EP3050561 - ZUSAMMENSETZUNGEN VON CHLOROGENSÄURE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG UND VERWENDUNG DAVON IN DER ADIPOSITASVERWALTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 23.07.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 14.08.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.04.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 22.06.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 24.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Kodimule, Shyam Prasad Plot No. 101 Jigani Industrial Area 2nd Phase Anekal Taluk 562106 Bangalore / IN | Für alle benannten Staaten Harakanahalli, Lingaraju Basavegowda Plot No.101 Jigani Industrial Area 2nd Phase Anekal Taluk 562106 Bangalore / IN | [2016/31] | Erfinder | 01 /
siehe Anmelder ... | [2016/31] | Vertreter | Banse, Klaus-Dieter Banse & Steglich Patentanwälte PartmbB Herzog-Heinrich-Straße 23 80336 München / DE | [2020/38] |
Frühere [2016/31] | Banse, Klaus-Dieter Banse & Steglich Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Herzog-Heinrich-Straße 23 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15179206.6 | 30.07.2015 | [2016/31] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201462031135P | 30.07.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201462031135 P | [2016/31] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP3050561 | Datum: | 03.08.2016 | Sprache: | EN | [2016/31] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP3050561 | Datum: | 14.09.2016 | Sprache: | EN | [2016/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3050561 | Datum: | 16.09.2020 | Sprache: | EN | [2020/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.08.2016 | Klassifikation | IPC: | A61K31/216, A61P3/04, A61K9/00, A61K36/74 | [2016/37] | CPC: |
A61K31/216 (EP,US);
A61K36/74 (EP,US);
A61K9/1271 (EP);
A61P3/04 (EP);
A61K2236/00 (EP,US)
| C-Set: |
A61K31/216, A61K2300/00 (EP,US)
|
Frühere IPC [2016/31] | A61K31/216, A61P3/04, A61K36/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/17] |
Frühere [2016/31] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZUSAMMENSETZUNGEN VON CHLOROGENSÄURE UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG UND VERWENDUNG DAVON IN DER ADIPOSITASVERWALTUNG | [2016/31] | Englisch: | COMPOSITIONS OF CHLOROGENIC ACID AND METHODS FOR MAKING AND USING THE SAME IN OBESITY MANAGEMENT | [2016/31] | Französisch: | COMPOSITIONS D'ACIDE CHLOROGÉNIQUE ET PROCÉDÉS POUR LES FABRIQUER ET LES UTILISER DANS LA GESTION DE L'OBÉSITÉ | [2016/31] | Prüfungsverfahren | 30.07.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 14.03.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 14.03.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/17] | 21.06.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 20.12.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.05.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.09.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.04.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.08.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.08.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.08.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 17.06.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 20.07.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.07.2015 | AL | 16.09.2020 | AT | 16.09.2020 | CY | 16.09.2020 | CZ | 16.09.2020 | EE | 16.09.2020 | FI | 16.09.2020 | HR | 16.09.2020 | LT | 16.09.2020 | LV | 16.09.2020 | MC | 16.09.2020 | MK | 16.09.2020 | MT | 16.09.2020 | PL | 16.09.2020 | RO | 16.09.2020 | RS | 16.09.2020 | SE | 16.09.2020 | SI | 16.09.2020 | SK | 16.09.2020 | SM | 16.09.2020 | BG | 16.12.2020 | NO | 16.12.2020 | GR | 17.12.2020 | IS | 16.01.2021 | PT | 18.01.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 30.07.2015 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CY | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
MK | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 30.07.2015 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CY | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 30.07.2015 | |
AL | 16.09.2020 | ||
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2022/18] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
MC | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SI | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SK | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 16.09.2020 | |
AT | 16.09.2020 | ||
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
PL | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
IS | 16.01.2021 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/23] | AT | 16.09.2020 | |
CZ | 16.09.2020 | ||
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
SM | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/22] | CZ | 16.09.2020 | |
EE | 16.09.2020 | ||
FI | 16.09.2020 | ||
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RO | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/21] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
PT | 18.01.2021 | ||
Frühere [2021/20] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LT | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Frühere [2021/10] | FI | 16.09.2020 | |
HR | 16.09.2020 | ||
LV | 16.09.2020 | ||
RS | 16.09.2020 | ||
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Frühere [2021/09] | FI | 16.09.2020 | |
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
GR | 17.12.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 16.09.2020 | |
SE | 16.09.2020 | ||
BG | 16.12.2020 | ||
NO | 16.12.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 16.09.2020 | |
NO | 16.12.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO2006079056 (HOLT STEPHEN [US]) [I] 1-3,5,6 * the whole document * * page 2, line 23 - page 3, line 2 * * page 3, line 30 - page 4, line 21 * * page 5, line 27 - page 6, line 5 * * page 6, line 12 - line 14 * * page 7, line 3 - line 6 * * example 9 *; | [I] - T. MURASE ET AL, "Coffee polyphenols suppress diet-induced body fat accumulation by downregulating SREBP-1c and related molecules in C57BL/6J mice", AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY: ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM., US, (20101013), vol. 300, no. 1, doi:10.1152/ajpendo.00441.2010, ISSN 0193-1849, pages E122 - E133, XP055293184 [I] 1-3,5,6 * the whole document * * abstract * * page E122, column r, paragraph l - page E123, column l, paragraph 1 * * page E129, column l, paragraph 3 * * page E131, column r, paragraph l - page E132, column l, paragraph 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1152/ajpendo.00441.2010 | [I] - ZHAO HUI ET AL, "Enrichment and Purification of Total Chlorogenic Acids from Tobacco Waste Extract with Macroporous Resins", SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY1993 NOV, (20100322), vol. 45, no. 6, doi:10.1080/01496390903566713, ISSN 0149-6395, pages 794 - 800, XP055293762 [I] 4 * the whole document * * abstract * * figure 1 * * "Analysis of T-CQAs by HPLC" and "preparation of Crude Extract"; page 796, column l * * page 800, column l, paragraph l * DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01496390903566713 | Prüfung | US2011223281 | vom Anmelder | - BROWN JP, "A review of the genetic effect of occurring flavonoids, anthraquinones and related compounds", MUTAT RES, (1980), vol. 75, no. 3, doi:doi:10.1016/0165-1110(80)90029-9, pages 243 - 277, XP023832571 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0165-1110(80)90029-9 | - FARNSWORTH NR; AKERELE O; BINGEL AS; SOEJARTO DD; GUO Z, "Medicinal plants in therapy", BULL WORLD HEALTH ORGAN., (1985), vol. 63, no. 6, pages 965 - 81 | - JOVTCHEV G; STERGIOS M; SCHUBERT I, "A comparison of N-methyl- N-nitrosourea induced chromatid aberrations and micronuclei in barley meristems using FISH techniques", MUTAT RES, (2002), vol. 517, pages 47 - 51 | - KAMBOJ VP, "Herbal Medicine", CURR SC, (2000), vol. 78, no. 1, pages 35 - 37 | - SULTAN AO; CELIK TA, "Genotoxic and antimutagenic effects of Capparis spinosa L. on the Allium cepa L. root tip meristem cells", CARYOLOGIA, (2009), vol. 262, pages 114 - 123 | - SONG S. J.; CHOI S.; PARK T., "Decaffeinated Green Coffee Bean Extract Attenuates Diet-Induced Obesity and Insulin Resistance in Mice", EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE, (2014), pages 1 - 14 | - VONGSAK B.; SITHISARN P.; GRITSANAPAN W., "Simultaneous Determination of Crypto-Chlorogenic Acid, Isoquercetin, and Astragalin Contents", MORINGA OLEIFERA LEAF EXTRACTS BY TLC-DENSITOMETRIC METHOD. EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE, (2013), pages 1 - 7 | - NARITA Y.; INOUYE K., "Degradation Kinetics of Chlorogenic Acid at Various pH Values and Effects of Ascorbic Acid and Epigallocatechin Gallate on Its Stability under Alkaline Conditions", J. AGRIC. FOOD CHEM., (2013), vol. 61, no. 4, pages 966 - 972 | - FARAH A.; PAULIS T. D.; MARTIN P. R.; TRUGO L. C., "Effect of Roasting on the Formation of Chlorogenic Acid Lactones in Coffee", J. AGRIC. FOOD CHEM., (2005), vol. 53, doi:doi:10.1021/JF048701T, pages 1505 - 1513, XP002527704 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/JF048701T | - SAROJINI BK; VIDYAGAYATRI M; DARSHANRAJ CG; BHARATH BR; MANJUNATHA H, "DPPH scavenging assay of novel 1,3-disubstituted-1H-pyrazol-5-ols and their in silico studies on some proteins involved in Alzheimer's disease signaling cascade", LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY, (2011), vol. 7, pages 214 - 224 | - BLOIS MS, "Antioxidant determinations by the use of a stable free radical", NATURE, (1958), vol. 26, pages 1199 - 1200 | - NISHIKIMI M; APPAJI N; YAGI K, "The occurrence of superoxide anion in the reaction of reduced phenazine methosulfate and molecular oxygen", BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, (1972), vol. 46, pages 849 - 854 | - OYAIZU M, "Studies on product of browning reaction prepared from glucose amine", JAPAN JOURNAL OF NUTRITION, (1986), vol. 44, pages 307 - 315 | - PRIETO P; PINEDA M; AGUILAR M, "Spectrophotometric quantitation of antioxidant capacity through the formation of a Phosphomolybdenum Complex: Specific application to the determination of vitamin E", ANALYTICAL BIOCHEMISTRY, (1999), vol. 269, pages 337 - 341 | - FRAYLING TM; TIMPSON NJ; WEEDON MN; ZEGGINI E; FREATHY RM; LINDGREN CM; PERRY JR; ELLIOTT KS; LANGO H; RAYNER NW, "A common variant in the FTO gene is associated with body mass index and predisposes to childhood and adult obesity", SCIENCE, (2007), vol. 316, no. 5826, pages 889 - 94 | - MELNIKOVA I; WAGES D, "Antiobesity therapies", NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY, (2006), vol. 5, pages 369 - 370 | - RODRIGUEZ A; INFANTE D, "Characterization in silico of flavonoids biosynthesis in Theobroma cacao L", NETWORK BIOLOGY, (2011), vol. 1, pages 34 - 45 | - SHI Y; BURN P, "Lipid metabolic enzymes: emerging drug targets for the treatment of obesity", NATURE REVIEWS DRUG DISCOVERY, (2004), vol. 3, pages 695 - 710 | - SHOELSON SE; HERRERO L; NAAZ A, "Obesity, inflammation and insulin resistance", GASTROENTEROLOGY, (2007), vol. 132, no. 6, doi:doi:10.1053/j.gastro.2007.03.059, pages 2169 - 80, XP022072505 DOI: http://dx.doi.org/10.1053/j.gastro.2007.03.059 | - STRADER CD; HWA JJ; VAN HEEK M; PARKER EM, "Novel molecular targets for the treatment of obesity", DRUG DISCOVERY TODAY, (1998), vol. 3, pages 250 - 256 | - CUDREY CH VAN TIBEURGH; GARGOURI Y; VERGER R, "Inactivation of pancreatic lipase by amphiphlic reagents 5-(dodecyldithio)-2-nitrobenzoic acid and tetrahydrolipstatin. Dependence upon partitioning between micllar and oil phases", BIOCHEMISTRY, (1993), vol. 32, pages 800 - 808 | - HADVARY P; LENGSFELD H; WOLFER H, "Inhibition of pancreatic lipase in vitro by the covalent inhibitor tetrahydrolipstatin", BIOCHEM. J., (1988), vol. 256, pages 357 - 361 |