EP3125348 - FAHRZEUGSYSTEM MIT EINER BRENNSTOFFZELLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.09.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.10.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 22.04.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 09.03.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.12.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 11.08.2017 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 30.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Plastic Omnium Advanced Innovation and Research Rue de la Fusée, 98-100 1130 Bruxelles / BE | [2019/35] |
Frühere [2017/05] | Für alle benannten Staaten Plastic Omnium Advanced Innovation and Research Rue de Ransbeek, 310 1120 Bruxelles / BE | Erfinder | 01 /
VAN SCHAFTINGEN, Jules-Joseph avenue S. de Walhain, 2 1300 WAVRE / BE | 02 /
DOUGNIER, François Bieststraat, 15 3191 HEVER / BE | 03 /
MONGE-BONINI, Beatriz mont du Cinquantenaire, 1 bte 7 1040 BRUXELLES / BE | 04 /
DE MAN, Pierre clos des Frères Lumière, 2 1090 BRUXELLES / BE | [2017/05] | Vertreter | Remy, Vincent Noel Paul LLR 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris / FR | [2017/05] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15183943.8 | 04.09.2015 | [2017/05] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20150306250 | 31.07.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 15306250 | [2017/05] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3125348 | Datum: | 01.02.2017 | Sprache: | EN | [2017/05] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3125348 | Datum: | 07.11.2018 | Sprache: | EN | [2018/45] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.10.2016 | Klassifikation | IPC: | H01M8/0606, C01C1/08, C12M1/40, H01M8/04302, H01M8/04303, // C01B3/04, H01M8/124, H01M8/2495, H01M8/04007 | [2017/05] | CPC: |
H01M8/0606 (EP,KR,US);
C01B3/047 (EP,KR,US);
C01C1/086 (EP,KR,US);
H01M8/04074 (EP,US);
H01M8/04201 (KR);
H01M8/04302 (EP,US);
H01M8/04303 (EP,US);
H01M8/222 (KR);
H01M8/2495 (EP,KR,US);
C01B2203/066 (EP,KR,US);
H01M2008/1293 (EP,KR,US);
H01M2250/20 (EP,KR,US);
Y02E60/36 (EP,US);
Y02E60/50 (EP,US);
Y02P20/52 (EP);
Y02T90/40 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/37] |
Frühere [2017/05] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FAHRZEUGSYSTEM MIT EINER BRENNSTOFFZELLE | [2017/05] | Englisch: | VEHICLE SYSTEM COMPRISING A FUEL CELL | [2017/05] | Französisch: | SYSTÈME DE VÉHICULE COMPRENANT UNE PILE À COMBUSTIBLE | [2017/05] | Prüfungsverfahren | 04.09.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 20.07.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/37] | 19.12.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.03.2018 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 23.04.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.08.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.08.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.08.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 08.08.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.09.2015 | AL | 07.11.2018 | AT | 07.11.2018 | CY | 07.11.2018 | CZ | 07.11.2018 | DK | 07.11.2018 | EE | 07.11.2018 | ES | 07.11.2018 | FI | 07.11.2018 | HR | 07.11.2018 | IT | 07.11.2018 | LT | 07.11.2018 | LV | 07.11.2018 | MC | 07.11.2018 | MK | 07.11.2018 | MT | 07.11.2018 | NL | 07.11.2018 | PL | 07.11.2018 | RO | 07.11.2018 | RS | 07.11.2018 | SE | 07.11.2018 | SI | 07.11.2018 | SK | 07.11.2018 | SM | 07.11.2018 | TR | 07.11.2018 | BG | 07.02.2019 | NO | 07.02.2019 | GR | 08.02.2019 | IS | 07.03.2019 | PT | 07.03.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 04.09.2015 | |
AL | 07.11.2018 | ||
AT | 07.11.2018 | ||
CY | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
MC | 07.11.2018 | ||
MT | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2021/33] | HU | 04.09.2015 | |
AL | 07.11.2018 | ||
AT | 07.11.2018 | ||
CY | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
MC | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 07.11.2018 | |
AT | 07.11.2018 | ||
CY | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
MC | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 07.11.2018 | |
AT | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
MC | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 07.11.2018 | |
AT | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 07.11.2018 | |
AT | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 07.11.2018 | |
AT | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 07.11.2018 | |
AT | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 07.11.2018 | |
AT | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 07.11.2018 | |
AT | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 07.11.2018 | |
AT | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/25] | AT | 07.11.2018 | |
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 07.11.2018 | |
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 07.11.2018 | |
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 07.11.2018 | |
LT | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 07.11.2018 | |
LT | 07.11.2018 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 07.11.2018 | |
NO | 07.02.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2003219371 (AMENDOLA STEVEN C [US]) [A] 1-13 * paragraphs [0053] - [0056] - [0065] , [0071]; figures 1-7; examples 1-3; claims 1-66 *; | [A]WO2005108289 (GRAUPNER ROBERT K [US], et al) [A] 1-13 * paragraphs [0027] - [0033] - [0041] - [0044] - [0054]; figures 2-9 *; | [A] - DEKKER N J J ET AL, "Highly efficient conversion of ammonia in electricity by solid oxide fuel cells", 6TH EUROPEAN SOLID OXIDE FUEL CELL FORUM,, (20040101), pages 1524 - 1534, XP009102269 [A] 1-13 * the whole document * |