EP3158894 - TRAGBARE SITZHALTUNGSUNTERSTÜTZUNGSVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2017/17] | STEUERUNGSEINHEIT FÜR TRAGBARE SITZHALTUNGSUNTERSTÜTZUNGSVORRICHTUNG | ||
[2019/47] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 02.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.11.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.10.2017 | ||
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 24.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 02.10.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 04.11.2020 [2020/45] | Anmelder | Für alle benannten Staaten noonee AG Zollikerstrasse 1 8008 Zürich / CH | [2019/01] |
Frühere [2017/17] | Für alle benannten Staaten noonee AG Joweid Zentrum 1 8630 Rüti ZH / CH | Erfinder | 01 /
GUNURA, Keith Kalkbreitestrasse 59 8003 Zurich / CH | 02 /
MOTOVILOVA, Olga Uetliberghalde 1 8045 Zurich / CH | 03 /
VAFI, Daniel Englischviertelstrasse 10 8032 Zurich / CH | [2017/30] |
Frühere [2017/17] | 01 /
GUNURA, Keith Funkackerstrasse 16 8050 Zurich / CH | ||
02 /
MOTOVILOVA, Olga Uetliberghalde 1 8045 Zurich / CH | |||
03 /
VAFI, Daniel Englischviertelstrasse 10 8032 Zurich / CH | Vertreter | (deleted) | [N/P] |
Frühere [2017/17] | Daub, Thomas Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Daub Bahnhofstrasse 5 88662 Überlingen / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15190897.7 | 21.10.2015 | [2017/17] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3158894 | Datum: | 26.04.2017 | Sprache: | EN | [2017/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.03.2016 | Klassifikation | IPC: | A61F5/01, A61F5/058, B25J9/00, A47C9/02 | [2019/47] | CPC: |
B25J9/0006 (EP,KR,US);
A47C9/025 (EP,KR,US);
A47C31/00 (KR);
A47C7/62 (KR);
A61F5/0125 (EP,KR,US);
A61F5/0585 (EP,US);
A61H3/00 (KR);
A61F2005/0158 (EP,KR,US);
A61H2003/007 (US);
A61H2201/1633 (KR);
A61H2201/1642 (KR);
A61H2201/165 (KR);
A61H2201/1652 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2017/17] | A47C9/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/47] |
Frühere [2017/17] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Validierungsstaat(en) | MA | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | TRAGBARE SITZHALTUNGSUNTERSTÜTZUNGSVORRICHTUNG | [2019/47] | Englisch: | WEARABLE SITTING POSTURE ASSISTING DEVICE | [2019/47] | Französisch: | DISPOSITIF D'ASSISTANCE DE POSTURE ASSISE PORTABLE | [2019/47] |
Frühere [2017/17] | STEUERUNGSEINHEIT FÜR TRAGBARE SITZHALTUNGSUNTERSTÜTZUNGSVORRICHTUNG | ||
Frühere [2017/17] | CONTROL UNIT FOR WEARABLE SITTING POSTURE ASSISTING DEVICE | ||
Frühere [2017/17] | UNITÉ DE COMMANDE POUR DISPOSITIF D'ASSISTANCE DE POSTURE ASSISE PORTABLE | Prüfungsverfahren | 21.10.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 16.10.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/47] | 26.10.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.11.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.06.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/45] | 30.06.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2020/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2019 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2009099494 (ASHIHARA JUN [JP]) [X] 1-10,12-15 * paragraph [0046] - paragraph [0047]; figures 1-9 * [I] 11; | [X]US2009292232 (ASHIHARA JUN [JP], et al) [X] 1-10,12-14 * paragraph [0018] - paragraph [0051]; figures 1-6 *; | [X]JP2014195509 (EQUOS RES CO LTD) [X] 1-15* paragraph [0052]; figures 1-9 * | vom Anmelder | WO2015028373 |