EP2996007 - VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES HAUSHALTSGERÄTESYSTEMS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.11.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 06.12.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.08.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 12.01.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh / DE | [2016/11] | Erfinder | 01 /
Langhammer, Nils Wilhelm-Busch-Straße 37 33415 Verl / DE | 02 /
Laube, Friedrich Ulrich-von-Hassell-Str. 18 33334 Gütersloh / DE | 03 /
Kersting, André Berliner Straße 7 59329 Wadersloh / DE | 04 /
Benner, Florian Kusenkamp 2 59425 Unna / DE | 05 /
Merkel, Lars Beethovenweg 6 33428 Harsewinkel / DE | [2016/11] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15181187.4 | 17.08.2015 | [2016/11] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201410113040 | 10.09.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102014113040 | [2016/11] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2996007 | Datum: | 16.03.2016 | Sprache: | DE | [2016/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2996007 | Datum: | 08.01.2020 | Sprache: | DE | [2020/02] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.02.2016 | Klassifikation | IPC: | G05D1/02, A47L9/28 | [2016/11] | CPC: |
A47L9/28 (EP,US);
A47L9/2894 (US);
B25J9/0003 (US);
G08C17/02 (EP,US);
H04W4/70 (EP,US);
H04W4/80 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/33] |
Frühere [2016/11] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES HAUSHALTSGERÄTESYSTEMS | [2016/11] | Englisch: | METHOD FOR OPERATING A HOUSEHOLD DEVICE SYSTEM | [2016/11] | Französisch: | PROCEDE DESTINE AU FONCTIONNEMENT D'UN SYSTEME D'APPAREIL MENAGER | [2016/11] | Prüfungsverfahren | 08.07.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.07.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/33] | 10.01.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.05.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.12.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 15.04.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 29.08.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 25.11.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 25.11.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 25.11.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 09.10.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/51] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.08.2015 | AL | 08.01.2020 | CY | 08.01.2020 | CZ | 08.01.2020 | DK | 08.01.2020 | EE | 08.01.2020 | ES | 08.01.2020 | FI | 08.01.2020 | HR | 08.01.2020 | IT | 08.01.2020 | LT | 08.01.2020 | LV | 08.01.2020 | MC | 08.01.2020 | MK | 08.01.2020 | MT | 08.01.2020 | NL | 08.01.2020 | PL | 08.01.2020 | RO | 08.01.2020 | RS | 08.01.2020 | SE | 08.01.2020 | SI | 08.01.2020 | SK | 08.01.2020 | SM | 08.01.2020 | TR | 08.01.2020 | BG | 08.04.2020 | NO | 08.04.2020 | GR | 09.04.2020 | IS | 08.05.2020 | PT | 31.05.2020 | AT | 17.08.2020 | IE | 17.08.2020 | LU | 17.08.2020 | BE | 31.08.2020 | CH | 31.08.2020 | LI | 31.08.2020 | [2022/31] |
Frühere [2022/30] | HU | 17.08.2015 | |
AL | 08.01.2020 | ||
CY | 08.01.2020 | ||
CZ | 08.01.2020 | ||
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
MT | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
TR | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
AT | 17.08.2020 | ||
IE | 17.08.2020 | ||
LU | 17.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 17.08.2015 | |
CY | 08.01.2020 | ||
CZ | 08.01.2020 | ||
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
MT | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
TR | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
AT | 17.08.2020 | ||
IE | 17.08.2020 | ||
LU | 17.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/47] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
AT | 17.08.2020 | ||
IE | 17.08.2020 | ||
LU | 17.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/37] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
IE | 17.08.2020 | ||
LU | 17.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/36] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
LU | 17.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/20] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
LU | 17.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
Frühere [2021/18] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
MC | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2021/10] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
IT | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
PL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SI | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/50] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
EE | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/49] | CZ | 08.01.2020 | |
DK | 08.01.2020 | ||
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SK | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/48] | DK | 08.01.2020 | |
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RO | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
SM | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/47] | DK | 08.01.2020 | |
ES | 08.01.2020 | ||
FI | 08.01.2020 | ||
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/40] | FI | 08.01.2020 | |
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
IS | 08.05.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/39] | FI | 08.01.2020 | |
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
BG | 08.04.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/38] | FI | 08.01.2020 | |
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
GR | 09.04.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/37] | FI | 08.01.2020 | |
HR | 08.01.2020 | ||
LT | 08.01.2020 | ||
LV | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
SE | 08.01.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/36] | FI | 08.01.2020 | |
LT | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
RS | 08.01.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
PT | 31.05.2020 | ||
Frühere [2020/35] | FI | 08.01.2020 | |
LT | 08.01.2020 | ||
NL | 08.01.2020 | ||
NO | 08.04.2020 | ||
Frühere [2020/33] | NL | 08.01.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US2008105134 (ELSTON III WALLACE J [US], et al) [X] 1-5,7-10 * paragraph [0007]; figures 1-8,19,25 * * paragraph [0008] * * paragraph [0013] - paragraph [0017] * * paragraph [0048] - paragraph [0055] * [A] 6; | [XA]US2014166047 (HILLEN LORENZ [DE], et al) [X] 1-4,9,10 * paragraph [0018]; figures 1,2 *[A] 5-8 | vom Anmelder | US2002060542 | US6459955 | EP2384680 |