EP3026875 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR EINSTELLUNG DES BETRIEBSZUSTANDS EINES INTELLIGENTEN HAUSHALTSGERÄTS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.11.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.12.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.07.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources No. 68 Qinghe Middle Street, Haidian District Beijing 100085 / CN | [2016/22] | Erfinder | 01 /
HAN, Guangyi c/o Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources No. 68 Qinghe Middle Street, Haidian District BEIJING 100085 / CN | 02 /
ZHAO, Ming c/o Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources No. 68 Qinghe Middle Street, Haidian District BEIJING 100085 / CN | 03 /
HOU, Enxing c/o Xiaomi Inc. Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources No. 68 Qinghe Middle Street, Haidian District BEIJING 100085 / CN | [2016/22] | Vertreter | Studio Torta S.p.A. Via Viotti, 9 10121 Torino / IT | [2016/22] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 15195325.4 | 19.11.2015 | [2016/22] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201410706098 | 27.11.2014 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201410706098 | [2016/22] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3026875 | Datum: | 01.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3026875 | Datum: | 01.01.2020 | Sprache: | EN | [2020/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.03.2016 | Klassifikation | IPC: | G06F3/0484, H04L12/28, H04M1/725, G06F3/0481 | [2019/28] | CPC: |
G06F3/04817 (EP,RU,US);
G06F3/0484 (RU);
G05B19/418 (CN);
G05B15/02 (CN);
G06F3/0482 (RU,US);
G06F3/04847 (EP,RU,US);
H04L12/282 (EP,RU,US);
H04L67/10 (RU,US);
H04M1/72415 (EP,RU,US);
|
Frühere IPC [2016/22] | H04M1/725, G06F3/0484, // H04L12/28 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/30] |
Frühere [2016/22] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR EINSTELLUNG DES BETRIEBSZUSTANDS EINES INTELLIGENTEN HAUSHALTSGERÄTS | [2016/22] | Englisch: | METHOD AND APPARATUS FOR ADJUSTING OPERATIONAL STATUS OF SMART HOME DEVICE | [2016/22] | Französisch: | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE RÉGLAGE D'ÉTAT DE FONCTIONNEMENT D'UN DISPOSITIF ÉLECTROMÉNAGER INTELLIGENT | [2016/22] | Prüfungsverfahren | 16.06.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.06.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/30] | 25.07.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.11.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.11.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.11.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 02.10.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.11.2015 | AL | 01.01.2020 | AT | 01.01.2020 | CY | 01.01.2020 | CZ | 01.01.2020 | DK | 01.01.2020 | EE | 01.01.2020 | FI | 01.01.2020 | HR | 01.01.2020 | IT | 01.01.2020 | LT | 01.01.2020 | LV | 01.01.2020 | MC | 01.01.2020 | MK | 01.01.2020 | MT | 01.01.2020 | PL | 01.01.2020 | RO | 01.01.2020 | RS | 01.01.2020 | SE | 01.01.2020 | SI | 01.01.2020 | SK | 01.01.2020 | SM | 01.01.2020 | TR | 01.01.2020 | BG | 01.04.2020 | NO | 01.04.2020 | GR | 02.04.2020 | IS | 01.05.2020 | PT | 27.05.2020 | [2022/31] |
Frühere [2022/30] | HU | 19.11.2015 | |
AL | 01.01.2020 | ||
AT | 01.01.2020 | ||
CY | 01.01.2020 | ||
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
MC | 01.01.2020 | ||
MT | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
TR | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 19.11.2015 | |
AT | 01.01.2020 | ||
CY | 01.01.2020 | ||
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
MC | 01.01.2020 | ||
MT | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
TR | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2021/31] | AT | 01.01.2020 | |
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
MC | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 01.01.2020 | |
CZ | 01.01.2020 | ||
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
IT | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
PL | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SI | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/50] | CZ | 01.01.2020 | |
DK | 01.01.2020 | ||
EE | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/49] | CZ | 01.01.2020 | |
DK | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SK | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/48] | CZ | 01.01.2020 | |
DK | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
RO | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
SM | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/47] | CZ | 01.01.2020 | |
DK | 01.01.2020 | ||
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/40] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
IS | 01.05.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/39] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
BG | 01.04.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/38] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
GR | 02.04.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/37] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
HR | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
LV | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
SE | 01.01.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/36] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
RS | 01.01.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | ||
PT | 27.05.2020 | ||
Frühere [2020/35] | CZ | 01.01.2020 | |
FI | 01.01.2020 | ||
LT | 01.01.2020 | ||
NO | 01.04.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2007197236 (AHN SANG-JUN [KR], et al) [I] 1-10 * abstract * * figures 1,5,6 * * paragraph [0003] - paragraph [0005] * * paragraph [0010] - paragraph [0011] * * paragraph [0024] - paragraph [0030] * * last four lines; page 3, column l * * paragraph [0041] * * paragraph [0047] - paragraph [0051] *; | [IA]US2013139113 (CHOUDHARY BIBHU [IN], et al) [I] 1,5,9,10 * abstract * * figure 6 * * paragraph [0001] * * paragraph [0003] * * paragraph [0013] - paragraph [0017] * * paragraph [0022] - paragraph [0023] * * paragraph [0026] * * paragraph [0028] * * paragraph [0030] - paragraph [0042] * * paragraph [0046] - paragraph [0053] * [A] 2-4,6-8; | [A]WO2014094532 (TENCENT TECH SHENZHEN CO LTD [CN]) [A] 1-10 * abstract * * paragraph [0002] * * paragraph [0021] - paragraph [0035] * * paragraph [0053] ** paragraph [0055] * |