EP3133278 - THERMISCHES KRAFTSTOFFZUFUHRSYSTEM MIT EINFÜHRUNGSANORDNUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 12.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.07.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.12.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 25.08.2017 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 20.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.04.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.05.2019 [2019/20] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Frank Jasper Pty Ltd. Level 2 186 Scarborough Beach Road Mount Hawthorn, Western Australia 6016 / AU | [2017/08] | Erfinder | 01 /
JASPER, Frank Raymond FRANK JASPER PTY LTD. Level 2, 186 Scarborough Beach Road Mount Hawthorn, Western Australia 6016 / AU | [2017/08] | Vertreter | Barker Brettell LLP 100 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 8QQ / GB | [N/P] |
Frühere [2017/08] | Lawrence, John Barker Brettell LLP 100 Hagley Road Edgbaston Birmingham B16 8QQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15182406.7 | 25.08.2015 | [2017/08] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201514829326 | 18.08.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201514829326 | [2017/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3133278 | Datum: | 22.02.2017 | Sprache: | EN | [2017/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.12.2016 | Klassifikation | IPC: | F02M35/116, F02M31/093, F02M35/10, F01N5/02, F02M35/16, F02M31/02, F02M31/04, F02M31/08, F02M31/14 | [2018/26] | CPC: |
F02M35/10268 (EP,US);
F01N5/02 (US);
F02M31/02 (EP,US);
F02M31/04 (EP,US);
F02M31/08 (EP,US);
F02M31/093 (EP,US);
F02M31/14 (EP,US);
F02M35/10032 (EP,US);
F02M35/10052 (EP,US);
F02M35/10072 (EP,US);
F02M35/10091 (EP,US);
F02M35/116 (EP,US);
|
Frühere IPC [2017/08] | F02M35/116, F02M31/093, F02M35/10 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/39] |
Frühere [2017/08] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | THERMISCHES KRAFTSTOFFZUFUHRSYSTEM MIT EINFÜHRUNGSANORDNUNG | [2017/08] | Englisch: | THERMAL FUEL DELIVERY SYSTEM WITH INSERTION ASSEMBLY | [2017/08] | Französisch: | SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE CARBURANT THERMIQUE AVEC ENSEMBLE D'INSERTION | [2017/08] | Prüfungsverfahren | 25.08.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 19.08.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.08.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/39] | 04.12.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.04.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.07.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.11.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/20] | 02.01.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2019/20] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]WO0198649 (PURE ENERGY GROUP L L C [US], et al) [X] 1-4,6-9 * abstract * * figures 1-6, 10, 12 * * page 10 - page 21 * [I] 5,10-12; | [XI]US5261272 (RUSH II WILLIAM B [US], et al) [X] 1-9 * abstract * * figures 1-4, 12 * * column 2 - column 5 * [I] 10-12; | [AD]US8881711 (JASPER FRANK RAYMOND [US]) [AD] 10 * abstract * * figures 1-5 * * column 2 - column 3 *; | [A]US2002050261 (MIYAHARA YUTAKA [JP], et al) [A] 4 * abstract * * figures 1-5 * * paragraph [0027] - paragraph [0036] *; | [A]US3032022 (MALCOLM ROBERT H, et al) [A] 1-12 * figures 1-8 * * column 3 - column 4 * | vom Anmelder | US7510171 | US8881711 |