EP2958098 - ANZEIGEVORRICHTUNG FÜR DIGITALE BILDINHALTE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 27.04.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.04.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 30.05.2018 [2018/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Killisch Von Horn, Philipp Arsenal Objekt 7/8/1/4 1030 Wien / AT | [2015/52] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2015/52] | Vertreter | Weiser, Andreas Patentanwalt Kopfgasse 7 1130 Wien / AT | [2015/52] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15172058.8 | 15.06.2015 | [2015/52] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AT20140050094U | 20.06.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AT 5009414 U | [2015/52] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2958098 | Datum: | 23.12.2015 | Sprache: | DE | [2015/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.11.2015 | Klassifikation | IPC: | G09F9/30, G09F9/33, G09F15/00, G09F7/18 | [2015/52] | CPC: |
G09F15/0062 (EP);
G09F9/33 (EP,AT);
G09F15/00 (AT);
G09F15/0025 (EP);
G09F15/0056 (EP);
G09F19/00 (AT);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/24] |
Frühere [2015/52] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ANZEIGEVORRICHTUNG FÜR DIGITALE BILDINHALTE | [2015/52] | Englisch: | DISPLAY DEVICE FOR DIGITAL IMAGE CONTENTS | [2015/52] | Französisch: | DISPOSITIF D'AFFICHAGE POUR CONTENUS D'IMAGE NUMERIQUES | [2015/52] | Prüfungsverfahren | 10.05.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.05.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/24] | 28.10.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.01.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.01.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/22] | 25.01.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/22] | Teilanmeldung(en) | EP16168877.5 / EP3073475 | EP16168881.7 / EP3073476 | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2017 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]US2009298385 (BRINCKERHOFF SANDRA [US]) [X] 1,2,8,13,14 * paragraphs [0031] , [0035] , [0049]; figures 1,3,4,7 * [Y] 4-7,11,12 [I] 3,9,10,15; | [Y]US6240666 (APEL RAIMUND [DE], et al) [Y] 5 * column 4 - column 4; figure 1 *; | [Y]WO8304124 (VICINO ROBERT K) [Y] 4,6,7,11,12 * figure 1 *; | [A]WO2008099295 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [A] 15 * abstract * | vom Anmelder | CN203232654U | US2009107020 |