EP2913731 - Systeme und Verfahren zur Bewegung von Objekten auf unebene Boden [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2015/36] | SYSTEME UND VERFAHREN ZUR BEWEGUNG VON OBJEKTEN AUF UNEBENE BODEN | ||
[2017/15] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.07.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 04.08.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-1596 / US | [2017/36] |
Frühere [2015/36] | Für alle benannten Staaten The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Chicago, IL 60606-2016 / US | Erfinder | 01 /
Valenzuela, Dario The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Mail Code OM-FP Chicago, Illinois 60606-2016 / US | 02 /
Best, Steven The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Mail Code OM-FP Chicago, Illinois 60606-2016 / US | 03 /
Desjardien, Matthew The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Mail Code OM-FP Chicago, Illinois 60606-2016 / US | 04 /
Chew, Samuel The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Mail Code OM-FP Chicago, Illinois 60606-2016 / US | 05 /
Reid, Eric The Boeing Company 100 North Riverside Plaza Mail Code OM-FP Chicago, Illinois 60606-2016 / US | [2015/36] | Vertreter | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [N/P] |
Frühere [2017/36] | Boult Wade Tennant Verulam Gardens 70 Gray's Inn Road London WC1X 8BT / GB | ||
Frühere [2015/36] | Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15154153.9 | 06.02.2015 | [2015/36] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201414189828 | 25.02.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414189828 | [2015/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2913731 | Datum: | 02.09.2015 | Sprache: | EN | [2015/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2913731 | Datum: | 06.09.2017 | Sprache: | EN | [2017/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 30.07.2015 | Klassifikation | IPC: | B66F9/075, G05D1/02, B64F5/50, G05B19/418, B66F9/06 | [2017/15] | CPC: |
G05B19/41895 (EP,US);
G05B19/0421 (CN);
G05D1/0291 (US);
B64F5/50 (EP,US);
B66F9/063 (US);
B66F9/0755 (US);
B66F9/07572 (US);
B23Q3/186 (US);
Y02P90/02 (EP,US);
Y02P90/60 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2015/36] | G05B19/418, B64F5/00, B23Q3/18 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/10] |
Frühere [2015/36] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Systeme und Verfahren zur Bewegung von Objekten auf unebene Boden | [2017/15] | Englisch: | Systems and methods for movement of objects on uneven floor | [2017/15] | Französisch: | Systèmes et procédés pour le mouvement d'objets sur sol non plan | [2017/15] |
Frühere [2015/36] | SYSTEME UND VERFAHREN ZUR BEWEGUNG VON OBJEKTEN AUF UNEBENE BODEN | ||
Frühere [2015/36] | SYSTEMS AND METHODS FOR MOVEMENT OF OBJECTS ON UNEVEN FLOOR | ||
Frühere [2015/36] | SYSTÈMES ET PROCÉDÉS POUR LE MOUVEMENT D'OBJETS SUR SOL NON PLAN | Prüfungsverfahren | 27.01.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.01.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/10] | 21.03.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.07.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.07.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.07.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 07.06.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.02.2015 | AL | 06.09.2017 | AT | 06.09.2017 | CY | 06.09.2017 | CZ | 06.09.2017 | DK | 06.09.2017 | EE | 06.09.2017 | ES | 06.09.2017 | FI | 06.09.2017 | HR | 06.09.2017 | IT | 06.09.2017 | LT | 06.09.2017 | LV | 06.09.2017 | MC | 06.09.2017 | MK | 06.09.2017 | NL | 06.09.2017 | PL | 06.09.2017 | PT | 06.09.2017 | RO | 06.09.2017 | RS | 06.09.2017 | SE | 06.09.2017 | SI | 06.09.2017 | SK | 06.09.2017 | SM | 06.09.2017 | TR | 06.09.2017 | BG | 06.12.2017 | NO | 06.12.2017 | GR | 07.12.2017 | IS | 06.01.2018 | IE | 06.02.2018 | LU | 06.02.2018 | MT | 06.02.2018 | BE | 28.02.2018 | CH | 28.02.2018 | LI | 28.02.2018 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 06.02.2015 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CY | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
MK | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
PT | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
IE | 06.02.2018 | ||
LU | 06.02.2018 | ||
MT | 06.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/30] | HU | 06.02.2015 | |
AT | 06.09.2017 | ||
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
PT | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
IE | 06.02.2018 | ||
LU | 06.02.2018 | ||
MT | 06.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/28] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
PT | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
IE | 06.02.2018 | ||
LU | 06.02.2018 | ||
MT | 06.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
TR | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
IE | 06.02.2018 | ||
LU | 06.02.2018 | ||
MT | 06.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
IE | 06.02.2018 | ||
LU | 06.02.2018 | ||
MT | 06.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
IE | 06.02.2018 | ||
LU | 06.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
IE | 06.02.2018 | ||
LU | 06.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
LU | 06.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2018/44] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
MC | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SI | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
DK | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
IT | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
SM | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 06.09.2017 | |
CZ | 06.09.2017 | ||
EE | 06.09.2017 | ||
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
PL | 06.09.2017 | ||
RO | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
SK | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
IS | 06.01.2018 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 06.09.2017 | |
ES | 06.09.2017 | ||
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/15] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
NL | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
LV | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/11] | ES | 06.09.2017 | |
FI | 06.09.2017 | ||
HR | 06.09.2017 | ||
LT | 06.09.2017 | ||
RS | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
BG | 06.12.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
GR | 07.12.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
SE | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 06.09.2017 | |
LT | 06.09.2017 | ||
NO | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 06.09.2017 | |
NO | 06.12.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE19531520 (HEISEL UWE PROF DR ING DR H C [DE], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US2006108470 (MCCRARY KEVIN E [US], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0022] , [0 23] - paragraph [0039]; figures 1, 5, 7 *; | [A]US2007150096 (YEH SYH-SHIUH [TW], et al) [A] 1-15* figures 1-5 *; | [A]US2008250626 (FRANKENBERGER ECKART [DE], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0021] , [0 22]; figure 1 *; | [A]US2009112349 (COBB JAMES M [US], et al) [A] 1-15 * paragraph [0088] - paragraph [0094]; figure 1 *; | [XA]EP2221151 (BOEING CO [US]) [X] 1,10 * the whole document * [A] 2-9,11-15; | [XI]GB2473100 (BOEING CO [US]) [X] 1,10 * page 9 - pages 11, 25; figure 3 * [I] 2-9,11-15; | [XI]EP2604524 (BOEING CO [US]) [X] 1,10 * the whole document * [I] 2-9,11-15 |