EP3113516 - HÖRGERÄT UND VERFAHREN ZUR AKTUALISIERUNG DER SICHERHEITSEINSTELLUNGEN EINES HÖRGERÄTES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2017/01] | HÖRGERÄT UND VERFAHREN ZUR AKTUALISIERUNG EINES HÖRGERÄTES | ||
[2022/32] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.04.2024 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 28.04.2023 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.12.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.11.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.07.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.04.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 14.07.2017 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 02.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.07.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IE | veröffentlicht am 14.08.2024 [2024/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GN Hearing A/S Lautrupbjerg 7 2750 Ballerup / DK | [2023/22] |
Frühere [2017/46] | Für alle benannten Staaten GN Hearing A/S Lautrupbjerg 7 2750 Ballerup / DK | ||
Frühere [2017/01] | Für alle benannten Staaten GN ReSound A/S Lautrupbjerg 7 2750 Ballerup / DK | Erfinder | 01 /
PEDERSEN, Brian Dam Baretten 79 DK-4100 Ringsted / DK | 02 /
VENDELBO, Allan Munk Lønborg alle 4 DK-2500 Valby / DK | [2017/01] | Vertreter | GN Store Nord A/S Lautrupbjerg 7 2750 Ballerup / DK | [2023/22] |
Frühere [2017/01] | COPA Copenhagen Patents Rosenørns Allé 1, 2nd floor 1970 Frederiksberg C / DK | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15175140.1 | 02.07.2015 | [2017/01] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3113516 | Datum: | 04.01.2017 | Sprache: | EN | [2017/01] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3113516 | Datum: | 31.05.2023 | Sprache: | EN | [2023/22] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.01.2016 | Klassifikation | IPC: | H04R25/00 | [2017/01] | CPC: |
H04L9/0891 (EP);
H04L9/3247 (EP);
H04L9/3268 (EP);
H04R25/00 (EP);
H04R2225/55 (EP);
H04R25/55 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/33] |
Frühere [2017/01] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HÖRGERÄT UND VERFAHREN ZUR AKTUALISIERUNG DER SICHERHEITSEINSTELLUNGEN EINES HÖRGERÄTES | [2022/32] | Englisch: | HEARING DEVICE AND METHOD OF UPDATING SECURITY SETTINGS OF A HEARING DEVICE | [2017/01] | Französisch: | DISPOSITIF AUDITIF ET PROCÉDÉ DE MISE À JOUR DES PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ D'UN DISPOSITIF AUDITIF | [2022/32] |
Frühere [2017/01] | HÖRGERÄT UND VERFAHREN ZUR AKTUALISIERUNG EINES HÖRGERÄTES | ||
Frühere [2017/01] | DISPOSITIF AUDITIF ET PROCÉDÉ DE MISE À JOUR D'UN DISPOSITIF AUDITIF | Prüfungsverfahren | 02.07.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.07.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.07.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/33] | 08.05.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.09.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.09.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.03.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.06.2022 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 22.06.2022 geplant war | 22.06.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 15.07.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 21.11.2022 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 06.12.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.04.2023 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.04.2023 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.04.2023 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP23168454.9 / EP4221258 | Einspruch (Einsprüche) | 01.03.2024 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2024/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 17.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 08.07.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AT | 31.05.2023 | CZ | 31.05.2023 | EE | 31.05.2023 | ES | 31.05.2023 | FI | 31.05.2023 | HR | 31.05.2023 | IT | 31.05.2023 | LT | 31.05.2023 | LV | 31.05.2023 | MC | 31.05.2023 | NL | 31.05.2023 | PL | 31.05.2023 | RO | 31.05.2023 | RS | 31.05.2023 | SE | 31.05.2023 | SI | 31.05.2023 | SK | 31.05.2023 | SM | 31.05.2023 | IE | 02.07.2023 | LU | 02.07.2023 | BE | 31.07.2023 | NO | 31.08.2023 | GR | 01.09.2023 | IS | 30.09.2023 | PT | 02.10.2023 | [2024/33] |
Frühere [2024/26] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
IT | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
MC | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SI | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
LU | 02.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Frühere [2024/24] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
MC | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SI | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
LU | 02.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Frühere [2024/18] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
MC | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
LU | 02.07.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Frühere [2024/14] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
MC | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Frühere [2024/10] | AT | 31.05.2023 | |
CZ | 31.05.2023 | ||
EE | 31.05.2023 | ||
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RO | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
PT | 02.10.2023 | ||
Frühere [2024/08] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
SK | 31.05.2023 | ||
SM | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Frühere [2024/03] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
FI | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Frühere [2024/01] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
LT | 31.05.2023 | ||
LV | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Frühere [2023/52] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
NL | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Frühere [2023/51] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
HR | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
RS | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Frühere [2023/50] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
PL | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
GR | 01.09.2023 | ||
IS | 30.09.2023 | ||
Frühere [2023/48] | AT | 31.05.2023 | |
ES | 31.05.2023 | ||
SE | 31.05.2023 | ||
NO | 31.08.2023 | ||
Frühere [2023/46] | ES | 31.05.2023 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2005154889 (ASHLEY PAUL A [AU], et al) [A] 3,5,9,10,13,15* paragraph [0035] - paragraph [0040]; figures 2,3 *; | [I]EP2760225 (STARKEY LAB INC [US]) [I] 1-15 * paragraph [0011] - paragraph [0016] * * paragraphs [0017] , [0038] - paragraph [0042]; figure 1 *; | [A] - MENEZES A J ET AL, Handbook of Applied Cryptography , Key Management Techniques, HANDBOOK OF APPLIED CRYPTOGRAPHY; [CRC PRESS SERIES ON DISCRETE MATHEMATICES AND ITS APPLICATIONS], CRC PRESS, BOCA RATON, FL, US, PAGE(S) 542 - 590, (19970101), ISBN 978-0-8493-8523-0, XP002225610 [A] 1-15 * pages 576,578 - page 581; figure 13.10 * | Prüfung | US2006078124 | EP1763946 | US2012110333 | US2014229737 |