EP3081340 - HANDWERKZEUGMASCHINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.09.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 28.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.09.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.10.2017 [2017/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HILTI Aktiengesellschaft Feldkircherstrasse 100 9494 Schaan / LI | [2016/42] | Erfinder | 01 /
Doberenz, Matthias Raiffeisenstrasse 25A 86916 Kaufering / DE | [2016/42] | Vertreter | Hilti Aktiengesellschaft Corporate Intellectual Property Feldkircherstrasse 100 Postfach 333 9494 Schaan / LI | [2016/42] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15163321.1 | 13.04.2015 | [2016/42] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3081340 | Datum: | 19.10.2016 | Sprache: | DE | [2016/42] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.10.2015 | Klassifikation | IPC: | B25D17/08 | [2016/42] | CPC: |
B25D17/088 (EP);
B25D2217/0042 (EP);
B25D2222/42 (EP);
B25D2250/105 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/42] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HANDWERKZEUGMASCHINE | [2016/42] | Englisch: | POWER TOOL | [2016/42] | Französisch: | MACHINE-OUTIL PORTATIVE | [2016/42] | Prüfungsverfahren | 20.04.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/41] | 29.05.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2017/41] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IY]US2003137114 (BAUMANN OTTO [DE], et al) [I] 1,4-9 * paragraphs [0005] - [0028]; figures 1-2 * [Y] 2,3; | [YA]EP0476387 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [Y] 2,3 * column 1, lines 19-25 * * column 2, line 9 - column 3, line 48; figures 1-4 * [A] 1,4-9; | [A]EP2492054 (HILTI AG [LI]) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]US2012315103 (AOKI YONOSUKE [JP]) [A] 1-9 * the whole document *; | [A]US4690226 (SCHNIZLER ALBRECHT [DE], et al) [A] 1-9 * the whole document * |