EP2977569 - NOCKENWELLENVERSTELLER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.01.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.01.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Delphi Technologies, Inc. PO Box 5052 Troy, MI 48007 / US | [2016/04] | Erfinder | 01 /
LICHTI, Thomas Howard 6924 Proximity Lane Victor, New York 14564 / US | [2016/04] | Vertreter | BorgWarner France SAS Campus Saint Christophe Bâtiment Galilée 2 10, avenue de l'Entreprise 95863 Cergy Pontoise Cedex / FR | [N/P] |
Frühere [2016/04] | Delphi France SAS Patent Department 22, avenue des Nations CS 65059 Villepinte 95972 Roissy CDG Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15177284.5 | 17.07.2015 | [2016/04] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201414340758 | 25.07.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414340758 | [2016/04] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2977569 | Datum: | 27.01.2016 | Sprache: | EN | [2016/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2977569 | Datum: | 01.03.2017 | Sprache: | EN | [2017/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.11.2015 | Klassifikation | IPC: | F01L1/344 | [2016/04] | CPC: |
F01L1/34409 (EP,US);
F01L1/3442 (EP,US);
F01L2001/34426 (EP,US);
F01L2001/3443 (EP,US);
F01L2001/3445 (EP,US);
F01L2001/34456 (EP,US);
F01L2001/34469 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/36] |
Frühere [2016/04] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NOCKENWELLENVERSTELLER | [2016/04] | Englisch: | CAMSHAFT PHASER | [2016/04] | Französisch: | DEPHASEUR D'ARBRE A CAMES | [2016/04] | Prüfungsverfahren | 09.06.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 27.07.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/36] | 13.09.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.01.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.01.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.01.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 04.12.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/06] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.07.2015 | AL | 01.03.2017 | AT | 01.03.2017 | CY | 01.03.2017 | CZ | 01.03.2017 | DK | 01.03.2017 | EE | 01.03.2017 | ES | 01.03.2017 | FI | 01.03.2017 | HR | 01.03.2017 | IT | 01.03.2017 | LT | 01.03.2017 | LV | 01.03.2017 | MC | 01.03.2017 | MK | 01.03.2017 | NL | 01.03.2017 | PL | 01.03.2017 | RO | 01.03.2017 | RS | 01.03.2017 | SE | 01.03.2017 | SI | 01.03.2017 | SK | 01.03.2017 | SM | 01.03.2017 | TR | 01.03.2017 | BG | 01.06.2017 | NO | 01.06.2017 | GR | 02.06.2017 | IS | 01.07.2017 | PT | 03.07.2017 | IE | 17.07.2017 | LU | 17.07.2017 | MT | 17.07.2017 | BE | 31.07.2017 | FR | 31.07.2017 | [2020/34] |
Frühere [2020/15] | HU | 17.07.2015 | |
AT | 01.03.2017 | ||
CY | 01.03.2017 | ||
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
IT | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MK | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
TR | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
IE | 17.07.2017 | ||
LU | 17.07.2017 | ||
MT | 17.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
Frühere [2019/52] | HU | 17.07.2015 | |
AT | 01.03.2017 | ||
CY | 01.03.2017 | ||
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
IT | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
MK | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
IE | 17.07.2017 | ||
LU | 17.07.2017 | ||
MT | 17.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
Frühere [2019/47] | HU | 17.07.2015 | |
AT | 01.03.2017 | ||
CY | 01.03.2017 | ||
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
IT | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
IE | 17.07.2017 | ||
LU | 17.07.2017 | ||
MT | 17.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 17.07.2015 | |
AT | 01.03.2017 | ||
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
IT | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
IE | 17.07.2017 | ||
LU | 17.07.2017 | ||
MT | 17.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
IT | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
MC | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
IE | 17.07.2017 | ||
LU | 17.07.2017 | ||
MT | 17.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
IT | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
IE | 17.07.2017 | ||
LU | 17.07.2017 | ||
MT | 17.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
IT | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
IE | 17.07.2017 | ||
LU | 17.07.2017 | ||
BE | 31.07.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
Frühere [2018/34] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
IT | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
IE | 17.07.2017 | ||
LU | 17.07.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
Frühere [2018/29] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
IT | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
IE | 17.07.2017 | ||
FR | 31.07.2017 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
IT | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
IE | 17.07.2017 | ||
Frühere [2018/14] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
IT | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SI | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Frühere [2018/09] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
DK | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
IT | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
IT | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
SM | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
PT | 03.07.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
IT | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
PL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
EE | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
IT | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
RO | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
SK | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
IS | 01.07.2017 | ||
Frühere [2017/48] | AT | 01.03.2017 | |
CZ | 01.03.2017 | ||
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | ||
Frühere [2017/41] | AT | 01.03.2017 | |
ES | 01.03.2017 | ||
FI | 01.03.2017 | ||
HR | 01.03.2017 | ||
LT | 01.03.2017 | ||
LV | 01.03.2017 | ||
NL | 01.03.2017 | ||
RS | 01.03.2017 | ||
SE | 01.03.2017 | ||
BG | 01.06.2017 | ||
NO | 01.06.2017 | ||
GR | 02.06.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5201289 (IMAI HIROAKI [JP]) [A] 1,3,9,11,14 * column 1, line 7 - line 12 * * column 3, line 65 - column 4, line 23 * * figure - *; | [A]EP1447602 (DELPHI TECH INC [US]) [A] 1,9,11,14 * paragraph [0001] * * figure 2 *; | [A]DE102011000522 (HYDRAULIK RING GMBH [DE]) [A] 1,9,11,13,14 * paragraph [0001] * * paragraph [0050] * * figure - *; | [A]EP1371817 (BORGWARNER INC [US]) [A] 1,9,11,14 * paragraph [0001] * * paragraph [0011] - paragraph [0012] * * figure - *; | [A]US2006016495 (STRAUSS ANDREAS [DE], et al) [A] 1,9,11,14 * paragraph [0001] * * paragraph [0058] - paragraph [0059] * * figures 1,4,5 * | vom Anmelder | US8534246 | US7000580 | US7137371 | US2013206088 |