EP2894039 - Vorläuferimpulserzeugung für einen Tintenstrahldruckkopf [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.12.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 30.12.2016 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.10.2019 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 20.11.2019 [2019/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hewlett-Packard Development Company, L.P. 11445 Compaq Center Drive West Houston, TX 77070 / US | [2015/29] | Erfinder | 01 /
Linn, Scott Hewlett-Packard Co. 1000 NE Circle Blvd., Mail Stop 631B Corvallis, OR Oregon 97330-4239 / US | [2015/29] | Vertreter | Stöckeler, Ferdinand, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [2015/29] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15156968.8 | 22.10.2008 | [2015/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2894039 | Datum: | 15.07.2015 | Sprache: | EN | [2015/29] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2894039 | Datum: | 01.02.2017 | Sprache: | EN | [2017/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 29.05.2015 | Klassifikation | IPC: | B41J29/38, B41J2/045 | [2015/29] | CPC: |
B41J2/04596 (EP,US);
B41J2/0458 (EP,US);
B41J2/04591 (EP,US);
B41J2/04598 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/50] |
Frühere [2015/29] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Vorläuferimpulserzeugung für einen Tintenstrahldruckkopf | [2015/29] | Englisch: | Precursor pulse generation for inkjet printhead | [2015/29] | Französisch: | Génération d'impulsions précurseurs pour tête d'impression à jet d'encre | [2015/29] | Prüfungsverfahren | 29.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/50] | 12.09.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.12.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.12.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.12.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP08877626.5 / EP2344340 | Einspruch (Einsprüche) | 03.11.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 26.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 25.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 01.02.2017 | CY | 01.02.2017 | CZ | 01.02.2017 | DK | 01.02.2017 | FI | 01.02.2017 | LT | 01.02.2017 | LV | 01.02.2017 | MC | 01.02.2017 | NL | 01.02.2017 | RO | 01.02.2017 | SE | 01.02.2017 | SI | 01.02.2017 | SK | 01.02.2017 | NO | 01.05.2017 | GR | 02.05.2017 | IS | 01.06.2017 | PT | 01.06.2017 | IE | 22.10.2017 | LU | 22.10.2017 | MT | 22.10.2017 | BE | 31.10.2017 | [2019/47] |
Frühere [2018/45] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
MC | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SI | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
IE | 22.10.2017 | ||
LU | 22.10.2017 | ||
MT | 22.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
MC | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SI | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
LU | 22.10.2017 | ||
MT | 22.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
Frühere [2018/36] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
MC | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SI | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
LU | 22.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
Frühere [2018/29] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
MC | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SI | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
Frühere [2018/14] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SI | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
DK | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
RO | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
SK | 01.02.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
Frühere [2017/48] | AT | 01.02.2017 | |
CZ | 01.02.2017 | ||
FI | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | ||
Frühere [2017/41] | AT | 01.02.2017 | |
FI | 01.02.2017 | ||
LT | 01.02.2017 | ||
LV | 01.02.2017 | ||
NL | 01.02.2017 | ||
SE | 01.02.2017 | ||
NO | 01.05.2017 | ||
GR | 02.05.2017 | ||
IS | 01.06.2017 | ||
PT | 01.06.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4563689 (MURAKAMI KIYOTAKA [JP], et al) [A] 1-4 * figures 4a,4b,6,7,12 * * column 6, line 46 - line 58 * * column 10, line 9 - line 23 * * column 10, line 54 - column 11, line 17 *; | [A]US4982199 (DUNN JOHN B R [US]) [A] 1-4 * figure 2 * * column 4, line 63 - column 5, line 3 *; | [A]EP0710562 (CANON APTEX INC [JP]) [A] 1-4 * figures 14,16b,22 * * column 29, line 46 - column 30, line 8 *; | [A]US5815180 (BARBOUR MICHAEL J [US], et al) [A] 1-4 * figure 3 *; | [A]EP1029675 (HEWLETT PACKARD CO [US]) [A] 1-4 * figure 31 * |