EP2945184 - BELICHTUNGSVORRICHTUNG, BELICHTUNGSVERFAHREN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DER VORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.05.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.05.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.06.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY | veröffentlicht am 29.07.2020 [2020/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Nikon Corporation 15-3, Konan 2-chome Minato-ku Tokyo 108-6290 / JP | [2015/47] | Erfinder | 01 /
Nagasaka, Hiroyuki c/o NIKON CORPORATION 2-3, Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku Tokyo, 100-8331 / JP | 02 /
Nishii, Yasufumi c/o NIKON CORPORATION 2-3, Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku Tokyo, 100-8331 / JP | [2015/47] | Vertreter | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2015/47] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15158780.5 | 26.02.2004 | [2015/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20030049365 | 26.02.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003049365 | JP20030110748 | 15.04.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003110748 | JP20030320100 | 11.09.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2003320100 | [2015/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2945184 | Datum: | 18.11.2015 | Sprache: | EN | [2015/47] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2945184 | Datum: | 23.03.2016 | Sprache: | EN | [2016/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2945184 | Datum: | 28.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/26] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.02.2016 | Klassifikation | IPC: | H01L21/027, G03F7/20 | [2015/47] | CPC: |
G03F7/70341 (EP,KR,US);
G03F7/2041 (KR);
G03F7/70733 (US);
G03F7/708 (EP,KR,US);
G03F7/7095 (EP,KR,US);
H01L21/0273 (KR)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2016/32] |
Frühere [2015/47] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | BELICHTUNGSVORRICHTUNG, BELICHTUNGSVERFAHREN UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DER VORRICHTUNG | [2015/47] | Englisch: | EXPOSURE APPARATUS, EXPOSURE METHOD, AND METHOD FOR PRODUCING DEVICE | [2017/08] | Französisch: | APPAREIL D'EXPOSITION, PROCÉDÉ D'EXPOSITION ET PROCÉDÉ DE PRODUCTION DU DISPOSITIF | [2015/47] |
Frühere [2015/47] | Exposure apparatus, exposure method, and method for producing device | Prüfungsverfahren | 28.06.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.06.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/32] | 25.01.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.05.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.05.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.05.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP04714910.9 / EP1598855 | Einspruch (Einsprüche) | 29.03.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/23] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 07.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 07.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 07.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 07.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 07.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 07.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 07.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 07.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 07.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 24.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 10.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.02.2004 | AT | 28.06.2017 | CY | 28.06.2017 | CZ | 28.06.2017 | DK | 28.06.2017 | EE | 28.06.2017 | ES | 28.06.2017 | FI | 28.06.2017 | IT | 28.06.2017 | MC | 28.06.2017 | PT | 28.06.2017 | RO | 28.06.2017 | SE | 28.06.2017 | SI | 28.06.2017 | SK | 28.06.2017 | TR | 28.06.2017 | BG | 28.09.2017 | GR | 29.09.2017 | GB | 26.02.2018 | LU | 26.02.2018 | BE | 28.02.2018 | CH | 28.02.2018 | FR | 28.02.2018 | LI | 28.02.2018 | [2020/31] |
Frühere [2020/30] | HU | 26.02.2004 | |
AT | 28.06.2017 | ||
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
PT | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
TR | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
GB | 26.02.2018 | ||
LU | 26.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
FR | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/28] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
PT | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
TR | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
GB | 26.02.2018 | ||
LU | 26.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
FR | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2020/15] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
TR | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
GB | 26.02.2018 | ||
LU | 26.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
FR | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
GB | 26.02.2018 | ||
LU | 26.02.2018 | ||
BE | 28.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
FR | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
LU | 26.02.2018 | ||
CH | 28.02.2018 | ||
LI | 28.02.2018 | ||
Frühere [2018/44] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
MC | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SI | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
DK | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
ES | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
IT | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 28.06.2017 | |
CZ | 28.06.2017 | ||
EE | 28.06.2017 | ||
FI | 28.06.2017 | ||
RO | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
SK | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
Frühere [2018/09] | EE | 28.06.2017 | |
FI | 28.06.2017 | ||
SE | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | ||
Frühere [2017/50] | FI | 28.06.2017 | |
SE | 28.06.2017 | ||
BG | 28.09.2017 | ||
GR | 29.09.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]WO9949504 (NIKON CORP [JP], et al) [AD] 1-20 * abstract *; | [A]US2002149754 (AUER FRANK [NL], et al) [A] 1-20 * paragraphs [0013] , [0 81]; figures 6, 7 *; | [A]US5900354 (BATCHELDER JOHN SAMUEL [US]) [A] 1-20 * column 5, line 40 - column 6, line 30; figure 2 * | vom Anmelder | WO9949504 | JPH06188169 | JP2002014005 | US2002041377 | WO02063664 | JPH10163099 | JPH10214783 | US6341007 | US6400441 | US6549269 | US6590634 | JP2000505958 | US5969441 | US6208407 | US5623853 | US5528118 | JPH08166475 | US5874820 | JPH08330224 |