EP3018300 - GASTURBINE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.10.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.11.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.07.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 18.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MTU Aero Engines AG Dachauer Strasse 665 80995 München / DE | [2016/19] | Erfinder | 01 /
Lauer, Christoph Merianstraße 11 80637 München / DE | 02 /
Lauer, Winfried Osterwaldstraße 33 80805 München / DE | [2016/19] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15192015.4 | 29.10.2015 | [2016/19] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE201410222870 | 10.11.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102014222870 | DE201510219156 | 05.10.2015 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102015219156 | [2016/19] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3018300 | Datum: | 11.05.2016 | Sprache: | DE | [2016/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3018300 | Datum: | 06.12.2017 | Sprache: | DE | [2017/49] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.03.2016 | Klassifikation | IPC: | F01D15/12, F02C3/107 | [2016/19] | CPC: |
F02C3/107 (EP);
F01D15/12 (EP);
F05D2260/40311 (EP);
Y02T50/60 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/51] |
Frühere [2016/19] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GASTURBINE | [2016/19] | Englisch: | GAS TURBINE | [2016/19] | Französisch: | TURBINE À GAZ | [2016/19] | Prüfungsverfahren | 29.10.2015 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 11.11.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.11.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/51] | 13.07.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.10.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.10.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.10.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 07.09.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/46] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.10.2015 | AL | 06.12.2017 | CY | 06.12.2017 | CZ | 06.12.2017 | DK | 06.12.2017 | EE | 06.12.2017 | ES | 06.12.2017 | FI | 06.12.2017 | HR | 06.12.2017 | IT | 06.12.2017 | LT | 06.12.2017 | LV | 06.12.2017 | MC | 06.12.2017 | MK | 06.12.2017 | MT | 06.12.2017 | NL | 06.12.2017 | PL | 06.12.2017 | PT | 06.12.2017 | RO | 06.12.2017 | RS | 06.12.2017 | SE | 06.12.2017 | SI | 06.12.2017 | SK | 06.12.2017 | SM | 06.12.2017 | TR | 06.12.2017 | BG | 06.03.2018 | NO | 06.03.2018 | GR | 07.03.2018 | IS | 06.04.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/32] | HU | 29.10.2015 | |
CY | 06.12.2017 | ||
CZ | 06.12.2017 | ||
DK | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
MK | 06.12.2017 | ||
MT | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
PT | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
TR | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
IS | 06.04.2018 | ||
Frühere [2020/31] | HU | 29.10.2015 | |
CY | 06.12.2017 | ||
CZ | 06.12.2017 | ||
DK | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
MK | 06.12.2017 | ||
MT | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
PT | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
TR | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2020/28] | CZ | 06.12.2017 | |
DK | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
MT | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
PT | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
TR | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2020/16] | CZ | 06.12.2017 | |
DK | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
MT | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
TR | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2019/28] | CZ | 06.12.2017 | |
DK | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MC | 06.12.2017 | ||
MT | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/52] | CZ | 06.12.2017 | |
DK | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MT | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SI | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/51] | CZ | 06.12.2017 | |
DK | 06.12.2017 | ||
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MT | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 06.12.2017 | |
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
MT | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/40] | CZ | 06.12.2017 | |
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RO | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/39] | CZ | 06.12.2017 | |
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
IT | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CZ | 06.12.2017 | |
EE | 06.12.2017 | ||
ES | 06.12.2017 | ||
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
PL | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
SK | 06.12.2017 | ||
SM | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/34] | ES | 06.12.2017 | |
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
NL | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/24] | ES | 06.12.2017 | |
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
LV | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
BG | 06.03.2018 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/23] | ES | 06.12.2017 | |
FI | 06.12.2017 | ||
HR | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
RS | 06.12.2017 | ||
SE | 06.12.2017 | ||
NO | 06.03.2018 | ||
GR | 07.03.2018 | ||
Frühere [2018/22] | ES | 06.12.2017 | |
FI | 06.12.2017 | ||
LT | 06.12.2017 | ||
NO | 06.03.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]US3673802 (KREBS JAMES NORTON, et al) [X] 1,2,9-11,13 * the whole document * [Y] 3,4,6,7,12 [I] 5,8; | [Y]GB1196589 (BRITISH AIRCRAFT CORP LTD FORM [GB]) [Y] 1,5,8 * page 2, line 17 - page 2, line 123; figure 1 *; | [Y]EP2327859 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [Y] 1,5,7,8,12 * figure 2 *; | [Y]EP0558769 (MTU MUENCHEN GMBH [DE]) [Y] 1,5,8 * the whole document *; | [Y]EP1921290 (GEN ELECTRIC [US]) [Y] 3,4,6 * column 2, paragraph 18 - column 5, paragraph 27; figures 2,5,6 * | vom Anmelder | EP1916390 | US2013259654 |