EP2999210 - STABILISIERUNG VON VIDEOBILDERN AUF EINER GENERISCHEN PLATTFORM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.11.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.07.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 24.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052 / US | [2019/49] |
Frühere [2016/12] | Für alle benannten Staaten Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052 / US | Erfinder | 01 /
Wu, Yongjun Microsoft CorporationLCA International Patents One Microsoft Way Redmond, WA Washington 98052-6399 / US | 02 /
Borisov, Nicola Microsoft CorporationLCA International Patents One Microsoft Way Redmond, WA Washington 98052-6399 / US | 03 /
Zhao, Weidong Microsoft CorporationLCA International Patents One Microsoft Way Redmond, WA Washington 98052-6399 / US | 04 /
Sadhwani, Shyam Microsoft CorporationLCA International Patents One Microsoft Way Redmond, WA Washington 98052-6399 / US | 05 /
Thumpudi, Naveen Microsoft CorporationLCA International Patents One Microsoft Way Redmond, WA Washington 98052-6399 / US | [2016/12] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2019/49] |
Frühere [2016/12] | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15190926.4 | 05.02.2011 | [2016/12] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100704047 | 11.02.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 704047 | [2016/12] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2999210 | Datum: | 23.03.2016 | Sprache: | EN | [2016/12] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2999210 | Datum: | 04.12.2019 | Sprache: | EN | [2019/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.12.2015 | Klassifikation | IPC: | H04N5/235, H04N5/232 | [2016/12] | CPC: |
G06T7/207 (EP,KR,US);
G06T3/18 (KR,US);
H04N23/683 (EP,US);
H04L67/10 (KR,US);
H04N21/4223 (KR,US);
H04N21/44 (KR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/12] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | STABILISIERUNG VON VIDEOBILDERN AUF EINER GENERISCHEN PLATTFORM | [2016/12] | Englisch: | GENERIC PLATFORM VIDEO IMAGE STABILIZATION | [2016/12] | Französisch: | STABILISATION D'IMAGE VIDÉO DE PLATEFORME GÉNÉRIQUE | [2016/12] | Prüfungsverfahren | 22.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/12] | 19.09.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 24.02.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.09.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.06.2019 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 25.06.2019 geplant war | 25.06.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 19.07.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 24.10.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.10.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.10.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP11742648.6 / EP2534828 | Einspruch (Einsprüche) | 07.09.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 14.02.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 13.02.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 29.02.2016 | 06   M06   Gebühr entrichtet am   25.04.2016 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.02.2011 | AL | 04.12.2019 | AT | 04.12.2019 | CY | 04.12.2019 | CZ | 04.12.2019 | DK | 04.12.2019 | EE | 04.12.2019 | ES | 04.12.2019 | FI | 04.12.2019 | HR | 04.12.2019 | IT | 04.12.2019 | LT | 04.12.2019 | LV | 04.12.2019 | MC | 04.12.2019 | MK | 04.12.2019 | MT | 04.12.2019 | PL | 04.12.2019 | RO | 04.12.2019 | RS | 04.12.2019 | SE | 04.12.2019 | SI | 04.12.2019 | SK | 04.12.2019 | SM | 04.12.2019 | TR | 04.12.2019 | IE | 05.02.2020 | LU | 05.02.2020 | BE | 29.02.2020 | CH | 29.02.2020 | LI | 29.02.2020 | BG | 04.03.2020 | NO | 04.03.2020 | GR | 05.03.2020 | IS | 04.04.2020 | PT | 29.04.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 05.02.2011 | |
AL | 04.12.2019 | ||
AT | 04.12.2019 | ||
CY | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
IT | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
MT | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
TR | 04.12.2019 | ||
IE | 05.02.2020 | ||
LU | 05.02.2020 | ||
BE | 29.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
IT | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
IE | 05.02.2020 | ||
LU | 05.02.2020 | ||
BE | 29.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
IE | 05.02.2020 | ||
LU | 05.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
PL | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
LU | 05.02.2020 | ||
CH | 29.02.2020 | ||
LI | 29.02.2020 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/50] | AL | 04.12.2019 | |
AT | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
LU | 05.02.2020 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/47] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
LU | 05.02.2020 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/40] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 04.12.2019 | |
ES | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 04.12.2019 | |
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/26] | FI | 04.12.2019 | |
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/23] | FI | 04.12.2019 | |
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 04.12.2019 | |
LT | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
NO | 04.03.2020 | ||
Frühere [2020/21] | NO | 04.03.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [IY]US2006066728 (BATUR AZIZ U [US]); | [A]US2007201562 (GANESH ANAND [US], et al); | [IY]WO2008057841 (INTEL CORP [US], et al); |