EP3000636 - KRAFTFAHRZEUG-HLK-SYSTEM MIT KABINENBELÜFTUNG BEIM PARKEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.05.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.08.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.05.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.06.2019 [2019/24] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mahle International GmbH Pragstraße 26-46 70376 Stuttgart / DE | [2017/09] |
Frühere [2016/13] | Für alle benannten Staaten Delphi Technologies, Inc. P.O. Box 5052, M/C: 483-400-402 Troy, MI 48007-5052 / US | Erfinder | 01 /
Wang, Mingyu 15 Old Hempstead CT. AMHERST, NY 14501 / US | 02 /
Ghosh, Debashis 2 E Pinelake Drive WILLIAMSVILLE, NY 14221-8311 / US | 03 /
Wolfe IV, Edward I. 5699 Woodruff Drive CLARENCE CENTER, NY 14032 / US | 04 /
Chowdhury, Sourav 468-D South Street LOCKPORT, NY 14094 / US | 05 /
Craig, Timothy D. 29 Hunt Club Circle 14051 East Amherts, NY / US | [2016/19] |
Frühere [2016/13] | 01 /
Wang, Mingyu 15 Old Hempstead CT. AMHERST, NY 14501 / US | ||
02 /
Ghosh, Debashis 2 E Pinelake Drive WILLIAMSVILLE, NY 14221-8311 / US | |||
03 /
Wolfe IV, Edward I. 5699 Woodruff Drive CLARENCE CENTER, NY 14032 / US | |||
04 /
Chowdhury, Sourav 468-D South Street LOCKPORT, NY 14094 / US | |||
05 /
Craig, Timothy D. 5558 Woods Edge CT. WILLIAMSVILLE, NY 14221 / US | Vertreter | BRP Renaud & Partner mbB Rechtsanwälte Patentanwälte Steuerberater Königstraße 28 70173 Stuttgart / DE | [2016/13] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15181424.1 | 18.08.2015 | [2016/13] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201414493986 | 23.09.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414493986 | [2016/13] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3000636 | Datum: | 30.03.2016 | Sprache: | EN | [2016/13] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.02.2016 | Klassifikation | IPC: | B60H1/24, // B60H1/00 | [2016/13] | CPC: |
B60H1/00028 (EP,CN,US);
B60H1/00778 (US);
B60H1/00021 (CN);
B60H1/00821 (US);
B60H1/248 (EP,US);
B60H2001/00099 (CN);
B60H2001/00178 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/44] |
Frühere [2016/13] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KRAFTFAHRZEUG-HLK-SYSTEM MIT KABINENBELÜFTUNG BEIM PARKEN | [2016/13] | Englisch: | VEHICLE HVAC SYSTEM WITH CABIN VENTILATION WHILE PARKED | [2016/13] | Französisch: | SYSTÈME DE CLIMATISATION DE VÉHICULE AVEC VENTILATION DE CABINE PENDANT LE STATIONNEMENT | [2016/13] | Prüfungsverfahren | 21.09.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.09.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/44] | 02.03.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 02.07.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.08.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.12.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/24] | 23.01.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2019/24] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JP2005001539 (NISSAN MOTOR) [X] 1,3-6* paragraphs [0025] , [0026]; figure 1 *; | [X]EP1500534 (VALEO CLIMATISATION [FR]) [X] 1-6 * paragraphs [0017] , [0031] , [0032]; figures 1,6 * |