EP3029851 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM BESTIMMEN EINES OPTIMALEN EMPFANGSSIGNALS VON EINEM MEHRANTENNENSYSTEM BEI EINEM FM-GLEICHKANALEMPFANG FÜR EINE EMPFANGSFREQUENZ [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.10.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 10.11.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.09.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 16.12.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ROBERT BOSCH GMBH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2016/23] | Erfinder | 01 /
Tran, Manh-Thang Sohldfeld 235 31139 Hildesheim / DE | 02 /
Nyenhuis, Detlev Hauptstr. 7 31079 Sibbesse / DE | 03 /
Risse, Marcus Christ.-Hackethal-Str. 59 31139 Hildesheim / DE | [2016/23] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15189049.8 | 09.10.2015 | [2016/23] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201410224953 | 05.12.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102014224953 | [2016/23] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3029851 | Datum: | 08.06.2016 | Sprache: | DE | [2016/23] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3029851 | Datum: | 13.12.2017 | Sprache: | DE | [2017/50] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.04.2016 | Klassifikation | IPC: | H04B7/08 | [2016/23] | CPC: |
H04B7/0817 (EP);
H04B7/0865 (EP);
H04B7/0871 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/03] |
Frühere [2016/23] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM BESTIMMEN EINES OPTIMALEN EMPFANGSSIGNALS VON EINEM MEHRANTENNENSYSTEM BEI EINEM FM-GLEICHKANALEMPFANG FÜR EINE EMPFANGSFREQUENZ | [2016/23] | Englisch: | METHOD AND DEVICE FOR DETERMINING AN OPTIMAL RECEIVED SIGNAL OF A MULTI-ANTENNA SYSTEM FOR A FM-EQUIVALENT CHANNEL RECEPTION FOR A RECEIVING FREQUENCY | [2016/23] | Französisch: | PROCEDE ET DISPOSITIF DE DETERMINATION D'UN SIGNAL DE RECEPTION OPTIMAL D'UN SYSTEME MULTI-ANTENNES LORS D'UNE RECEPTION DE CANAL COMMUN FM POUR UNE FREQUENCE DE RECEPTION | [2016/23] | Prüfungsverfahren | 09.10.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 06.12.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.12.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/03] | 05.09.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.10.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.10.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.10.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 14.09.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 09.10.2015 | AL | 13.12.2017 | CY | 13.12.2017 | CZ | 13.12.2017 | DK | 13.12.2017 | EE | 13.12.2017 | ES | 13.12.2017 | FI | 13.12.2017 | HR | 13.12.2017 | LT | 13.12.2017 | LV | 13.12.2017 | MC | 13.12.2017 | MK | 13.12.2017 | MT | 13.12.2017 | NL | 13.12.2017 | PL | 13.12.2017 | PT | 13.12.2017 | RO | 13.12.2017 | RS | 13.12.2017 | SE | 13.12.2017 | SI | 13.12.2017 | SK | 13.12.2017 | SM | 13.12.2017 | TR | 13.12.2017 | BG | 13.03.2018 | NO | 13.03.2018 | GR | 14.03.2018 | IS | 13.04.2018 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 09.10.2015 | |
CY | 13.12.2017 | ||
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MC | 13.12.2017 | ||
MK | 13.12.2017 | ||
MT | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
PT | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SI | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
TR | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
Frühere [2020/30] | CY | 13.12.2017 | |
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MC | 13.12.2017 | ||
MT | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
PT | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SI | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
TR | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
Frühere [2020/28] | CY | 13.12.2017 | |
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MC | 13.12.2017 | ||
MT | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
PT | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SI | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
TR | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
Frühere [2020/16] | CY | 13.12.2017 | |
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MC | 13.12.2017 | ||
MT | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SI | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
TR | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
Frühere [2019/28] | CY | 13.12.2017 | |
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MC | 13.12.2017 | ||
MT | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SI | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
Frühere [2019/13] | CY | 13.12.2017 | |
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MT | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SI | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
Frühere [2018/51] | CY | 13.12.2017 | |
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MT | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
Frühere [2018/43] | CY | 13.12.2017 | |
CZ | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MT | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
Frühere [2018/40] | CY | 13.12.2017 | |
CZ | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
Frühere [2018/38] | CY | 13.12.2017 | |
CZ | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 13.12.2017 | |
CZ | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
Frühere [2018/34] | FI | 13.12.2017 | |
HR | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
Frühere [2018/24] | FI | 13.12.2017 | |
HR | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
Frühere [2018/22] | FI | 13.12.2017 | |
NO | 13.03.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]US6141536 (CVETKOVIC MILAN [GB], et al) [X] 1,9 * abstract * * column 1, line 58 - column 6, line 36 * * figures 1, 2, 6 * [Y] 2-4 [I] 5-8,10,11; | [YDA]EP1619804 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]) [YD] 2-4 * abstract * * paragraphs [0001] - [0034] * * figure 2 * [A] 1,5-11 | vom Anmelder | EP1619804 |