EP2955826 - LEITUNGSWELLENKOMPENSIERUNG FÜR SCHIMMERLOSEN LED-TREIBER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.02.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.03.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.12.2016 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Power Integrations, Inc. 5245 Hellyer Avenue San Jose, California 95138 / US | [2015/51] | Erfinder | 01 /
Mao, Mingming 19365 Melinda Circle Saratoga, CA 95070 / US | 02 /
Pastore, Tiziano 15300 Winchester Boulevard, Apt. 11 Los Gatos, CA 95030 / US | 03 /
Pregitzer, Ricardo Luis Janezic 300 North First St. 1 Campbell, CA 95008 / US | 04 /
Zhang, Michael Yue 125 Chetwood Drive Mountain View, CA 94043 / US | 05 /
Vaughan, Peter 118 Blueberry Hill Drive Los Gatos, CA 95032 / US | [2017/14] |
Frühere [2015/51] | 01 /
Mao, Mingming 19365 Melinda Circle Saratoga, CA California 95070 / US | ||
02 /
Pastore, Tiziano 15300 Winchester Boulevard, Apt. 11 Los Gatos, CA California 95030 / US | |||
03 /
Pregitzer, Ricardo Luis Janezic 300 North First St. 1 Campbell, CA California 95008 / US | |||
04 /
Zhang, Michael Yue 125 Chetwood Drive Mountain View, CA California 94043 / US | |||
05 /
Vaughan, Peter 118 Blueberry Hill Drive Los Gatos, CA California 95032 / US | Vertreter | Conroy, John Fish & Richardson P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Straße 8 80807 München / DE | [2015/51] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15171644.6 | 11.06.2015 | [2015/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201414303301 | 12.06.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414303301 | [2015/51] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2955826 | Datum: | 16.12.2015 | Sprache: | EN | [2015/51] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2955826 | Datum: | 05.04.2017 | Sprache: | EN | [2017/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.11.2015 | Klassifikation | IPC: | H02M1/14, H05B33/08, H02M3/335 | [2017/02] | CPC: |
H02M1/14 (EP,US);
H02M3/33507 (EP,US);
H05B45/10 (EP,US);
H05B45/305 (EP,US);
H05B45/3725 (EP,US);
H05B45/375 (EP,US);
H05B45/385 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2015/51] | H02M1/14, H05B33/08 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/51] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LEITUNGSWELLENKOMPENSIERUNG FÜR SCHIMMERLOSEN LED-TREIBER | [2015/51] | Englisch: | LINE RIPPLE COMPENSATION FOR SHIMMERLESS LED DRIVER | [2015/51] | Französisch: | COMPENSATION D'ONDULATIONS DE LIGNE POUR PILOTE DE DEL SANS SCINTILLEMENT | [2015/51] | Prüfungsverfahren | 11.06.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/51] | 30.11.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 27.05.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.07.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.11.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.12.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.02.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.02.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.02.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 08.01.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/11] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 11.06.2015 | AL | 05.04.2017 | AT | 05.04.2017 | CY | 05.04.2017 | CZ | 05.04.2017 | DK | 05.04.2017 | EE | 05.04.2017 | ES | 05.04.2017 | FI | 05.04.2017 | HR | 05.04.2017 | IT | 05.04.2017 | LT | 05.04.2017 | LV | 05.04.2017 | MC | 05.04.2017 | MK | 05.04.2017 | NL | 05.04.2017 | PL | 05.04.2017 | PT | 05.04.2017 | RO | 05.04.2017 | RS | 05.04.2017 | SE | 05.04.2017 | SI | 05.04.2017 | SK | 05.04.2017 | SM | 05.04.2017 | TR | 05.04.2017 | IE | 11.06.2017 | LU | 11.06.2017 | MT | 11.06.2017 | BE | 30.06.2017 | FR | 30.06.2017 | BG | 05.07.2017 | NO | 05.07.2017 | GR | 06.07.2017 | IS | 05.08.2017 | [2020/34] |
Frühere [2020/28] | HU | 11.06.2015 | |
AT | 05.04.2017 | ||
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MK | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
PT | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
TR | 05.04.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
MT | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
FR | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2020/15] | HU | 11.06.2015 | |
AT | 05.04.2017 | ||
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MK | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
TR | 05.04.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
MT | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
FR | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2019/52] | HU | 11.06.2015 | |
AT | 05.04.2017 | ||
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MK | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
MT | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
FR | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2019/48] | HU | 11.06.2015 | |
AT | 05.04.2017 | ||
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
MT | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
FR | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 11.06.2015 | |
AT | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
MT | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
FR | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
MT | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
FR | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
FR | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/25] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
FR | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 11.06.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
LU | 11.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 05.04.2017 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/09] | AT | 05.04.2017 | |
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 05.04.2017 | |
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 05.04.2017 | |
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2017/48] | NL | 05.04.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO2014035893 (MARVELL WORLD TRADE LTD [BB], et al) [Y] 10,11 * the whole document *; | [A]US2004070382 (WALTERS MICHAEL M [US], et al) [A] 1-16 * figures 3, 4 * | [XAY] - XINKE WU ET AL, "Variable On-Time (VOT)-Controlled Critical Conduction Mode Buck PFC Converter for High-Input AC/DC HB-LED Lighting Applications", IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS, INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS, USA, (20121101), vol. 27, no. 11, doi:10.1109/TPEL.2011.2169812, ISSN 0885-8993, pages 4530 - 4539, XP011448247 [X] 1,12-16 * the whole document * [A] 2-9 [Y] 10,11 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TPEL.2011.2169812 |