EP2991191 - STROMVERSORGUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 31.01.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.07.2024 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | Anmelder | Für alle benannten Staaten Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi-ken, 471-8571 / JP | [2016/09] | Erfinder | 01 /
Nate, Hiroshi c/o Toyoto Jidosha Kabushiki Kaisha 1, Toyota-cho Toyota-shi Aichi-ken, 471-8571 / JP | [2016/09] | Vertreter | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Frühere [2016/09] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15182892.8 | 28.08.2015 | [2016/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20140173883 | 28.08.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2014173883 | [2016/09] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2991191 | Datum: | 02.03.2016 | Sprache: | EN | [2016/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 26.01.2016 | Klassifikation | IPC: | H02J7/14, H02J7/34 | [2016/09] | CPC: |
H02J7/1423 (EP,US);
B60R16/033 (EP,CN);
B60L53/30 (US);
B60L53/665 (EP,US);
B60L58/20 (EP,US);
B60R16/0315 (CN);
E05B81/82 (CN);
H01M10/44 (CN);
H02J7/34 (EP,US);
H02J2310/40 (EP);
Y02E60/10 (EP);
Y02T10/70 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/09] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STROMVERSORGUNGSVORRICHTUNG | [2016/09] | Englisch: | ELECTRIC POWER SUPPLY DEVICE | [2016/09] | Französisch: | DISPOSITIF D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | [2016/09] | Prüfungsverfahren | 28.09.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/09] | 31.08.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 31.01.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.05.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.03.2021 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.07.2021 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.10.2022 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 24.02.2023 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.08.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 13.08.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 15.07.2022 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 05.07.2023 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 04.07.2024 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0116213 (GEN MOTORS CORP [US]); | [X]EP1750346 (FUJITSU TEN LTD [JP]); | [Y]US2008029987 (SUGIYAMA MIZUHO [JP]); | [IY]US2009039707 (ISHIZEKI SEIICHI [JP]) | vom Anmelder | JP2012240593 |