EP3141203 - ABLATIONSEINRICHTUNG ZUR GROSSFLÄCHIGEN MUKOSAABLATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.02.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 18.03.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.03.2022 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 15.02.2022 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 06.12.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.09.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 10.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Erbe Elektromedizin GmbH Waldhörnlestrasse 17 72072 Tübingen / DE | [2017/11] | Erfinder | 01 /
Enderle, Markus Burgstr. 18 72070 Tübingen / DE | 02 /
Fischer, Klaus Immengasse 1 72202 Nagold / DE | 03 /
Stäbler, Thomas Zwehrenbühlstraße 42 72070 Tübingen / DE | [2017/11] | Vertreter | Rüger Abel Patentanwälte PartGmbB Webergasse 3 73728 Esslingen a. N. / DE | [N/P] |
Frühere [2022/16] | Rüger Abel Patentanwälte PartGmbB Patentanwälte Webergasse 3 73728 Esslingen a. N. / DE | ||
Frühere [2017/11] | Rüger, Barthelt & Abel Patentanwälte Webergasse 3 73728 Esslingen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15184682.1 | 10.09.2015 | [2017/11] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3141203 | Datum: | 15.03.2017 | Sprache: | DE | [2017/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3141203 | Datum: | 20.04.2022 | Sprache: | DE | [2022/16] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.03.2016 | Klassifikation | IPC: | A61B18/04, A61B18/14 | [2017/11] | CPC: |
A61B18/042 (EP,KR,RU,US);
A61B18/12 (CN);
A61B18/1492 (EP,CN,RU,US);
A61B2017/00477 (EP,US);
A61B2018/00166 (EP,US);
A61B2018/00494 (EP,KR,US);
A61B2018/00577 (EP,KR,US);
A61B2018/00595 (CN);
A61B2018/0091 (CN);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/11] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ABLATIONSEINRICHTUNG ZUR GROSSFLÄCHIGEN MUKOSAABLATION | [2017/11] | Englisch: | ABLATION DEVICE FOR LARGE-SCALE MUCOSA ABLATION | [2017/11] | Französisch: | DISPOSITIF D'ABLATION DE MUQUEUSE DE GRANDE ETENDUE | [2017/11] | Prüfungsverfahren | 10.09.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2017/11] | 10.09.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 11.09.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.09.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.01.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.12.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.02.2022 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 03.03.2022 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.03.2022 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.03.2022 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.03.2022 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 23.01.2023 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2023/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.09.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.09.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.09.2015 | AL | 20.04.2022 | CY | 20.04.2022 | CZ | 20.04.2022 | DK | 20.04.2022 | EE | 20.04.2022 | ES | 20.04.2022 | FI | 20.04.2022 | HR | 20.04.2022 | LT | 20.04.2022 | LV | 20.04.2022 | MC | 20.04.2022 | MK | 20.04.2022 | MT | 20.04.2022 | NL | 20.04.2022 | RO | 20.04.2022 | RS | 20.04.2022 | SE | 20.04.2022 | SI | 20.04.2022 | SK | 20.04.2022 | SM | 20.04.2022 | TR | 20.04.2022 | BG | 20.07.2022 | NO | 20.07.2022 | GR | 21.07.2022 | IS | 20.08.2022 | PT | 22.08.2022 | AT | 10.09.2022 | IE | 10.09.2022 | LU | 10.09.2022 | BE | 30.09.2022 | CH | 30.09.2022 | LI | 30.09.2022 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 10.09.2015 | |
AL | 20.04.2022 | ||
CY | 20.04.2022 | ||
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
MK | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
TR | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
AT | 10.09.2022 | ||
IE | 10.09.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Frühere [2024/27] | HU | 10.09.2015 | |
AL | 20.04.2022 | ||
CY | 20.04.2022 | ||
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
MK | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
AT | 10.09.2022 | ||
IE | 10.09.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Frühere [2024/21] | HU | 10.09.2015 | |
AL | 20.04.2022 | ||
CY | 20.04.2022 | ||
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
AT | 10.09.2022 | ||
IE | 10.09.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 10.09.2015 | |
AL | 20.04.2022 | ||
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
AT | 10.09.2022 | ||
IE | 10.09.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Frühere [2024/09] | AL | 20.04.2022 | |
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
AT | 10.09.2022 | ||
IE | 10.09.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Frühere [2023/42] | AL | 20.04.2022 | |
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
IE | 10.09.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Frühere [2023/35] | AL | 20.04.2022 | |
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
IE | 10.09.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
CH | 30.09.2022 | ||
LI | 30.09.2022 | ||
Frühere [2023/33] | AL | 20.04.2022 | |
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
IE | 10.09.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
Frühere [2023/30] | AL | 20.04.2022 | |
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
LU | 10.09.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 20.04.2022 | |
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SI | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Frühere [2023/22] | AL | 20.04.2022 | |
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
MC | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Frühere [2023/17] | AL | 20.04.2022 | |
CZ | 20.04.2022 | ||
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Frühere [2023/09] | CZ | 20.04.2022 | |
DK | 20.04.2022 | ||
EE | 20.04.2022 | ||
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RO | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
SK | 20.04.2022 | ||
SM | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Frühere [2023/07] | DK | 20.04.2022 | |
ES | 20.04.2022 | ||
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Frühere [2022/51] | ES | 20.04.2022 | |
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
IS | 20.08.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Frühere [2022/50] | ES | 20.04.2022 | |
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
RS | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Frühere [2022/49] | ES | 20.04.2022 | |
FI | 20.04.2022 | ||
HR | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
LV | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
BG | 20.07.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
GR | 21.07.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Frühere [2022/47] | ES | 20.04.2022 | |
FI | 20.04.2022 | ||
LT | 20.04.2022 | ||
NL | 20.04.2022 | ||
SE | 20.04.2022 | ||
NO | 20.07.2022 | ||
PT | 22.08.2022 | ||
Frühere [2022/44] | NL | 20.04.2022 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]WO0009053 (ARTHROCARE CORP [US]) [Y] 13-15* page 44, line 11 - page 51, line 30; figures 21-28 *; | [Y]DE10000091 (HERRMANN INGO F [IT]) [Y] 11,12 * column 3, line 33 - column 4, line 65; figures 1A-F *; | [XYI]WO2008090004 (ERBE ELEKTROMEDIZIN [DE], et al) [X] 1-5,7-10 * page 11 - page 13; figure 1 * * pages 14-17; figures 8-10 * [Y] 11-15 [I] 6; | [XI]US2011184408 (KONESKY GREGORY A [US], et al) [X] 1-4,6-10 * paragraphs [0039] - [0043]; figures 1-4 * [I] 5 | vom Anmelder | WO2011022069 | US8641711 |