EP2945099 - ZEICHENPRÄSENZBESTIMMUNGSSYSTEM UND ZEICHENPRÄSENZBESTIMUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.04.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.05.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Glory Ltd. 3-1 Shimoteno 1-chome Himeji-shi Hyogo 670-8567 / JP | [2015/47] | Erfinder | 01 /
Goto, Masanori c/o GLORY LTD. 3-1, Shimoteno 1-chome Himeji-shi, Hyogo 670-8567 / JP | 02 /
Kuroiwa, Motoko c/o GLORY LTD. 3-1, Shimoteno 1-chome Himeji-shi, Hyogo 670-8567 / JP | [2015/47] | Vertreter | Jenkins, Peter David Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Frühere [2015/47] | Jenkins, Peter David Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15164496.0 | 21.04.2015 | [2015/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20140093397 | 30.04.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2014093397 | [2015/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2945099 | Datum: | 18.11.2015 | Sprache: | EN | [2015/47] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2945099 | Datum: | 05.06.2019 | Sprache: | EN | [2019/23] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.10.2015 | Klassifikation | IPC: | G06K9/20, G06K9/38, G06K9/40, G06K9/72, G06K9/62 | [2015/47] | CPC: |
G06V30/1916 (EP,US);
G06V30/268 (EP,US);
G06V30/10 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/25] |
Frühere [2015/47] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZEICHENPRÄSENZBESTIMMUNGSSYSTEM UND ZEICHENPRÄSENZBESTIMUNGSVERFAHREN | [2015/47] | Englisch: | CHARACTER PRESENCE DETERMINATION SYSTEM AND CHARACTER PRESENCE DETERMINATION METHOD | [2015/47] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION DE PRÉSENCE DE CARACTÈRES | [2015/47] | Prüfungsverfahren | 16.05.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.05.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/25] | 18.05.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 03.10.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 22.10.2018 | Termin der mündlichen Verhandlung | 14.11.2018 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 19.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.03.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.03.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.03.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 06.03.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.04.2015 | AL | 05.06.2019 | AT | 05.06.2019 | CY | 05.06.2019 | CZ | 05.06.2019 | DK | 05.06.2019 | EE | 05.06.2019 | ES | 05.06.2019 | FI | 05.06.2019 | HR | 05.06.2019 | IT | 05.06.2019 | LT | 05.06.2019 | LV | 05.06.2019 | MC | 05.06.2019 | MK | 05.06.2019 | MT | 05.06.2019 | NL | 05.06.2019 | PL | 05.06.2019 | RO | 05.06.2019 | RS | 05.06.2019 | SE | 05.06.2019 | SI | 05.06.2019 | SK | 05.06.2019 | SM | 05.06.2019 | TR | 05.06.2019 | BG | 05.09.2019 | NO | 05.09.2019 | GR | 06.09.2019 | IS | 05.10.2019 | PT | 07.10.2019 | [2022/32] |
Frühere [2022/28] | HU | 21.04.2015 | |
AL | 05.06.2019 | ||
AT | 05.06.2019 | ||
CY | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
MT | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/52] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
MC | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
PL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SI | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
DK | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
TR | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/13] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
SM | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
IT | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
IS | 05.10.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
EE | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
SK | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 05.06.2019 | |
AT | 05.06.2019 | ||
CZ | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RO | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
PT | 07.10.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 05.06.2019 | |
CZ | 05.06.2019 | ||
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2020/07] | AL | 05.06.2019 | |
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
NL | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 05.06.2019 | |
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
BG | 05.09.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 05.06.2019 | |
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
LV | 05.06.2019 | ||
RS | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
GR | 06.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 05.06.2019 | |
ES | 05.06.2019 | ||
FI | 05.06.2019 | ||
HR | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
SE | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 05.06.2019 | |
FI | 05.06.2019 | ||
LT | 05.06.2019 | ||
NO | 05.09.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP0220032 (PALANTIR CORP [US]) [A] 1-7 * figure 21 *; | [A]WO9117521 (EASTMAN KODAK CO [US]) [A] 1-7 * abstract, figure 8, pages 15-21 *; | [A]US5933531 (LORIE RAYMOND AMAND [US]) [A] 1-7 * figure 5, column 5 section "Phase A" *; | [A]US2013259363 (OZAWA RYOHEI [JP], et al) [A] 1-7 * figure 19, paragraphs 3 and 103-104 *; | [A] - Burr Settles, "Active Learning Literature Survey", (20100126), URL: http://burrsettles.com/pub/settles.activelearning.pdf, (20151008), XP055219798 [A] 1-7 * figure 1 and 4; Section 2.2, paragraph 2 * * section 2.1 * | [A] - DUDA R ET AL, Pattern Classification, chapter 9: Algorithm-Independent Machine Learning, PATTERN CLASSIFICATION, NEW YORK, JOHN WILEY & SONS, US, PAGE(S) 453 - 515, (20010101), ISBN 978-0-471-05669-0, XP002472161 [A] 1-7 * section 9.5.3 * * figure 9.8, page 481, paragraph 2 * | [A] - CLAIRE MONTELEONI ET AL, "Practical Online Active Learning for Classification", CVPR '07. IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION; 18-23 JUNE 2007; MINNEAPOLIS, MN, USA, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20070601), ISBN 978-1-4244-1179-5, pages 1 - 8, XP031114667 [A] 1-7 * section 1 * | [A] - SAWAKI M ET AL, "TEXT-LINE EXTRACTION AND CHARACTER RECOGNITION OF DOCUMENT HEADLINES WITH GRAPHICAL DESIGNS USING COMPLEMENTARY SIMILARITY MEASURE", IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE, IEEE COMPUTER SOCIETY, USA, (19981001), vol. 20, no. 10, doi:10.1109/34.722625, ISSN 0162-8828, pages 1103 - 1109, XP000800260 [A] 1-7 * section 4.2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/34.722625 | Prüfung | - David Cohn ET AL, "Improving Generalization with Active Learning* Editor", Machine Learning, (19940101), pages 201 - 221, URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00993277.pdf, XP055465858 | vom Anmelder | JP2000306043 | WO2012120587 |