EP2987737 - VERPACKUNG, INSBESONDERE FÜR WISCHERBLÄTTER VON SCHEIBENWASCHVORRICHTUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 05.07.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.07.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 07.08.2019 [2019/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dyna Industria e Comercio Ltda. Rua Barao do Rio Branco, 46 07042-010 Guarulhos / Sao Paulo / BR | [2016/08] | Erfinder | 01 /
NACAMULI, Marc Rua Barao do Rio Branco, 46 07042-010 Guarulhos Sao Paulo / BR | [2016/08] | Vertreter | Patentanwälte Dr. Keller, Schwertfeger Partnerschaft mbB Westring 17 76829 Landau / DE | [N/P] |
Frühere [2016/08] | Patentanwälte Dr. Keller, Schwertfeger Westring 17 76829 Landau / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15181805.1 | 20.08.2015 | [2016/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | BR20141020518 | 21.08.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: BR102014020518 | [2016/08] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2987737 | Datum: | 24.02.2016 | Sprache: | DE | [2016/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.11.2015 | Klassifikation | IPC: | B65D5/48 | [2016/08] | CPC: |
B65D5/48014 (EP);
B65D2585/6885 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/32] |
Frühere [2016/08] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERPACKUNG, INSBESONDERE FÜR WISCHERBLÄTTER VON SCHEIBENWASCHVORRICHTUNGEN | [2016/08] | Englisch: | PACKAGE, IN PARTICULAR FOR WIPER BLADES OF WINDSCREEN WASHING DEVICES | [2016/08] | Französisch: | EMBALLAGE, EN PARTICULIER POUR BALAIS D'ESSUIE-GLACE DE DISPOSITIFS LAVE-GLACE | [2016/08] | Prüfungsverfahren | 30.06.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.06.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/32] | 11.11.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.02.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.04.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.08.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.10.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.02.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.03.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/32] | 27.03.2019 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 30.04.2019 geplant war | 02.04.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2019/32] | 30.04.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.08.2018 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US1737950 (SCOTLAND BAYARD S) [X] 1,7 * figures 1, 2 *; | [X]US2611529 (CURRIVAN JOHN F) [X] 1-3,5,6,8,9,13 * figures 4, 8 *; | [X]US2732996 (V.R. PANTALONE) [X] 1-7* figures 1, 6-8 *; | [X]GB2159498 (TAYLOWE LTD) [X] 1,6,7,11,12 * figures 1, 3,8, 9 * | vom Anmelder | DE29901874U | DE19829125 | DE102011083955 | WO2015000781 | DE102013213207 | EP2465787 |