EP3002016 - AUTOMATISIERTES SYSTEM ZUR VERARBEITUNG EINER BIOLOGISCHEN FLÜSSIGKEIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 08.02.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.03.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.10.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 06.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fenwal, Inc. Three Corporate Drive Lake Zurich, IL 60047 / US | [2016/14] | Erfinder | 01 /
Lynn, Daniel 9107 Alamonte Drive Spring Grove, Illinois 60081 / US | 02 /
Radwanski, Katherine 900 Lee Street 403 Des Plaines, Illinois 60016 / US | [2016/14] | Vertreter | Nollen, Maarten Dirk-Johan, et al Arnold & Siedsma Bezuidenhoutseweg 57 2594 AC The Hague / NL | [2016/14] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15188321.2 | 05.10.2015 | [2016/14] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201414505816 | 03.10.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201414505816 | [2016/14] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3002016 | Datum: | 06.04.2016 | Sprache: | EN | [2016/14] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3002016 | Datum: | 04.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.02.2016 | Klassifikation | IPC: | A61M1/02 | [2016/14] | CPC: |
A61M1/0209 (EP,US);
C12N5/0641 (US);
A61M1/0272 (EP,US);
A61M2202/0429 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/46] |
Frühere [2016/14] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AUTOMATISIERTES SYSTEM ZUR VERARBEITUNG EINER BIOLOGISCHEN FLÜSSIGKEIT | [2016/14] | Englisch: | AUTOMATED SYSTEM FOR PROCESSING A BIOLOGICAL FLUID | [2016/14] | Französisch: | SYSTÈME AUTOMATISÉ DE TRAITEMENT D'UN FLUIDE BIOLOGIQUE | [2016/14] | Prüfungsverfahren | 06.10.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.10.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/46] | 11.01.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.05.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 16.10.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.01.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.01.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.02.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 07.01.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.10.2015 | AL | 04.04.2018 | AT | 04.04.2018 | CY | 04.04.2018 | CZ | 04.04.2018 | DK | 04.04.2018 | EE | 04.04.2018 | ES | 04.04.2018 | FI | 04.04.2018 | HR | 04.04.2018 | IT | 04.04.2018 | LT | 04.04.2018 | LV | 04.04.2018 | MC | 04.04.2018 | MK | 04.04.2018 | NL | 04.04.2018 | PL | 04.04.2018 | RO | 04.04.2018 | RS | 04.04.2018 | SE | 04.04.2018 | SI | 04.04.2018 | SK | 04.04.2018 | SM | 04.04.2018 | TR | 04.04.2018 | BG | 04.07.2018 | NO | 04.07.2018 | GR | 05.07.2018 | IS | 04.08.2018 | PT | 06.08.2018 | IE | 05.10.2018 | LU | 05.10.2018 | MT | 05.10.2018 | BE | 31.10.2018 | CH | 31.10.2018 | LI | 31.10.2018 | [2020/32] |
Frühere [2020/31] | HU | 05.10.2015 | |
AL | 04.04.2018 | ||
AT | 04.04.2018 | ||
CY | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
MK | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
TR | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
IE | 05.10.2018 | ||
LU | 05.10.2018 | ||
MT | 05.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
TR | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
IE | 05.10.2018 | ||
LU | 05.10.2018 | ||
MT | 05.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
IE | 05.10.2018 | ||
LU | 05.10.2018 | ||
MT | 05.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2019/48] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
IE | 05.10.2018 | ||
LU | 05.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
LU | 05.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2019/38] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
LU | 05.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
Frühere [2019/30] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
LU | 05.10.2018 | ||
Frühere [2019/28] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
MC | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SI | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2019/11] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
IT | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
SM | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AL | 04.04.2018 | |
AT | 04.04.2018 | ||
CZ | 04.04.2018 | ||
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RO | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
SK | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AL | 04.04.2018 | |
DK | 04.04.2018 | ||
EE | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2019/08] | AL | 04.04.2018 | |
DK | 04.04.2018 | ||
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2019/03] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
PT | 06.08.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
GR | 05.07.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
LV | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
RS | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
HR | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
Frühere [2018/49] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
PL | 04.04.2018 | ||
SE | 04.04.2018 | ||
BG | 04.07.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 04.04.2018 | |
ES | 04.04.2018 | ||
FI | 04.04.2018 | ||
LT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 04.04.2018 | |
LT | 04.04.2018 | ||
NL | 04.04.2018 | ||
NO | 04.07.2018 | ||
Frühere [2018/43] | NL | 04.04.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]WO2004058046 (BAXTER INT [US]) [X] 1-7 * the whole document * * figures 2, 3, 5, 6 * * paragraph [000182] - paragraph [000183] * * paragraph [000192] - paragraph [000194] * * paragraph [000199] - paragraph [000209] * * paragraph [000251] - paragraph [000254]; figures 30, 31, 83, 84 * * paragraph [00259] - paragraph [000261] * [A] 8-15; | [YA]WO2005065739 (BAXTER INT [US], et al) [Y] 11 * the whole document * * figure 4 * [A] 1-10,12-15; | [XAY]WO2012139017 (FENWAL INC [US], et al) [X] 1,4-6,8,9,13-15 * the whole document * * figures 2-4 * * page 10, line 7 - line 20 * * page 24, line 4 - line 13 * * page 25, line 21 - line 31 * * page 26, line 10 - line 27 * [A] 2,3,7,10,12 [Y] 11; | [XAY]EP2777727 (FENWAL INC [US]) [X] 1,4-6,8,12-15 * the whole document * * figures 2-4 * * paragraph [0031] - paragraph [0032] * * paragraphs [0028] , [ 0037] , [ 0040] , [ 0052] * [A] 2,3,7,9,10 [Y] 11; | [AD]EP2777754 (FENWAL INC [US]) [AD] 1-15* the whole document * | vom Anmelder | US5906915 | US6132413 | US2009239208 | US2011117647 | US2014263529 |