | Französisch: | Corps de construction, en particulier à partir d'éléments préfabriqués, pour une petite centrale | [2015/38] | Prüfungsverfahren | 11.03.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/16] | 16.03.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.02.2017 | Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen (Frist: M01) | 16.03.2017 | Antwort auf einer Aufforderung zur Kennzeichnung der Grundlage für Änderungen | 07.12.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.04.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.04.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.04.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 07.03.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 18.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 19.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.01.2015 | AL | 06.06.2018 | CY | 06.06.2018 | CZ | 06.06.2018 | DK | 06.06.2018 | EE | 06.06.2018 | ES | 06.06.2018 | FI | 06.06.2018 | HR | 06.06.2018 | IT | 06.06.2018 | LT | 06.06.2018 | LV | 06.06.2018 | MC | 06.06.2018 | MK | 06.06.2018 | MT | 06.06.2018 | NL | 06.06.2018 | PL | 06.06.2018 | RO | 06.06.2018 | RS | 06.06.2018 | SE | 06.06.2018 | SI | 06.06.2018 | SK | 06.06.2018 | SM | 06.06.2018 | TR | 06.06.2018 | BG | 06.09.2018 | NO | 06.09.2018 | GR | 07.09.2018 | IS | 06.10.2018 | PT | 08.10.2018 | GB | 21.01.2019 | IE | 21.01.2019 | LU | 21.01.2019 | BE | 31.01.2019 | FR | 31.01.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/32] | HU | 21.01.2015 | |
AL | 06.06.2018 | ||
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
MT | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
TR | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
PT | 08.10.2018 | ||
GB | 21.01.2019 | ||
IE | 21.01.2019 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
MT | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
TR | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
PT | 08.10.2018 | ||
GB | 21.01.2019 | ||
IE | 21.01.2019 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
TR | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
GB | 21.01.2019 | ||
IE | 21.01.2019 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
GB | 21.01.2019 | ||
IE | 21.01.2019 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
Frühere [2020/03] | AL | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
GB | 21.01.2019 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 06.06.2018 | |
CY | 06.06.2018 | ||
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
BE | 31.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
Frühere [2019/49] | CY | 06.06.2018 | |
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
FR | 31.01.2019 | ||
Frühere [2019/44] | CY | 06.06.2018 | |
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
LU | 21.01.2019 | ||
Frühere [2019/40] | CY | 06.06.2018 | |
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
MC | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/26] | CY | 06.06.2018 | |
CZ | 06.06.2018 | ||
DK | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SI | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/11] | CY | 06.06.2018 | |
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
IT | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
SM | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/10] | CY | 06.06.2018 | |
CZ | 06.06.2018 | ||
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
PL | 06.06.2018 | ||
RO | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
SK | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/09] | CY | 06.06.2018 | |
EE | 06.06.2018 | ||
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/08] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
IS | 06.10.2018 | ||
Frühere [2019/03] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
NL | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
Frühere [2018/52] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
GR | 07.09.2018 | ||
Frühere [2018/51] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
LV | 06.06.2018 | ||
RS | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
Frühere [2018/50] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
HR | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
Frühere [2018/49] | CY | 06.06.2018 | |
ES | 06.06.2018 | ||
FI | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
SE | 06.06.2018 | ||
BG | 06.09.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | ||
Frühere [2018/47] | ES | 06.06.2018 | |
FI | 06.06.2018 | ||
LT | 06.06.2018 | ||
NO | 06.09.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE102009007028 (POKRIEFKE MICHAEL [DE]) [A] 1-5* paragraph [0012] - paragraph [0014]; figures 1-3 *; | [A]WO2011051421 (ZOTLOETERER FRANZ [AT]) [A] 1-5 * page 7, paragraph 1; figures 5-8 * * page 8, paragraph 2 *; | [A]US2012235416 (RUTSCHMANN PETER [DE], et al) [A] 1-5 * paragraph [0077]; figures 1-3 * * paragraph [0092] - paragraph [0093] *; | [XI]CH705893 (INGBUERO ARNET GMBH [CH]) [X] 1-4 * paragraph [0027] * * paragraph [0033] - paragraph [0037]; figures 1-2 * [I] 5 |